|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 社長執行役員 住宅分譲本部長 不動産ソリューション本部長 | 高木 嘉幸 | 1960年6月21日生 |
|
| | 1983年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 1995年6月 | 当社入社 KBRV Resort Operations Pty Ltd 取締役(現任) | 1996年5月 | Kingfisher Bay Resort Village Pty Ltd 取締役(現任) | 2001年4月 | Cosmos Australia Pty Ltd 取締役社長(現任) CA Asset Management Pty Ltd 取締役社長(現任) | 2005年6月 | CA Finance Pty Ltd 取締役社長(現任) | 2008年6月 | 取締役 | 2009年10月
2012年10月 | 代表取締役社長 株式会社コスモスモア取締役 (現任) 代表取締役社長 社長執行役員 住宅分譲本部長 不動産ソリューション本部長 (現任)
|
| (注)5 | 3,554 |
取締役 | 常務執行役員 住宅分譲本部副本部長 | 桑原 伸一郎 | 1959年4月25日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社リクルート (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 | 当社入社 | 2008年6月 2012年10月
| 取締役 取締役 常務執行役員 住宅分譲本部副本部長(現任)
|
| (注)5 | 12,531 |
取締役 | 常務執行役員 建築本部長 不動産ソリューション本部副本部長 | 杉谷 景 | 1956年3月11日生 |
|
| | 1978年4月 | 佐藤工業株式会社入社 | 1984年2月 | 株式会社日本リクルートセンター (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1985年5月 | 当社入社 | 2008年6月 2012年10月
| 取締役 取締役 常務執行役員 建築本部長 不動産ソリューション本部副本部長(現任)
|
| (注)5 | 3,100 |
取締役 | 常務執行役員 経営管理本部長 | 枝廣 寿雄 | 1963年1月26日生 |
|
| | 1985年4月 | 株式会社リクルート (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 | 当社入社 | 2010年6月 2012年10月 | 取締役 取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)
|
| (注)5 | 3,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 髙井 基次 | 1949年2月22日生 |
|
| | 1971年4月 | 野村不動産株式会社入社 | 1994年6月 2003年6月 | 同社取締役 同社取締役副社長 | 2004年5月 | 野村不動産ホールディングス株式会社取締役 | 2008年4月 | 野村不動産株式会社取締役 副社長執行役員 | 2012年10月
| 大和ハウス工業株式会社上席執行役員 マンション事業推進部統括部長
| 2013年6月
| 当社取締役(現任)
| 2014年4月
| 大和ハウス工業株式会社常務執行役員 マンション事業推進部統括部長 (現任)
|
| (注)5 | ― |
取締役 | ― | 柴田 英一 | 1961年2月10日生 |
|
| | 1983年4月 | 大和ハウス工業株式会社入社 | 2011年4月
| 同社執行役員 経営管理本部連結経営管理部長
| 2013年6月
| 当社取締役(現任)
| 2014年4月
| 大和ハウス工業株式会社上席執行役員 経営管理本部連結経営管理部長 (現任)
|
| (注)5 | ― |
取締役 | ― | 小林 三郎 | 1945年12月7日生 |
|
| | 1971年11月 | 株式会社本田技術研究所入社 | 2000年4月 | 本田技研工業株式会社 経営企画部長 経営企画室長 | 2000年4月
2005年4月 | 早稲田大学大学院非常勤講師 (現任) 株式会社本田技術研究所 主席研究員 | 2009年10月 | 当社取締役(現任) | 2010年4月 | 中央大学大学院客員教授(現任) | | 一橋大学大学院非常勤講師 (現任)
|
| (注)5 | ― |
取締役 | ― | 岡田 賢二 | 1951年3月23日生 |
|
| | 1974年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | 2000年7月 | 同社建設部長 建設部PFI事業推進室長 | 2004年4月 | 同社建設・不動産部門長 | 2005年6月 | 同社執行役員 | 2007年4月 | 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント 建設・不動産部門長 | 2008年4月 | 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント | 2008年6月 | 同社代表取締役常務取締役 | 2010年4月 | 同社代表取締役常務執行役員 | 2012年6月 | 伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) | | |
| (注)5 | ― |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | ― | 渡邉 典彦 | 1957年9月28日生 |
|
| | 1981年4月 | 株式会社日本リクルートセンター (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年7月 | 当社入社 | 2008年6月 | 株式会社コスモスモア取締役 | 2012年6月
| 当社常勤監査役(現任)
|
| (注)6 | 600 |
監査役 | ― | 中里 智行 | 1961年10月29日生 |
|
| | 1984年4月 2008年4月 2012年6月 | 大和ハウス工業株式会社入社 同社埼玉支店 管理部部長 同社東京支社 経理部部長 | 2013年4月
| 同社東京本社 経理部部長 (現任)
| 2013年6月
| 当社監査役(現任)
|
| (注)7 | ― |
監査役 | ― | 久賀 光興 | 1944年12月29日生 |
|
| | 1970年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 1976年4月 | 監査法人西方会計士事務所入所 | 1982年12月 | 税理士久賀光興事務所開設 | 1986年4月 1997年7月
2003年6月
| 海南監査法人代表社員 公認会計士久賀光興事務所開設(現任) 当社監査役(現任)
|
| (注)8 | 370 |
監査役 | ― | 坂東 規子 | 1949年3月31日生 |
|
| | 1973年4月 | 長野法律事務所入所 | 1995年4月 | あたご法律事務所開設(現任) | 2011年6月
| 当社監査役(現任)
|
| (注)8 | 246 |
| | | |
| | 24,201 |
(注)1. 取締役小林三郎、同岡田賢二は、社外取締役であります。
2. 監査役久賀光興、同坂東規子は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役小林三郎、同岡田賢二、社外監査役久賀光興、同坂東規子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社は、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
| | |
職名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員※ | 高木 嘉幸 |
|
常務執行役員※ | 桑原 伸一郎 |
|
常務執行役員※ | 杉谷 景 |
|
常務執行役員※ | 枝廣 寿雄 |
|
執行役員 | 柏木 恒二 |
|
執行役員 | 走内 悦子 |
|
執行役員 | 津田 英信 |
|
執行役員 | 岡村 さゆり |
|
5. 2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6. 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2013年6月27日の就任の時から4年間
8. 2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間