有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DTX
中部飼料株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 平 野 宏 | 1937年5月20日生 | 1962年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 334 | |
1967年3月 | 当社取締役 | ||||||
1967年9月 | 当社取締役岡山工場長 | ||||||
1971年2月 | 当社取締役販売部長 | ||||||
1974年9月 | 当社代表取締役、取締役副社長 | ||||||
1979年4月 | 当社代表取締役、取締役社長 (現在) | ||||||
専務取締役 | 飼料本部長 | 久 光 正 郎 | 1948年1月2日生 | 1966年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 57 |
1998年4月 | 当社開発営業部長 | ||||||
2001年10月 | 当社鹿島工場長兼開発営業部長 | ||||||
2002年4月 | 当社鹿島工場長 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役鹿島工場長 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役岡山工場長兼水島工場長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役岡山工場長兼水島工場長 | ||||||
2010年2月 | 当社常務取締役飼料本部長兼研究技術部長 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役飼料本部長兼研究技術部長 | ||||||
2012年4月 | 当社専務取締役飼料本部長兼営業推進室長 | ||||||
2014年4月 | 当社専務取締役飼料本部長(現在) | ||||||
常務取締役 | 事業本部長 水産部長 | 藤 田 京 一 | 1957年12月29日生 | 1980年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 30 |
2003年11月 | 当社ブロイラー推進部長 | ||||||
2005年4月 | 当社八戸工場長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員八戸工場長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員飼料本部長兼研究技術部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役飼料本部長兼研究技術部長 | ||||||
2010年2月 | 当社常務取締役事業本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社常務取締役事業本部長兼エコフィード推進部長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役事業本部長兼エコフィード推進部長兼開発営業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常務取締役事業本部長兼開発営業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役事業本部長 | ||||||
2014年5月 | 当社常務取締役事業本部長兼水産部長(現在) | ||||||
常務取締役 | 飼料副本部長 営業推進室長 | 平 野 晴 信 | 1972年1月25日生 | 1995年4月 | 株式会社名古屋銀行に入行 | (注)3 | 33 |
2002年4月 | 株式会社スマックに入社 | ||||||
2005年5月 | 同社取締役マーケティング室室長兼経営企画室室長 | ||||||
2007年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
2009年5月 | 同社取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役八戸工場長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役飼料副本部長兼営業推進室長(現在) | ||||||
取締役 | 志布志工場長 | 牧 田 健 二 | 1955年4月22日生 | 1996年1月 | ソニー生命保険株式会社に入社 | (注)3 | 11 |
1998年1月 | 当社に入社 | ||||||
2005年4月 | 当社北海道工場長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員八戸工場長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役八戸工場長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役志布志工場長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 鹿島工場長 | 川 上 政 彦 | 1954年4月16日生 | 1973年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 9 |
2008年4月 | 当社志布志工場長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員志布志工場長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役志布志工場長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役鹿島工場長(現在) | ||||||
取締役 | 研究技術部長 | 近 藤 祐 司 | 1954年4月28日生 | 1978年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 3 |
2000年4月 | 当社肥料部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員北海道工場長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員営業企画部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員研究技術部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役研究技術部長(現在) | ||||||
取締役 | 小 林 洋 哉 | 1954年11月1日生 | 1980年10月 | 豊田工機株式会社(現 株式会社ジェイテクト)に入社 | (注)3 | - | |
2002年4月 | 名城大学法学部非常勤講師(現在) | ||||||
2006年1月 | 株式会社ジェイテクト法務部長 | ||||||
2012年4月 | 名古屋外国語大学現代国際学部国際ビジネス学科教授(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
常勤監査役 | 伊 藤 隆 文 | 1953年3月15日生 | 1977年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)に入行 | (注)4 | 13 | |
2007年5月 | 当社に入社、志布志工場長 | ||||||
2008年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員総務人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役総務人事部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役業務改革部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | 松 林 茂 晴 | 1948年7月17日生 | 1971年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)に入行 | (注)4 | - | |
1998年5月 | 同行新橋支店長 | ||||||
2000年10月 | 東海ミツワ電機株式会社代表取締役社長 | ||||||
2005年1月 | 東栄株式会社顧問 株式会社トーエイオフリール代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2011年9月 | 社団法人名古屋ビルヂング協会(現 一般社団法人名古屋ビルヂング協会)事務局長(現在) | ||||||
監査役 | 岩 本 秀 之 | 1963年2月20日生 | 1985年4月 | 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)に入社 | (注)4 | - | |
2009年4月 | 豊田通商株式会社経営企画部長 | ||||||
2011年6月 | 同社金属企画部長 | ||||||
2013年4月 | 同社執行役員コーポレート本部長補佐(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 492 |
2. 監査役松林茂晴及び岩本秀之は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、伊藤隆文及び岩本秀之は前任の監査役より任期を引き継いでおり、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
石 堂 勉 | 1949年7月22日生 | 1973年4月 2003年10月 2004年9月 2005年9月 2012年6月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)に入行 東栄株式会社執行役員 株式会社トーエイオフリール取締役 同社監査役 東栄株式会社取締役 同社顧問 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00439] S1002DTX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。