有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001TTK
和田興産株式会社 役員の状況 (2014年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表 取締役 会長 | 和田 憲昌 | 1938年 12月7日 | 1962年4月 | 三ツ星ベルト株式会社入社 | (注3) | 1,488,000 | |
1966年12月 | 和田興産有限会社専務取締役就任 | ||||||
1979年9月 | 和田興産株式会社に改組専務取締役就任 | ||||||
1982年2月 | 当社代表取締役専務就任 | ||||||
1990年5月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
2008年5月 | 当社代表取締役会長就任(現) | ||||||
代表 取締役 社長 | 高島 武郎 | 1948年 7月5日 | 1971年4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注3) | 3,000 | |
2002年6月 | 京阪神興業株式会社常務取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
2011年7月 | 当社顧問就任 | ||||||
2012年5月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
専務 取締役 | 和田 剛直 | 1971年 9月3日 | 1996年4月 | UCC上島珈琲株式会社入社 | (注3) | 1,054,000 | |
1996年12月 | 当社入社 | ||||||
2005年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2012年5月 | 当社専務取締役就任(現) | ||||||
常務 取締役 | 岡部 弘一 | 1951年 11月21日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注3) | 100,100 | |
2007年5月 | 当社執行役員不動産事業部長就任 | ||||||
2008年5月 | 当社取締役不動産事業部長就任 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役分譲事業部長就任 | ||||||
2012年5月 | 当社常務取締役分譲事業部長就任 | ||||||
2012年7月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
常務 取締役 | 松山 敏明 | 1956年 1月5日 | 1978年4月 | 株式会社大阪銀行(現株式会社近畿大阪銀行)入行 | (注3) | 2,000 | |
2010年6月 | 同行代表取締役兼専務執行役員就任 | ||||||
2012年4月 | 近畿大阪信用保証株式会社顧問就任 | ||||||
2012年7月 | 当社顧問就任 | ||||||
2013年5月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
常務 取締役 | 梶原 忍 | 1953年 5月30日 | 1972年4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注3) | 34,500 | |
2002年6月 | 当社入社 | ||||||
2007年5月 | 当社執行役員財務部長就任 | ||||||
2008年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
2014年5月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 横山 勝久 | 1957年 2月19日 | 1980年4月 | 株式会社大阪銀行(現株式会社近畿大阪銀行)入行 | (注4) | 8,000 | |
2004年6月 | 当社入社 | ||||||
2012年5月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役総務部長就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 木村 武志 | 1941年 8月30日 | 1965年4月 | ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 | (注5) | 2,000 | |
1996年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
1999年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2001年6月 | 株式会社ニチメン保険センター代表取締役就任 | ||||||
2003年10月 | ニチメン・日商岩井インシュアランスセンター株式会社(現双日インシュアランス株式会社)代表取締役就任 | ||||||
2005年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 和田 善弘 | 1944年 9月24日 | 1983年10月 | 和田税理士事務所開設 | (注5) | 2,000 | |
1995年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
1996年2月 | 株式会社ワイ・エス・ダブル代表取締役就任(現) | ||||||
監査役 | 下山 量平 | 1938年 3月12日 | 1962年4月 | 下山弁護士事務所開設 | (注5) | 2,000 | |
2002年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 前田 憲作 | 1939年 3月15日 | 1957年4月 | 大阪国税局入局 | (注5) | 2,000 | |
1997年9月 | 前田税理士事務所開設 | ||||||
2002年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 2,697,600 |
(注)1.監査役 木村武志、和田善弘、下山量平及び前田憲作は、社外監査役であります。
2.専務取締役和田剛直は、代表取締役会長和田憲昌の長男であります。
3.取締役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2011年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であり、企画部長 溝本俊哉、分譲事業第二部長 濱本聡(任期は2016年2月期に係る定時株主総会終結の時まで)であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04029] S1001TTK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。