有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028EC
ウェルス・マネジメント株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(1) 2014年6月25日(本報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 千 野 和 俊 | 1957年12月7日 | 1981年4月 | 三菱地所住宅販売株式会社入社 | (注)3 | 333,400 |
2001年4月 | 三菱地所投資顧問株式会社投資営業部長 | ||||||
2003年4月 | 同社取締役 | ||||||
2006年4月 | ウェルス・マネジメント株式会社設立 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2006年9月 | Wインベストメントパートナーズ株式会社(現 グローバルインベストメントマネジメント株式会社)取締役 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年2月 | WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 奥 山 泰 | 1963年4月12日 | 1988年4月 1995年3月 1998年4月 2001年12月 2002年9月 2004年9月 2007年1月 2008年7月 2010年6月 2010年8月 2013年6月 2014年6月 | 日興証券株式会社入社 同社 トレーディングシステム開発部 株式会社グローバル・ラップ・サービシーズ出向 当社入社 当社取締役 当社専務取締役 株式会社日本證券新聞社取締役(現任) ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社取締役 同社代表取締役社長 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役(現任) | (注)3 | 35,200 |
取締役 | ― | 島根秀明 | 1965年11月27日 | 1989年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | ― |
1996年10月 | ソフトバンク株式会社入社 | ||||||
1999年1月 | Meridian Asset Management Ltd. 最高投資責任者 | ||||||
2000年9月 | SBI-E2 Capital (HK) Ltd. 取締役執行役員 | ||||||
2002年11月 | Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者 | ||||||
2003年1月 | ソフトバンク・インベストメント株式会社執行役員社長室長 | ||||||
2005年1月 | SBIホールディングス株式会社経営企画室長 | ||||||
2006年4月 | トレード・サイエンス株式会社取締役最高財務責任者兼最高業務責任者 | ||||||
2010年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年10月 | マネックスグループ株式会社執行役員社長室室長 | ||||||
2011年6月 | 同社戦略企画室長 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現あかつきフィナンシャルグループ株式会社)取締役 | ||||||
2011年9月 | あかつき証券株式会社取締役 | ||||||
2011年10月 | あかつきフィナンシャルグループ株式会社代表取締役会長 あかつき証券株式会社代表取締役会長 | ||||||
2012年4月 | あかつきフィナンシャルグループ株式会社代表取締役社長 あかつき証券株式会社取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | あかつき証券株式会社取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社トレード・ラボ代表取締役 | ||||||
2013年6月 | あかつきフィナンシャルグループ株式会社代表取締役社長執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 工 藤 英 人 | 1964年12月19日 | 1987年4月 | 東洋信託銀行株式会社入行 | (注)3 | ― |
1997年4月 | ソフトバンク株式会社入社 | ||||||
1999年4月 | イー・トレード株式会社取締役 | ||||||
2000年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年11月 | 同社取締役 ワールド日栄証券株式会社顧問 | ||||||
2003年12月 | 同社専務取締役 | ||||||
2004年2月 | ワールド日栄フロンティア証券株式会社専務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役副社長兼COO | ||||||
2008年3月 | 黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2010年3月 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現あかつきフィナンシャルグループ株式会社)執行役員 | ||||||
2010年10月 | 同社代表取締役会長CEO 黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)専務取締役 | ||||||
2011年2月 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現あかつきフィナンシャルグループ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2011年3月 | 黒川木徳キャピタルマネージメント株式会社(現あかつきキャピタルマネージメント株式会社)代表取締役 | ||||||
2011年6月 | 豊商事株式会社取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | あかつきフィナンシャルグループ株式会社取締役(現任) あかつき証券株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 濱 岡 洋一郎 | 1953年9月24日 | 1976年4月 2000年4月 2012年4月 2012年7月 2012年8月 2012年10月 2012年11月 2013年6月 2014年5月 | 三井不動産株式会社 ジョーンズラングラサール株式会社代表取締役社長 同社取締役会長 NSホールディングス株式会社代表取締役(現任) 株式会社トータルエステート取締役(非常勤)(現任) トーセイ株式会社顧問(現任) 株式会社レーサム顧問 日本プロロジスリート投資法人 監督役員(現任) EWアセットマネジメント株式会社 代表取締役(現任) 当社監査役 あかつきフィナンシャルグループ株式会社顧問(現任) | (注)3 | ― |
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 百武秀司 | 1955年4月1日 | 1979年8月 | 株式会社日本證券新聞社入社 | (注)4 | ― |
2005年5月 | 同社総務局長兼経理部長 | ||||||
2006年1月 | 同社総務局総務経理部部長 | ||||||
2006年8月 | 同社総務局長 | ||||||
2007年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 山中一弘 | 1963年7月30日 | 1987年4月 | ドイツ銀行東京支店入行 | (注)5 | ― |
1991年2月 | 富士通株式会社入社 | ||||||
2000年5月 | 同社経営企画室 | ||||||
2003年1月 | 同社社長室経営戦略室 | ||||||
2008年2月 | 株式会社CDIメディカル入社 | ||||||
2008年7月 | ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社取締役 | ||||||
2009年12月 | 株式会社日本證券新聞社取締役 | ||||||
2010年9月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小澤善哉 | 1967年5月27日 | 1990年4月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | 25,600 |
1993年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年1月 | 小澤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2002年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2006年12月 | 株式会社日本證券新聞社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 森 島 義 博 | 1951年1月24日 | 1974年3月 | 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 | (注)7 | ― |
1996年10月 | 菱信住宅販売株式会社(現 三菱UFJ不動産販売株式会社)常務取締役(出向) | ||||||
1999年2月 | 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)東京営業第6部長 | ||||||
2001年4月 | 明海大学 不動産学研究科・不動産学部 客員教授(現任) | ||||||
2002年4月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部長 | ||||||
2006年4月 | 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 相談役(現任) | ||||||
2011年4月 | 有限会社アイランド・フォレスト 代表取締役(現任) 森島不動産コンサルタンツ 代表(現任) | ||||||
2012年3月 | ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督委員(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 394,200 |
(注) 1 取締役工藤英人、取締役濱岡洋一郎は社外取締役であります。
2 監査役小澤善哉及び森島義博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4監査役百武秀司の任期は、2011年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役山中一弘の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役山中一弘は、2013年6月20日開催の第14回定時株主総会において、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任した監査役木村喜由の補欠監査役として選任されました。補欠監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期満了すべき時までであります。
6 監査役小澤善哉の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役森島義博の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03801] S10028EC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。