有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022NM
株式会社伊予鉄グループ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 佐 伯 要 | 1944年10月29日生 | 1968年4月 | 帝都高速度交通営団入社 | (注)2 | 30 |
1975年2月 | 同社退社 | ||||||
1975年3月 | 当社入社 | ||||||
1995年6月 | 当社技術部長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役 | ||||||
2001年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役運輸事業本部担当 | ||||||
2006年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2006年5月 | ㈱伊予鉄髙島屋代表取締役会長(現任) | ||||||
2006年6月 | ㈱いよてつ友の会代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年6月 | 松山空港ビル㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年6月 | 松山総合開発㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
2008年6月 | 松山市駅前地下街㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | ― | 清 水 一 郎 | 1967年11月7日生 | 1990年4月 | 運輸省(現 国土交通省)入省 | (注)2 | ― |
2014年4月 | 国土交通省退官 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部担当 | 白 石 恒 二 | 1952年6月23日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)2 | 17 |
2003年7月 | 当社総務部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役総務担当 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役管理本部担当 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役管理本部担当 | ||||||
2013年6月 | 当社専務取締役管理本部担当 (現任) | ||||||
2013年6月 | 伊予鉄不動産㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営戦略本部 ・ 関連事業本部 担当 | 石 司 秀 利 | 1950年12月22日生 | 1973年4月 | 東急不動産㈱入社 | (注)2 | 20 |
1993年5月 | 同社退社 | ||||||
1993年6月 | 当社入社 | ||||||
1999年6月 | 当社関連事業部次長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役関連事業・航空担当 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役経営戦略本部・関連事業本部担当(現任) | ||||||
2013年7月 | ㈱日専連えひめ(現 ㈱いよてつカードサービス)代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 関 啓 三 | 1947年1月11日生 | 1988年5月 | セキ㈱代表取締役社長(現任) | (注)2 | 34 |
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 柏 谷 増 男 | 1944年8月5日生 | 1985年4月 | 愛媛大学工学部教授 | (注)2 | ― |
2004年4月 | 愛媛大学理事・副学長 | ||||||
2006年4月 | 愛媛大学防災情報研究センター長 | ||||||
2010年4月 | 愛媛大学名誉教授(現任) 愛媛大学防災情報研究センター客員教授(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 運輸事業本部 担当 | 玉 井 伸 二 | 1956年2月12日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)2 | 4 |
2007年7月 | 当社自動車部次長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役自動車担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役運輸事業本部担当 (現任) | ||||||
2013年6月 | ㈱伊予鉄トラベル代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 森 田 浩 治 | 1943年4月2日生 | 2005年6月 | ㈱伊予銀行代表取締役頭取 | (注)2 | ― |
2012年6月 | ㈱伊予銀行代表取締役会長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 横 山 繁 紀 | 1955年11月10日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)2 | 11 |
2011年6月 | ㈱伊予鉄トラベル代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 松山空港ビル㈱専務取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 鉄道担当 | 中 尾 均 | 1957年3月11日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)2 | 13 |
2011年7月 | 当社鉄道部次長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役鉄道担当(現任) | ||||||
取締役 | 総務担当 | 逸 見 雅 一 | 1958年8月19日生 | 1981年3月 | 当社入社 | (注)2 | 20 |
2007年7月 | 当社総務部次長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役総務担当(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 阿 部 信 | 1951年7月19日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2006年4月 | 当社監査部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 一 色 昭 造 | 1942年12月10日生 | 1995年9月 | 石崎汽船㈱代表取締役社長(現任) | (注)3 | ― |
1998年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 一 色 哲 昭 | 1935年10月24日生 | 1998年4月 | ㈱愛媛銀行代表取締役頭取 | (注)3 | ― |
2003年7月 | 当社仮監査役 | ||||||
2004年4月 | ㈱愛媛銀行代表取締役会長 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | ㈱愛媛銀行相談役会長 | ||||||
2012年6月 | ㈱愛媛銀行相談役(現任) | ||||||
計 | 158 |
(注) 1 監査役一色昭造氏及び一色哲昭氏は、社外監査役である。
2 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04122] S10022NM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。