有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ARN
損害保険ジャパン株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(2014年6月26日現在)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 社長執行役員 | - | 櫻 田 謙 悟 | 1956年2月11日生 | 1978年4月 2005年7月 2007年4月 2007年6月 2010年4月 2010年7月 2011年6月 2012年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員金融法人部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 NKSJホールディングス株式会社取締役常務執行役員 当社代表取締役社長社長執行役員(現職) NKSJホールディングス株式会社取締役執行役員 NKSJホールディングス株式会社取締役 同社代表取締役社長社長執行役員(現職) NKSJホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員 | (注)3 | ― |
代表取締役 副社長 執行役員 | - | 髙 橋 薫 | 1956年5月13日生 | 1979年4月 2008年4月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2013年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員人事部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 損保ジャパンひまわり生命保険株式 会社取締役 当社代表取締役副社長執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社副社長執行役員(現職) | (注)3 | ― |
代表取締役 専務 執行役員 | - | 西 澤 敬 二 | 1958年2月11日生 | 1980年4月 2008年4月 2010年4月 2010年6月 2011年10月 2011年11月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員営業企画部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員自動車業務部長 当社取締役常務執行役員 NKSJホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) 当社取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員(現職) 当社代表取締役専務執行役員(現職) | (注)3 | ― |
取締役 専務 執行役員 | - | 高 橋 正 美 | 1956年7月5日生 | 1979年4月 2009年4月 2011年4月 2011年6月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員(休職)損保ジャパンアメリカ出向 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員関西第一本部長 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員関西第一本部長 当社取締役専務執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員(現職) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 専務 執行役員 | 関西第一 本部長 | 北 修 一 | 1957年5月20日生 | 1980年4月 2009年4月 2011年4月 2011年7月 2013年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員茨城支店長 当社常務執行役員四国本部長兼四国業務部長兼茨城支店担当部長 当社常務執行役員四国本部長兼四国業務部長 当社常務執行役員四国本部長 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員四国本部長 当社取締役専務執行役員関西第一本部長(現職) 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員関西第一本部長(現職) | (注)3 | ― |
取締役 常務 執行役員 | - | 塙 昌 樹 | 1958年2月16日生 | 1981年4月 2010年4月 2011年1月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員経営企画部長兼お客さまサービス品質向上室長 当社執行役員経営企画部長 当社常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員(現職) 当社取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | ― |
取締役 常務 執行役員 | 東アジア 部長 | 江 原 茂 | 1958年12月18日生 | 1981年4月 2011年4月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員企業商品業務部長 当社取締役常務執行役員 NKSJホールディングス株式会社執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 NKSJホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) 当社取締役常務執行役員東アジア部長(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長(現職) | (注)3 | ― |
取締役 常務 執行役員 | - | 德 岡 宏 行 | 1958年4月24日生 | 1982年4月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 NKSJホールディングス株式会社執行役員経営管理部長 当社執行役員IT企画部長 当社取締役常務執行役員(現職) NKSJホールディングス株式会社執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員(現職) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務 執行役員 | - | 竹 本 尚一朗 | 1955年1月20日生 | 1978年4月 2011年10月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社執行役員リスク管理部長 当社取締役執行役員リスク管理部長 当社取締役執行役員 NKSJホールディングス株式会社 執行役員 日本興亜損害保険株式会社執行役員 当社取締役常務執行役員(現職) NKSJホールディングス株式会社取締役執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員(現職) NKSJホールディングス株式会社取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | ― |
取締役 (非常勤) | - | 黒 田 則 正 | 1949年7月7日生 | 1973年4月 2001年6月 2002年4月 2005年4月 2007年4月 2010年4月 2010年6月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 2014年6月 | 株式会社富士銀行入行 同行執行役員本店審議役株式会社みずほホールディングス出向 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 同行常務取締役 同行代表取締役副頭取 みずほ信託銀行株式会社顧問 同行取締役会長 丸紅株式会社監査役(現職) みずほ信託銀行株式会社常任顧問 当社取締役(現職) みずほ信託銀行株式会社顧問(現職) 日本興亜損害保険株式会社取締役(現職) | (注)3 | ― |
取締役 (非常勤) | - | 川 合 正 矩 | 1943年9月30日生 | 1966年4月 2001年6月 2003年6月 2005年5月 2011年6月 2011年7月 2014年6月 | 日本通運株式会社入社 同社取締役執行役員 同社代表取締役副社長副社長執行役員 同社代表取締役社長社長執行役員 日本興亜損害保険株式会社取締役(現職) 日本通運株式会社代表取締役会長(現職) 朝日生命保険相互会社取締役(現職) 当社取締役(現職) 日本通運株式会社代表取締役会長 | (注)3 | ― |
監査役 (常勤) | - | 中 島 透 | 1952年11月15日生 | 1976年4月 2007年4月 2009年4月 2010年6月 2011年6月 2012年4月 2012年6月 | 安田火災海上保険株式会社入社 当社常務執行役員関東本部長兼静岡本部長 当社常務執行役員静岡本部長兼中部本部長 当社専務執行役員静岡本部長兼中部本部長 当社取締役専務執行役員静岡本部長兼中部本部長 当社取締役専務執行役員 当社監査役(現職) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | - | 荒 井 啓 隆 | 1955年2月8日生 | 1978年4月 2007年4月 2009年6月 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 日産火災海上保険株式会社入社 当社執行役員長野支店長 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員関東本部長 当社取締役専務執行役員関東本部長 当社代表取締役専務執行役員関東本部長 当社代表取締役専務執行役員東京本部長 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員東京本部長 当社代表取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員 当社監査役(現職) | (注)5 | ― |
監査役 (非常勤) | - | 舩 井 勝 | 1949年8月3日生 | 1972年4月 2003年4月 2005年4月 2005年6月 2007年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2010年6月 2011年4月 2013年4月 2013年6月 2014年6月 | 丸紅株式会社入社 同社執行役員経営企画部長 同社常務執行役員兼CIO 同社代表取締役常務執行役員兼CIO 同社代表取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員兼CIO 同社代表取締役副社長執行役員兼CIO 同社代表取締役副社長執行役員 国際石油開発帝石株式会社監査役(現職) 丸紅株式会社特別顧問 同社理事(現職) 当社監査役(現職) 日本興亜損害保険株式会社監査役(現職) | (注)6 | ― |
監査役 (非常勤) | - | 石 黒 不二代 | 1958年2月1日生 | 1981年1月 1988年1月 1994年9月 1999年1月 1999年7月 2000年5月 2006年1月 2006年10月 2009年1月 2011年1月 2013年6月 2013年9月 2014年3月 2014年6月 | ブラザー工業株式会社入社 株式会社スワロフスキー・ジャパン入社 Alphametric,Inc.社長 Netyear Group,Inc.社長兼最高執行責任者 ネットイヤーグループ株式会社取締役 同社代表取締役社長(現職) ネットイヤーゼロ株式会社取締役 株式会社電通ネットイヤーアビーム取締役 株式会社トライバルメディアハウス取締役(現職) ネットイヤーモビー株式会社取締役 当社監査役(現職) 株式会社日本技芸取締役(現職) 株式会社ホットリンク取締役(現職) 日本興亜損害保険株式会社監査役(現職) マネックスグループ株式会社取締役(現職) ネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長 | (注)6 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (非常勤) | - | 沖 原 隆 宗 | 1951年7月11日生 | 1974年4月 2001年3月 2002年1月 2002年5月 2003年4月 2003年5月 2004年5月 2004年6月 2005年4月 2005年10月 2006年1月 2008年4月 2010年6月 2014年5月 2014年6月 | 株式会社三和銀行入行 同行執行役員法人統括部長 株式会社UFJ銀行執行役員法人カンパニー長補佐 同行執行役員法人カンパニー長補佐、企業第1部長 同行執行役員法人カンパニー長補佐 同行常務執行役員 同行代表取締役頭取 株式会社UFJホールディングス取締役 株式会社UFJ銀行代表取締役頭取法人カンパニー長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員法人連結事業本部長 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役副頭取法人部門長 同行代表取締役副会長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長(現職) 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問(現職) 当社監査役(現職) 日本興亜損害保険株式会社監査役(現職) 関西電力株式会社取締役(現職) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 | (注)5 | ― |
計 | ― |
(注) 1 取締役のうち、黒田則正氏および川合正矩氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち、舩井勝氏、石黒不二代氏および沖原隆宗氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03827] S1002ARN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。