|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 石井 文弥 | 1949年4月3日生 |
|
| | 1972年4月 | 当社入社 | 1997年7月 | 当社総務部長 | 2001年6月 | 当社取締役自動車営業部長 | 2002年6月 | 株式会社南伊豆東海バス取締役社長 | 2002年6月 | 株式会社西伊豆東海バス取締役社長 | 2005年6月 | 当社常務取締役総務部長 | 2005年6月 | 株式会社伊豆東海バス取締役社長 | 2008年6月 | 当社常務取締役事業部長 | 2009年6月 | 当社専務取締役 | 2013年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | 2014年4月 | 株式会社東海車輌サービス代表取締役社長(現在) |
| (注)1 | 2 |
専務取締役 | | 山ノ上 哲男 | 1960年4月22日生 |
|
| | 1983年4月 | 小田急電鉄株式会社入社 | 2005年6月 | 同社人事部長 | 2009年6月 | 株式会社小田急レストランシステム常務取締役営業支援本部長兼総務部長 | 2010年6月 | 同社常務取締役営業支援本部長 | 2013年6月 | 当社専務取締役(現在) |
| (注)1 | 2 |
専務取締役 | | 椎野 市郎 | 1950年10月9日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 1999年6月 | 当社自動車営業部長 | 2001年6月 | 当社取締役総務部長 | 2002年6月 | 株式会社沼津東海バス(2002年 10月に株式会社沼津登山東海バスに商号変更)取締役社長 | 2002年6月 | 株式会社新東海バス取締役社長 | 2007年6月 | 当社常務取締役自動車営業部長 | 2009年6月 | 当社常務取締役 | 2013年4月 | 株式会社新東海バス代表取締役社長 | 2014年6月 | 当社専務取締役(現在) |
| (注)1 | 2 |
取締役 | 経理部長 | 升本 健一 | 1967年1月9日生 |
|
| | 1989年4月 | 小田急電鉄株式会社入社 | 2008年6月 | 同社ホテル事業統括部課長 | 2011年6月 | 当社取締役経理部長(現在) |
| (注)1 | - |
取締役 | | 立山 昭憲 | 1963年5月3日生 |
|
| | 1986年4月 | 小田急電鉄株式会社入社 | 2003年6月 | 同社人事部課長 | 2009年6月 | 同社工務技術センター統括所長 | 2010年6月 | 同社工務部長(現在) | 2014年6月 | 当社取締役(現在) |
| (注)1 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 中村 聡 | 1954年9月13日生 |
|
| | 1978年4月 | 小田急電鉄株式会社入社 | 2005年6月 | 同社鉄道技術部長 | 2007年6月 | 小田急車両工業株式会社常務取締役 | 2010年6月 | 箱根ロープウェイ株式会社常務取締役索道事業部長(現在) | 2013年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)2 | - |
| | | | 計 | | 6 |
(注)1.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2013年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間