|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 田中 忍 | 1975年2月8日 |
|
| | 1999年4月 | 株式会社東京プラザ入社 | 2001年4月 | 当社入社 | 2007年1月 | 当社戦略企画部長 | 2008年1月 | 当社経営企画部長 | 2008年7月 | 当社財務経理部長 | 2009年3月 | 当社取締役就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役就任 当社管理本部長 | 2009年8月 | 有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任(現任) | 2010年4月 2011年3月 | 当社専務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) |
| 2014年3月26日開催の定時株主総会の終結時から1年 | 60,600 |
常務取締役 | - | 小坂 竜義 | 1964年5月17日 |
|
| | 1988年4月 | 藤和不動産株式会社入社 | 2002年4月 | 株式会社千代田コンサルタント入社 | 2004年3月 | サン建築設計株式会社入社 | 2005年8月 | 当社入社 財務部長 | 2007年3月 | 当社取締役 | 2007年4月 | 当社管理本部副本部長 | 2009年3月 | 当社取締役退任 財務経理部次長 | 2010年1月 | 株式会社陽光ビルシステム監査役 | 2010年12月 | 株式会社陽光アセット・インベスターズ取締役就任 | 2011年1月 | 当社財務経理部長 | 2011年3月 | 株式会社陽光アセット・インベスターズ代表取締役社長就任(現任) | 2011年3月 | 当社常務取締役就任(現任) |
| 2014年3月26日開催の定時株主総会の終結時から1年 | 3,800 |
取締役 | - | 呉 文偉 | 1969年10月24日 |
|
| | 1993年9月 | 上海徳威国際貿易有限公司 董事長兼経理 | 1995年2月 | 上海徳威実業有限公司 董事長(現任) | 2000年9月 | 上海徳威不動産経紀有限公司 董事長(現任) | 2010年1月
2011年4月
2012年3月 2013年8月 | 上海徳威企業発展有限公司 董事長(現任) 思源国際発展有限公司 Director(現任) 当社取締役就任(現任) 徳威国際発展有限公司 董事長(現任) |
| 2014年3月26日開催の定時株主総会の終結時から1年 | - |
取締役 | 国際事業部長 | 張 平 | 1973年11月1日 |
|
| | 1996年6月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | 1997年4月 | 三井物産株式会社入社 | 2002年9月 | 株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト | 2004年8月 | 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 | 2008年5月 | AEA Investoes 中国代表/パートナー | 2010年3月
2012年3月 2012年4月 | 上海徳威企業発展有限公司 董事(現任) 当社取締役就任(現任) 当社国際事業部長(現任) |
| 2014年3月26日開催の定時株主総会の終結時から1年 | - |
(常勤) 監査役 | - | 尾原 純 | 1960年12月20日 |
|
| | 1985年2月 | ミトモ商事株式会社入社 | 1994年12月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社取締役就任 総務部長 | 2002年11月 | サン建築設計株式会社 監査役就任 | 2003年2月 | 当社監査役就任 株式会社ヨコハマ地所 監査役就任 株式会社陽光ビルシステム 監査役就任 | 2004年2月 | 株式会社陽光アセット・インベスターズ 監査役就任 | 2008年3月 2009年7月 2010年4月 | 当社取締役就任 当社事業本部副本部長 当社管理本部副本部長 | 2011年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| 2011年3月25日開催の定時株主総会の終結時から4年 | 35,700 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 大滝 邦男 (注) | 1956年9月30日 |
|
| | 1980年4月 | 土肥達巳税理士事務所入所 | 1987年3月 | 税理士登録 | 1999年1月 | 大滝邦男税理士事務所設立 | 2004年3月 | 当社監査役就任(現任) | 2004年3月 | 有限会社ダイマチ計算センター 代表取締役社長就任(現任) |
| 2012年3月23日開催の定時株主総会の終結時から4年 | 5,100 |
監査役 | - | 金澤 鷹夫 (注) | 1945年11月15日 |
|
| | 1968年4月 | 株式会社東芝入社 | 1993年10月 | 同社 産業機器事業部営業部長 | 1997年6月 | 東芝岩手電気株式会社 代表取締役社長就任 | 1999年2月 | 東芝シュネデールエレクトリック株式会社 代表取締役副社長就任 | 2003年6月 | 東芝産業機器システム株式会社 監査役就任 | 2007年3月 | 当社監査役就任(現任) | 2008年8月 | 株式会社E&S 社外取締役就任(現任) |
| 2011年3月25日開催の定時株主総会の終結時から4年 | 5,400 |
合 計 | 110,600 |
(注)監査役 大滝邦男及び金澤鷹夫の両氏は、社外監査役であります。