有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029UR
広島電鉄株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | バス活性化推進 担当 | 椋 田 昌 夫 | 1946年11月24日生 | 1969年3月 | 当社入社 | (注)3 | 46 |
2003年6月 | 当社取締役M・Sカンパニープレジデント | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社広電ストア代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年1月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年1月 | 株式会社ホテルニューヒロデン代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年1月 | 広電興産株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年3月 | 広島ゴルフ観光株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 広電建設株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社グリーンバーズ・ヒロデン代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社広電宮島ガーデン代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社交通会館代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 広島観光開発株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長バス活性化推進担当(現在) | ||||||
常務取締役 | 経営企画担当 | 迫 孝 治 | 1949年9月11日生 | 1972年3月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
2004年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役経営政策担当 | ||||||
2013年6月 | 宮島松大汽船株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ヒロデンプラザ代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 広電建設株式会社取締役(現在) | ||||||
2014年1月 | 当社常務取締役経営企画担当(現在) | ||||||
常務取締役 | 不動産事業担当 | 名 越 元 | 1947年5月29日生 | 1972年3月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2005年6月 | 当社取締役不動産カンパニープレジデント | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役不動産カンパニープレジデント | ||||||
2014年1月 | 当社常務取締役不動産事業担当(現在) | ||||||
常務取締役 | 総合管理、 経営管理担当 総合管理本部長 | 倉 本 勇 治 | 1953年5月17日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
2008年6月 | 当社取締役M・Sカンパニーバイスプレジデント | ||||||
2010年6月 | 当社取締役M・Sカンパニープレジデント | ||||||
2012年6月 | 株式会社広電ストア監査役(現在) | ||||||
2012年6月 | 広電建設株式会社監査役(現在) | ||||||
2014年1月 | 当社取締役総合管理、経営管理担当 総合管理本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役総合管理、経営管理担当 総合管理本部長(現在) | ||||||
取締役 | 電車事業担当 | 藤 元 秀 樹 | 1954年12月7日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2008年6月 | 当社取締役電車カンパニーバイスプレジデント | ||||||
2011年6月 | 当社取締役電車カンパニープレジデント | ||||||
2014年1月 | 当社取締役電車事業担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 交通政策担当 | 沼 田 卓 壮 | 1948年1月3日生 | 1970年4月 | 祇園町採用 | (注)3 | 1 |
2003年4月 | 広島市南区長 | ||||||
2006年4月 | 広島市人事委員会事務局長 | ||||||
2008年4月 | 財団法人広島勤労者職業福祉センター理事長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役総合企画担当 | ||||||
2014年1月 | 当社取締役交通政策担当(現在) | ||||||
取締役 | バス事業担当 バス事業本部長 | 仮 井 康 裕 | 1959年9月25日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2004年6月 | 当社バス企画グループマネジャー | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員呉バスカンパニープレジデント | ||||||
2013年6月 | 当社取締役呉バスカンパニープレジデント | ||||||
2014年1月 | 当社取締役バス事業担当 バス事業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 田 村 興 造 | 1951年6月22日生 | 1977年4月 | 広島ガス株式会社入社 | (注)3 | ― | |
2005年6月 | 同社執行役員原料部長 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役執行役員経営統括本部経営企画部長 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役社長執行役員(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
常勤監査役 | 尾 﨑 宏 明 | 1953年11月15日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 | |
2004年10月 | 広島観光開発株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年2月 | 宮島松大汽船株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 広電建設株式会社監査役(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
2014年6月 | 株式会社広電ストア監査役(現在) | ||||||
監査役 | 笠 井 久 雄 | 1946年1月10日生 | 1986年5月 | 大野町議会議員 | (注)5 | ― | |
2001年4月 | 佐伯郡町村議会議長会会長 | ||||||
2001年8月 | 広島県町村議会議長会副会長 | ||||||
2002年5月 | 大野町町長 | ||||||
2006年1月 | 宮島競艇施行組合常務理事 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 髙 橋 徹 | 1947年8月6日生 | 1970年4月 | 株式会社広島銀行入行 | (注)6 | ― | |
2001年6月 | 同行取締役総合企画部長 | ||||||
2003年6月 | 同行常務取締役人事総務部長 | ||||||
2004年4月 | 同行常務取締役 人事総務部、資金証券部、リスク総括部 等 担当 | ||||||
2008年6月 | ひろぎん保証株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 一般財団法人ひろぎん経済研究所 理事長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 118 |
(注) 1 取締役 田村興造は、社外取締役であります。
2 監査役 笠井久雄および髙橋 徹は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 尾﨑宏明の任期は、任期途中で退任した監査役の補欠として選任されたため、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 笠井久雄の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋 徹の任期は、任期途中で退任した監査役の補欠として選任されたため、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、会社の重要な特定の業務を執行させる者として、取締役会において当該者を選任することにより、機動的な人的施策を実施できるように執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の6名であります。
執行役員 秘書室担当 落合央範
執行役員 経営企画本部長、バス活性化推進本部副本部長 横田好明
執行役員 経営管理本部長 岡田 茂
執行役員 電車事業本部長、バス活性化推進本部副本部長 平町隆典
執行役員 不動産事業本部長 瀬崎敏正
執行役員 バス活性化推進本部長、バス事業本部副本部長 玉田 和
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04123] S10029UR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。