有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027W0
京成電鉄株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 花 田 力 | 1944年1月15日生 | 1966年4月 | 当社入社 | (注)3 | 201 | |
1993年7月 | 当社鉄道本部運輸部長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役 | ||||||
2000年6月 2002年6月 | 当社常務取締役 当社代表取締役(現) | ||||||
2002年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2004年6月 2011年6月 | 当社取締役社長 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 社長 | 三 枝 紀 生 | 1949年2月11日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 121 | |
1999年7月 | 当社人事部付部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
2008年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年6月 2011年6月 | 当社取締役副社長 当社取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 | 鉄道本部長 | 平 田 憲一郎 | 1950年11月7日生 | 1974年4月 2006年7月 2007年7月 2007年10月 2008年10月 2012年6月 2014年6月 (主要な兼職) 2013年7月 2014年6月 | 運輸省入省 国土交通省鉄道局長 財団法人運輸政策研究機構 主席研究員 日本政策投資銀行理事 株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 当社常務取締役 当社専務取締役(現) 千葉ニュータウン鉄道株式会社 取締役社長 北総鉄道株式会社取締役社長 | (注)3 | 16 |
常務取締役 | 開発担当 | 小 林 敏 也 | 1959年7月30日生 | 1982年4月 2006年7月 2008年6月 2010年6月 2013年6月 (主要な兼職) 2013年10月 | 当社入社 当社グループ戦略部長 当社鉄道本部計画管理部長 当社取締役 当社常務取締役(現) 株式会社京成保険コンサルティング取締役社長 | (注)3 | 47 |
常務取締役 | 総務人事・ 経理担当 | 眞 下 幸 人 | 1962年2月1日生 | 1984年4月 2008年7月 2010年6月 2011年6月 2013年6月 | 当社入社 当社総務人事部付部長 当社経理部長 当社取締役 当社常務取締役(現) | (注)3 | 27 |
常務取締役 | 鉄道副本部長 | 松 上 英一郎 | 1962年2月23日生 | 1984年4月 2008年7月 2011年6月 2013年6月 | 当社入社 当社総務人事部付部長 当社取締役 当社常務取締役(現) | (注)3 | 33 |
取締役 | 経営統括部 部長 | 齋 藤 隆 | 1958年12月11日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
2011年6月 2013年6月 | 京成バス株式会社専務取締役 当社取締役(現) | ||||||
(主要な兼職) | |||||||
2013年6月 | 京成バス株式会社取締役副社長 | ||||||
取締役 | 内部監査・ 経営統括・ グループ 戦略担当 | 加 藤 雅 哉 | 1960年8月6日生 | 1983年4月 2013年4月 2014年6月 | 株式会社日本興業銀行入行 みずほ証券株式会社執行役員 当社取締役(現) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 経理部長 | 小 山 利 明 | 1963年6月18日生 | 1986年4月 2010年7月 2013年7月 2014年6月 | 当社入社 当社総務人事部付部長 当社経理部長 当社取締役(現) | (注)3 | 16 |
取締役 | 赤 井 文 彌 | 1938年11月8日生 | 1966年4月 1971年8月 2014年6月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 卓照法律事務所(現 卓照綜合法律事務所)開設 同事務所弁護士(現) 当社取締役(現) | (注)3 | ― | |
取締役 | 古 川 康 信 | 1953年10月11日生 | 1980年9月 2008年8月 2010年8月 2012年8月 2014年6月 | 公認会計士登録 新日本有限責任監査法人常務理事 同監査法人経営専務理事 同監査法人シニア・アドバイザー 当社取締役(現) | (注)3 | ― | |
取締役 | 神子田 健 博 | 1953年1月16日生 | 1976年4月 2004年4月 2006年6月 2009年6月 2012年6月 2014年4月 2014年5月 2014年6月 | 株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 船橋交通株式会社取締役会長(現) 帝都自動車交通株式会社 取締役社長(現) 当社取締役(現) | (注)3 | 75 | |
取締役 | 大 室 健 | 1949年1月13日生 | 1971年4月 1999年7月 2006年6月 2006年6月 2010年6月 2010年6月 2012年6月 2013年6月 | 当社入社 当社自動車本部自動車営業部長 京成バス株式会社取締役副社長 当社取締役 京成バス株式会社取締役社長(現) 当社常務取締役 当社専務取締役 当社取締役(現) | (注)3 | 70 | |
取締役 | 宮 田 弘 幸 | 1951年10月28日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 68 | |
2002年7月 | 当社人事部付部長 | ||||||
2003年6月 2004年7月 | 当社開発事業部長 当社経理部長 | ||||||
2006年6月 2010年6月 2013年6月 2013年6月 2013年6月 | 当社取締役 当社常務取締役 株式会社ユアエルム京成 取締役社長(現) 株式会社千葉京成ホテル 取締役社長(現) 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 酒 寄 博 司 | 1952年1月13日生 | 1974年4月 2003年7月 2005年8月 2006年6月 2008年6月 2011年6月 2013年6月 2013年6月 2014年6月 | 当社入社 当社鉄道本部付部長 当社鉄道本部計画管理部長 当社鉄道本部運輸部長 当社取締役 当社常務取締役 北総鉄道株式会社 取締役副社長(現) 当社取締役(現) 関東鉄道株式会社 取締役副社長(現) | (注)3 | 55 | |
取締役 | 篠 﨑 敦 | 1961年8月13日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 | |
2010年7月 | 当社総務人事部付部長 | ||||||
2012年4月 2013年6月 2014年4月 | 船橋交通株式会社取締役社長(現) 当社取締役(現) 株式会社舞浜リゾートキャブ 取締役社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 村 岡 隆 司 | 1954年1月31日生 | 1978年4月 2005年5月 2006年1月 2008年4月 2011年6月 | 株式会社三和銀行入行 株式会社UFJ銀行執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 同社常務執行役員 当社常勤監査役(現) | (注)4 | 11 | |
常勤監査役 | 増 田 格 | 1952年2月9日生 | 1974年4月 1999年6月 2000年4月 2002年2月 2004年6月 2006年5月 2006年6月 2010年6月 2012年4月 2012年6月 | 三井信託銀行株式会社入行 同社取締役 中央三井信託銀行株式会社 執行役員 同社常務執行役員 三井トラスト・ホールディングス株式会社常務取締役 中央三井信託銀行株式会社 専務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社取締役副社長 三井住友信託銀行株式会社顧問 当社常勤監査役(現) | (注)5 | 8 | |
監査役 | 松 野 信 也 | 1945年2月15日生 | 1968年4月 | 日本開発銀行入行 | (注)6 | ― | |
1999年10月 | 日本政策投資銀行理事 | ||||||
2003年6月 | 財団法人日本経済研究所理事長 | ||||||
2004年6月 | 新規事業投資株式会社 取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
2010年7月 | DBJ投資アドバイザリー株式会社取締役会長 | ||||||
監査役 | 上 西 京一郎 | 1958年1月15日生 | 1980年4月 2003年6月 2005年5月 2009年4月 2009年6月 | 株式会社オリエンタルランド入社 同社取締役 同社取締役執行役員 同社取締役社長 (兼)COO社長執行役員(現) 当社監査役(現) | (注)7 | ― | |
監査役 | 小 林 研 一 | 1954年1月30日生 | 1976年4月 2005年7月 2007年1月 2007年3月 2009年3月 2011年4月 2012年6月 2014年3月 2014年4月 | 日本生命保険相互会社入社 同社取締役 同社取締役執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社取締役副社長執行役員 当社監査役(現) 日本生命保険相互会社取締役(現) ニッセイ情報テクノロジー株式会社取締役社長(現) | (注)8 | ― | |
計 | 785 |
(注)1 取締役赤井文彌及び古川康信は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 常勤監査役村岡隆司及び増田格、監査役松野信也及び小林研一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役村岡隆司の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役増田格の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役松野信也の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 監査役上西京一郎の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
8 監査役小林研一の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04091] S10027W0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。