有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002488
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
取締役会長 (代表取締役) | - | 鈴 木 武 | 1947年11月18日生 | 1970年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2000年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 2003年6月 同社常務役員 2004年6月 同社専務取締役 2008年6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社長 2011年6月 当社取締役会長(現職) | (注)3 | - |
取締役社長 (代表取締役) | - | 鈴 木 久 仁 | 1950年9月15日生 | 1973年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2000年4月 執行役員統合推進室長 2001年4月 あいおい損害保険株式会社執行役員経営企画部長 2002年4月 常務執行役員 2002年6月 常務取締役 2003年5月 あいおい生命保険株式会社専務執行役員 2003年6月 同社取締役副社長 2004年3月 あいおい損害保険株式会社専務執行役員 2004年6月 専務取締役 2010年4月 取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員 2010年10月 当社取締役社長(現職) 2014年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役会長 会長執行役員(現職) MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役会長 会長執行役員 | (注)3 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | - | 石 村 博 | 1953年6月5日生 | 1978年4月 日本生命保険相互会社入社 2005年7月 同社取締役 2007年1月 同社取締役執行役員 2007年7月 同社執行役員 2008年3月 同社常務執行役員 2008年7月 同社取締役常務執行役員 2010年3月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 同社取締役 当社取締役副社長執行役員運用本部長 2012年4月 取締役副社長執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 企業・金融営業推進本部長 | 真 鍋 洋 | 1954年7月30日生 | 1979年4月 日本生命保険相互会社入社 2006年7月 同社取締役 2007年1月 同社取締役執行役員 2007年7月 同社執行役員 2009年3月 同社常務執行役員 2009年7月 同社取締役常務執行役員 2011年4月 同社取締役専務執行役員 2012年3月 同社取締役 2012年4月 当社専務執行役員 2012年6月 取締役専務執行役員企業・金融営業推進本部長 2013年4月 取締役副社長執行役員企業・金融営業推進本部長(現職) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 地域営業 推進本部長 | 土 屋 光 弘 | 1955年6月1日生 | 1980年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2009年4月 あいおい損害保険株式会社執行役員営業企画部長 2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2010年10月 当社執行役員営業企画部長 2011年4月 常務執行役員営業企画部長 2011年6月 取締役常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) 2013年4月 取締役専務執行役員 2014年4月 取締役副社長執行役員地域営業推進本部長(現職) MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員 | (注)3 | - |
取締役 専務執行役員 | - | 柳 川 南 平 | 1956年3月21日生 | 1978年4月 同和火災海上保険株式会社入社 2007年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社執行役員火災新種保険部長 2008年6月 同社執行役員営業教育・開発部長兼営業推進本部副本部長 2010年2月 同社執行役員 2010年10月 当社執行役員商品本部副本部長 2011年4月 常務執行役員商品本部副本部長 2011年6月 常務執行役員商品本部長 2012年4月 常務執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) 2013年4月 取締役専務執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 専務執行役員 | - | 金 杉 恭 三 | 1956年5月29日生 | 1979年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2008年4月 あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長 2009年4月 執行役員 2010年10月 当社執行役員 2011年4月 常務執行役員 2012年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2013年4月 取締役専務執行役員(現職) 2014年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 専務執行役員 | - | 上 野 晋 | 1954年5月9日生 | 1977年4月 大東京火災海上保険株式会社入社 2007年7月 あいおい損害保険株式会社常務役員経営企画部長 2008年6月 取締役執行役員 2010年10月 当社取締役執行役員 2011年4月 常務執行役員中部本部長 2013年4月 常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員(現職) 2014年4月 取締役専務執行役員(現職) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
取締役 専務執行役員 | - | 長 島 宏 司 | 1956年1月7日生 | 1980年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2009年4月 あいおい損害保険株式会社執行役員販売店営業開発部長 2010年4月 執行役員 2010年10月 当社執行役員営業開発本部ディーラー営業開発本部長 2011年4月 執行役員首都圏ディーラー本部長 2013年4月 常務執行役員首都圏ディーラー本部長 2014年4月 取締役専務執行役員(現職) | (注)4 | - |
取締役 執行役員 | - | 伊 藤 直 巳 | 1958年10月1日生 | 1981年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2011年4月 当社執行役員 2013年6月 取締役執行役員(現職) | (注)3 | - |
取締役 執行役員 | - | 長 﨑 伸 郎 | 1955年6月28日生 | 1978年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2010年4月 あいおい損害保険株式会社執行役員 2010年10月 当社執行役員 2014年4月 取締役執行役員(現職) | (注)4 | - |
取締役 | - | 加 藤 貞 男 | 1948年12月20日生 | 1971年3月 日本生命保険相互会社入社 1997年7月 同社取締役 2002年3月 同社常務取締役 2006年3月 同社専務取締役 2007年1月 同社取締役専務執行役員 2007年7月 同社専務執行役員 2009年7月 同社取締役専務執行役員 2010年3月 同社取締役副社長執行役員 2010年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社取締役 2010年10月 当社取締役(現職) 2011年4月 日本生命保険相互会社取締役副会長(現職) 日本生命保険相互会社取締役副会長 | (注)3 | - |
取締役 | - | 小 澤 哲 | 1949年8月5日生 | 1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2003年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2007年6月 同社専務取締役 2010年5月 同社取締役副社長(現職) 2011年6月 当社取締役(現職) トヨタ自動車株式会社取締役副社長 | (注)3 | - |
監査役 (常勤) | - | 下 崎 一 生 | 1953年8月27日生 | 1977年4月 同和火災海上保険株式会社入社 2006年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社執行役員損害サービス部長 2010年4月 同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長 2010年10月 当社常務執行役員神奈川本部長 2012年6月 常勤監査役(現職) | (注)5 | - |
監査役 (常勤) | - | 曽 根 正 昭 | 1955年3月18日生 | 1977年4月 千代田火災海上保険株式会社入社 2009年4月 あいおい損害保険株式会社執行役員甲信越本部長 2010年10月 当社執行役員甲信越本部長 2012年4月 執行役員東北本部長 2013年4月 常務執行役員東北本部長 2014年4月 常勤監査役(現職) | (注)6 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) |
監査役 | - | 野 田 健 | 1944年2月20日生 | 1967年4月 警察庁入庁 1995年9月 警察庁刑事局長 1996年12月 警察庁長官官房長 1999年8月 警視総監 2002年10月 財団法人日本道路交通情報センター理事長 2004年1月 内閣官房内閣危機管理監 2008年6月 財団法人公共政策調査会理事長 2009年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社監査役 2010年10月 当社監査役(現職) 2013年7月 一般財団法人全日本交通安全協会理事長(現職) | (注)7 | - |
監査役 | - | 一 丸 陽一郎 | 1948年10月10日生 | 1971年7月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2001年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 2003年6月 同社常務役員 2005年6月 同社専務取締役 2009年6月 同社取締役副社長 あいおい損害保険株式会社監査役 2010年10月 当社監査役(現職) 2011年6月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役(現職) | (注)8 | - |
監査役 | - | 古 市 健 | 1954年8月21日生 | 1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2004年7月 同社取締役 2007年1月 同社取締役執行役員 2007年3月 同社取締役常務執行役員 2009年3月 同社取締役専務執行役員 2012年3月 同社取締役副社長執行役員(現職) 2012年6月 当社監査役(現職) 日本生命保険相互会社取締役副社長執行役員 | (注)5 | - |
監査役 | - | 古 角 保 | 1950年11月8日生 | 1974年4月 株式会社東海銀行入行 2000年4月 同行執行役員 2002年1月 株式会社UFJ銀行執行役員 2003年5月 同行常務執行役員 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2008年10月 同行専務執行役員 2009年6月 同行副頭取 2012年6月 同行常任顧問(現職) 2013年6月 当社監査役(現職) | (注)8 | - |
計 | - |
2.監査役 野田健、一丸陽一郎、古市健、古角保は、社外監査役であります。
3.2014年6月23日付の定時株主総会での選任後2014年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年4月1日付の臨時株主総会での選任後2014年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2012年6月26日付の定時株主総会での選任後2015年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2014年4月1日付の臨時株主総会での選任後2017年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2014年6月23日付の定時株主総会での選任後2017年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
8.2013年6月26日付の定時株主総会での選任後2016年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03833] S1002488)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。