|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役会長 | | 村上 教行 | 1951年4月3日生 |
|
| | 1974年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2000年5月 | 同社 取締役GM商品本部長 | 2002年2月 | 同社 取締役SSM商品本部長 | 2003年5月 | 同社 常務執行役 | 2004年2月 | 同社 常務執行役営業企画担当 | 2006年5月 | 当社 専務取締役営業担当 | 2007年4月 | 当社 代表取締役社長 | 2011年5月 | 当社 取締役会長(現任) | 2012年3月 | イオン㈱専務執行役社長補佐イオン東北代表 | 2014年3月 | イオン㈱専務執行役イオン東北代表(現任) |
| (注)3 | 133 |
取締役社長 (代表取締役) | | 岡崎 双一 | 1958年10月10日生 |
|
| | 1981年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1995年7月 | 広東ジャスコ取締役 | 2001年6月 | ジャヤ・ジャスコストアーズ㈱(現イオンマレーシア㈱)取締役社長 | 2005年5月 | イオン㈱執行役 | 2005年7月 | 同社スーパーセンター事業本部長 | 2005年11月 | イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長 | 2009年4月 | イオン㈱コーポレート・マーケティング部長 | 2009年4月 | イオンリテール㈱営業企画本部長 | 2009年4月 | 同社 取締役 | 2010年4月 | 同社 執行役員 | 2011年5月 | 当社 代表取締役社長(現任) | 2012年3月 | イオン㈱執行役ディベロッパー事業最高経営責任者 | 2013年3月 | イオン㈱専務執行役ディベロッパー事業最高経営責任者 | 2014年3月 | イオン㈱専務執行役GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者(現任) |
| (注)3 | 14 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
専務取締役 | 開発本部長 | 岩本 馨 | 1954年8月7日生 |
|
| | 1977年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2001年4月 | 同社 SC開発本部近畿開発部長 | 2005年3月 | 同社 開発本部西日本開発部長 | 2008年4月 | 当社 開発担当付 | 2008年5月 | 当社 取締役開発本部副本部長 | 2009年5月 | 当社 取締役開発本部長 | 2010年5月 | 当社 常務取締役開発本部長 | 2012年5月 | 当社 専務取締役開発本部長(現任) |
| (注)3 | 41 |
専務取締役 | 財経本部長 | 千葉 清一 | 1955年7月28日生 |
|
| | 1978年4月 | ㈱第一勧業銀行入行 | 1993年9月 | 同行 ニューヨーク支店次長 | 2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行審査第三部副部長 | 2002年10月 | 同行 企業第四部長 | 2003年5月 | 同行 グローバル企業第二部長 | 2005年4月 | 同行 執行役員企業推進第一部長 | 2007年4月 | 同行 常務執行役員 | 2010年5月 | イオン㈱執行役 | 2010年5月 | 同社 グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者 | 2010年5月 | 当社監査役 | 2011年3月 | イオン㈱グループ財務最高責任者 | 2013年5月 | 当社 専務取締役財経本部長(現任) |
| (注)3 | 20 |
専務取締役 | 営業担当 | 岩本 博 | 1954年3月2日生 |
|
| | 1977年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1992年3月 | 日本チェーンストア協会出向総務部長兼環境部長 | 1994年10月 | イオン㈱ 社長室次長 | 2002年2月 | 当社 リーシング本部担当部長 | 2004年11月 | 当社 開発本部新業態開発部長 | 2006年7月 | 当社 リーシング本部長 | 2007年8月 | 当社 国際事業企画部長 | 2008年5月 | 当社 取締役テナント開発本部長 | 2009年5月 | 当社 取締役営業本部リーシング統括部長 | 2011年4月 | 当社 取締役営業本部東日本事業部長 | 2012年5月 | 当社 常務取締役営業本部長 | 2013年5月 | 当社 専務取締役営業本部長 | 2014年4月 | 当社 専務取締役営業担当(現任) |
| (注)3 | 33 |
常務取締役 | 管理本部長 | 梅田 義晴 | 1955年10月8日生 |
|
| | 1978年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2007年8月 | 当社 イオンモール堺北花田プラウSCゼネラルマネージャー | 2009年5月 | 当社 イオンモール羽生SCゼネラルマネージャー | 2011年5月 | 当社 取締役営業本部西日本事業部長 | 2012年8月 | 当社 取締役管理担当 | 2013年4月 | 当社 取締役管理本部長 | 2013年5月 | 当社 常務取締役管理本部長(現任) |
| (注)3 | 114 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
常務取締役 | 営業本部長兼中国担当 | 吉田 昭夫 | 1960年5月26日生 |
|
| | 1983年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2005年9月 | 同社 東北開発部長 | 2008年3月 | 同社 関東第一開発部長 | 2009年9月 | 同社 イオンリテール㈱関東開発部長 | 2011年2月 | 当社 国際企画部統括部長 | 2011年3月 | イオングループ中国本社取締役(現任) | 2011年3月 | 当社 中国本部中国開発統括部長 | 2012年3月 | 当社 中国本部長 | 2014年4月 2014年5月 | 当社 営業本部長兼中国担当 当社 常務取締役営業本部長兼中国担当(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役相談役 | | 岡田 元也 | 1951年6月17日生 |
|
| | 1979年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1990年5月 | 同社 取締役 | 1992年2月 | 同社 常務取締役 | 1995年5月 | 同社 専務取締役 | 1997年6月 | 同社 代表取締役社長 | 1998年5月 | 当社 取締役 | 2002年5月 | 当社 取締役相談役(現任) | 2003年5月 | イオン㈱取締役兼代表執行役社長 | 2012年3月 | 同社取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任) |
| (注)3 | 52 |
取締役 | アセアン本部長 | 玉井 貢 | 1962年7月5日生 |
|
| | 1999年7月 | イオンクレジットサービス㈱入社 | 2002年3月 | 同社 財務経理部長 | 2005年2月 | 同社 財務経理統括部長 | 2006年5月 | 同社 取締役財務経理統括部長 | 2007年4月 | 同社 取締役財務経理本部長 | 2009年4月 | 同社 取締役事業推進本部長 | 2010年3月 | 同社 取締役関連企業統括部長 | 2011年5月 | 同社 執行役員関連企業統括部関連企業管理部長 | 2012年3月 | イオン㈱グループ経営管理責任者補佐 | 2012年5月 | イオン九州㈱監査役 | 2012年5月 | イオンディライト㈱監査役 | 2012年8月 | 当社 管理本部長 | 2013年4月 | 当社 アセアン本部長 | 2013年5月 | 当社 取締役アセアン本部長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 幕張新都心事業部長 | 村井 正人 | 1955年1月5日生 |
|
| | 1978年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 2005年5月 | 当社 第二営業本部長 | 2006年5月 | 当社 取締役第二営業本部長 | 2007年8月 | 当社 取締役SC営業本部近畿営業部長 | 2009年5月 | 当社 取締役営業本部中部・近畿事業部長 | 2010年5月 | 当社 取締役営業本部活性化推進統括部長 | 2011年4月 | 当社 取締役営業本部CSR統括部長 | 2011年12月 | 当社 取締役営業本部幕張新都心推進事業部長 | 2013年12月 | 当社 取締役営業本部幕張新都心事業部長(現任) |
| (注)3 | 30 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | リーシング統括部長 | 三嶋 章男 | 1958年11月8日生 |
|
| | 2000年4月 | イオンモール㈱入社 | 2006年7月 | 当社 リーシング本部既存店統括部長 | 2007年7月 | 当社 イオンモール木曽川ゼネラルマネージャー | 2009年5月 | 当社 営業本部リーシング統括部関東・東北リーシング部長 | 2011年4月 | 当社 営業本部リーシング統括部長 | 2012年5月 | 当社 取締役リーシング本部長 | 2013年4月 | 当社 取締役営業本部リーシング統括部長(現任) |
| (注)3 | 39 |
取締役 | | 平 真美 | 1962年2月20日生 |
|
| | 1987年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1990年10月 | 早川善雄税理士事務所入所 | 1991年9月 | 公認会計士登録 | 1992年4月 | 税理士登録 | 2002年10月 | 税理士法人早川・平会計パートナー(現任) | 2011年5月 2014年5月 | 当社 社外監査役 当社 社外取締役(現任) |
| (注)3
| ― |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
監査役 (常勤) | | 濵﨑 洋行 | 1950年5月4日生 |
|
| | 1973年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1997年3月 | ㈱イオンファンタジー管理統括部長 | 1998年5月 | 同社 取締役 | 1999年3月 | 同社 管理統括グループ・チーフマネージャー | 2000年5月 | 同社 常務取締役 | 2003年5月 | 同社 専務取締役 | 2005年3月 | 同社 管理本部本部長兼リスクマネジメント担当 | 2006年5月 | ミニストップ㈱常勤監査役 | 2006年6月 | マックスバリュ中部㈱監査役 | 2007年5月 | ミニストップ㈱監査役 | 2007年10月 | ㈱イオン銀行常勤監査役 | 2013年5月 | ㈱イオン銀行監査役 | 2013年5月 | 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 平松 陽徳 | 1950年11月8日生 |
|
| | 1974年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | 1998年3月 | 同社 財務部長 | 1999年3月 | 同社 コントロール部長 | 2002年2月 | イオン㈱青森岩手事業部長 | 2003年2月 | マックスバリュ九州㈱取締役管理本部長 | 2006年4月 | イオン㈱京阪事業部長 | 2007年9月 | 同社 関東カンパニー副支社長 | 2009年4月 | イオンリテール㈱経営監査室長 | 2012年11月 | ㈱マルナカ常勤監査役 | 2013年5月 | イオンリテール㈱監査役(現任) | 2013年5月 2013年6月 | 当社 監査役(現任) イオンフィナンシャルサービス㈱常勤監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 町田 祥弘 | 1967年5月25日生 |
|
| | 1992年4月 | 早稲田大学商学部助手 | 1997年4月 | 東京経済大学経営学部専任講師 | 2000年4月 | 東京経済大学経営学部助教授 | 2005年4月 | 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授(現任) | 2007年6月 | ㈱荏原製作所監査役(現任) | 2011年5月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 市毛 由美子 | 1961年3月13日生 |
|
| | 1989年4月 | 弁護士登録 | 1989年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 2007年12月 | のぞみ総合法律事務所パートナー(現任) | 2009年4月 2010年6月 | 第二東京弁護士会副会長 水澤化学工業㈱社外監査役(現任) | 2010年9月 | 日本弁護士連合会事務次長 | 2012年6月
2014年5月 | NECネッツエスアイ㈱社外取締役(現任) 当社 社外監査役(現任) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 480 |
(注)1.取締役平真美は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役全員、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2014年5月22日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2013年5月23日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
5.2011年5月11日開催の定時株主総会の終結のときから4年間