|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | 会長 | 末吉 紀雄 | 1945年 2月18日生 |
|
| | 1967年4月 | 当社入社 | 1991年1月 | 当社社長室長 | 1991年3月 | 当社取締役 | 1995年3月 | 当社常務取締役 | 1997年8月 | 当社専務取締役 | 1999年3月 | 当社取締役副社長 | 2001年3月 | 当社取締役 | | 当社副社長 | 2001年10月 | 特定非営利活動法人市村自然塾九州 代表理事(現任) | 2002年3月 | 当社代表取締役(現任) | | 当社社長兼CEO | 2005年3月 | ロイヤル㈱〔現、ロイヤルホールディングス㈱〕社外取締役(現任) | 2006年7月 | 当社CEO | 2007年6月 | 西日本鉄道㈱社外取締役(現任) | 2009年1月 2010年1月 | 当社社長兼CEO 当社会長(現任) | 2010年3月 | 公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団 理事長(現任) | 2011年11月 | 福岡商工会議所会頭(現任) | 2012年5月 | 公益社団法人食品容器環境美化協会 会長(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 19.8 |
代表取締役 | 社長 | 吉松 民雄 | 1947年 2月10日生 |
|
| | 1969年3月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社 | 1997年3月 | 同社参与 | 2000年3月 | 同社取締役 | 2004年3月 | 同社常務取締役 | 2006年3月 | 同社専務取締役 | | 同社専務執行役員 | 2006年7月 | 当社取締役 | | 当社専務執行役員 | 2007年3月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役 | | 同社社長 | 2009年1月 | 当社副社長 | 2009年3月 2010年1月 | 当社代表取締役(現任) 当社社長(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 7.9 |
取締役 | 副社長 総務統括部・企画財務統括部・SCM統括部・渉外秘書室・キャリア開発室担当 | 柴田 暢雄 | 1946年 11月12日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 1993年1月 | 当社人事部長 | 1995年3月 | 当社取締役 | 1999年3月 | 当社常務執行役員 | 2004年4月 | 当社専務執行役員 | 2005年1月 | コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱〔現、コカ・コーラウエストプロダクツ㈱〕代表取締役 | | 同社社長 | 2009年1月 | 当社副社長(現任) | 2009年3月 | 当社取締役(現任) | 2012年6月 | ㈱九州リースサービス社外取締役(現任) | 2014年1月 | 当社総務統括部・企画財務統括部・SCM統括部・渉外秘書室・キャリア開発室担当(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 11.6 |
取締役 | 専務執行役員 営業統括本部長 | 若狹 二郎 | 1959年 1月23日生 |
|
| | 1981年4月 | サントリー㈱〔現、サントリー酒類㈱〕 入社 | 1996年12月 | 日本コカ・コーラ㈱入社 | 1999年7月 | コカ・コーラビバレッジサービス㈱〔現、コカ・コーラビジネスサービス㈱〕常務執行役員 | 2000年1月 | 同社代表取締役常務 | 2003年3月 | 同社代表取締役社長 | 2003年10月 | コカ・コーラナショナルビバレッジ㈱執行役員 | 2007年1月 | 同社取締役副社長 | 2009年1月 | 当社専務執行役員(現任) | 2009年3月 | 当社取締役(現任) | 2013年1月 | 当社営業統括本部長(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 4.8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 専務執行役員 CSR統括部・ビジネスシステム統括部担当 | 竹森 英治 | 1954年 8月16日生 |
|
| | 1978年4月 | 南九州コカ・コーラボトリング㈱入社 | 2000年4月 | 同社経営企画室経営企画グループリーダー | 2003年3月 | 同社取締役 | 2007年3月 | 同社常務取締役 | 2008年1月 | 同社取締役 同社常務執行役員 | 2012年1月 | 同社社長 | 2012年3月 | 同社代表取締役 当社取締役(現任) | 2014年1月 | 当社専務執行役員(現任) 当社CSR統括部・ビジネスシステム統括部担当(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 1.8 |
取締役 | 常務執行役員 CSR統括部長 | 深見 利雄 | 1956年 3月16日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社営業企画部長 | 2006年1月 | 当社執行役員 | 2007年1月 | 当社グループ執行役員 西日本ビバレッジ㈱代表取締役 同社社長 | 2009年3月 | 四国コカ・コーラボトリング㈱取締役 | 2010年7月 | 同社常務取締役 | 2012年3月 | 当社常務執行役員(現任) | 2013年3月 | 当社取締役(現任) | 2014年1月 | 当社CSR統括部長(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 3.1 |
取締役 | 常務執行役員 営業統括本部中国営業本部長 | 岡本 繁樹 | 1956年 11月13日生 |
|
| | 1979年3月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社 | 2005年10月 | 同社人事部長 | 2008年4月 | 当社執行役員 | 2010年1月 | 当社グループ上席執行役員 コカ・コーラウエスト販売機器サービス㈱ 代表取締役 同社社長 | 2012年1月 | 当社常務執行役員(現任) 当社営業統括本部中国営業本部長(現任) | 2013年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 2.6 |
取締役 | 常務執行役員 営業統括本部九州営業本部長 | 藤原 義樹 | 1962年 10月5日生 |
|
| | 1985年3月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社 | 2007年1月 | 同社フルサービス営業部長 | 2010年1月 | 当社執行役員 | 2012年1月 | 当社常務執行役員(現任) | 2013年3月 | 当社取締役(現任) | 2014年1月 | 当社営業統括本部九州営業本部長(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 1.9 |
取締役 | 常務執行役員 総務統括部長 | 古賀 靖教 | 1962年 4月26日生 |
|
| | 1985年4月 | 当社入社 | 2006年1月 | 当社総務部長 | 2010年1月 | 当社執行役員 | 2011年1月 | 当社総務統括部長(現任) | 2012年1月 | 当社常務執行役員(現任) | 2014年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 1.4 |
取締役 | 常務執行役員 トレードマーケティング統括部長 兼 営業企画部長 | 本坊 俊一郎 | 1964年 6月9日生 |
|
| | 1992年4月 | 南九州コカ・コーラボトリング㈱入社 | 2006年1月 | 同社事業統括本部営業企画グループリーダー | 2007年3月 | 同社取締役 | 2008年1月 | 同社執行役員 | 2011年3月 | 同社取締役 | 2012年1月 | 同社常務執行役員 | 2014年1月 | 当社常務執行役員(現任) 当社トレードマーケティング統括部長兼営業企画部長(現任) | 2014年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | 0.1 |
取締役 | | 近藤 史朗 | 1949年 10月7日生 |
|
| | 1973年4月 | ㈱リコー入社 | 2000年6月 | 同社執行役員 | 2002年6月 | 同社上席執行役員 | 2003年6月 | 同社常務取締役 | 2005年6月 | 同社取締役 | | 同社専務執行役員 | 2007年4月 | 同社代表取締役(現任) | | 同社社長執行役員 同社CEO | 2013年3月 | 当社取締役(現任) | 2013年4月 | ㈱リコー会長執行役員(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | ヴィカス ティク | 1965年 7月26日生 |
|
| | 1988年5月 | DIAGEO PLC(The Pillsbury Company,USA)入社 | 1996年12月 | 同社(The Pillsbury Company,Australia)CFO | 1998年1月 | 同社(The Pillsbury Company, Asia-Pacific)CFO | 2000年8月 | SOURCE MDXシニアバイスプレジデント 兼COO | 2005年1月 | THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィック担当最高経営責任者 (マネージングディレクター) | 2005年7月 | THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ コカ・コーラカンパニー〕 M&Aグループマネジャー | 2006年6月 | 同社COCA-COLA AFRICA GROUP CFO | 2009年5月 | 日本コカ・コーラ㈱副社長兼CFO | 2009年6月 | 同社代表取締役副社長兼CFO(現任) | 2010年3月 | コカ・コーラビジネスサービス㈱ 社外取締役(現任) | 2011年3月 | 当社取締役(現任) |
| 2014年3月の定時株主総会から1年 | - |
常任監査役 (常勤) | | 宮木 博吉 | 1950年 3月4日生 |
|
| | 1972年3月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社 | 2001年1月 | 同社参与 | 2005年3月 | 同社取締役 | 2006年3月 | 同社常務執行役員 | 2006年7月 | 当社常務執行役員 | 2008年1月 | 三笠コカ・コーラボトリング㈱代表取締役 | | 同社社長 | 2009年1月 | 当社専務執行役員 | 2009年3月 | 当社取締役 | 2012年3月 | 当社監査役(常勤) | 2013年3月 | 当社常任監査役(常勤)(現任) |
| 2012年3月の定時株主総会から4年 | 5.5 |
監査役 (常勤) | | 田口 忠憲 | 1951年 12月1日生 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 当社財務部長 | 2005年4月 | 当社執行役員 | 2011年1月 | 当社常務執行役員 | 2012年1月 | 当社グループ上席執行役員 南九州コカ・コーラボトリング㈱ 常務執行役員 | 2013年1月 | 同社専務執行役員 | 2013年3月 | 当社監査役(常勤)(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から4年 | 3.3 |
監査役 | | 三浦 善司 | 1950年 1月5日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱リコー入社 | 1993年1月 | RICOH FRANCE S.A.取締役社長 | 2000年10月 | ㈱リコー執行役員 | 2003年6月 | 同社上席執行役員 | 2004年6月 | 同社常務取締役 | 2005年6月 | 同社取締役 | | 同社専務執行役員 | 2008年3月 | 当社監査役(現任) | 2011年4月 | ㈱リコー代表取締役(現任) 同社副社長執行役員 | 2012年4月 | ペンタックスリコーイメージング㈱ 代表取締役会長 RICOH AMERICAS HOLDINGS,INC. 会長・CEO | 2013年4月 | ㈱リコー社長執行役員・CEO(現任) |
| 2012年3月の定時株主総会から4年 | - |
監査役 | | 樋口 和繁 | 1950年 2月4日生 |
|
| | 1972年4月 | ㈱西日本相互銀行〔現、㈱西日本シティ銀行〕入行 | 2003年6月 | 同行取締役 | 2005年6月 | 同行常務取締役 | 2007年6月 | 同行代表取締役 | | 同行専務取締役 | 2010年6月 | 同行取締役副頭取 | 2012年3月 | 当社監査役(現任) | 2013年6月 | 九州総合信用㈱代表取締役(現任) |
| 2012年3月の定時株主総会から4年 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 大神 朋子 | 1965年 9月8日生 |
|
| | 1995年4月 | 弁護士登録 | | 國武法律事務所〔現、國武綜合法律事務所〕入所(現任) | 2010年4月 | 福岡県都市計画審議会委員(現任) | 2013年3月 | 当社監査役(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から4年 | - |
計 | 64.3 |
(注)1.取締役 近藤史朗およびヴィカス ティクは、社外取締役であります。
2.監査役 三浦善司、樋口和繁および大神朋子は、社外監査役であります。
3.当社では業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め33名であります。