有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100212E
群栄化学工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 開発本部・管理本部 管掌 | 有 田 喜 一 | 1943年2月23日生 | 1967年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,589 |
1974年12月 | 取締役滋賀工場建設部長就任 | ||||||
1977年11月 | 常務取締役就任 | ||||||
1981年7月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
1987年7月 | 群栄ボーデン株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
1988年7月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
1997年10月 | 株式会社ビッグトレーディング代表取締役就任 | ||||||
1998年6月 | 日本カイノール株式会社代表取締役就任 | ||||||
同 年同月 | 群栄商事株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
2000年7月 | 群栄ボーデン株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
2012年7月 | 代表取締役社長開発本部管掌 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長開発本部・管理本部管掌(現) | ||||||
代表取締役 副社長 | 社長補佐、経営企画室・監査室管掌 | 有 田 喜一郎 | 1971年3月11日生 | 1998年4月 2002年7月 2004年6月 2006年5月 2008年6月 2009年4月 2011年4月 同年6月 | 当社入社 営業本部副本部長 取締役管理本部長就任 日本カイノール株式会社代表取締役社長就任 常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長就任 常務取締役総合企画部門長 常務取締役管理本部管掌 取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌 | (注)4 | 231 |
2012年7月 2013年10月 | 取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌 代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌(現) | ||||||
取締役 | 製造本部・品質保証チーム管掌 | 額 田 寛 | 1955年2月12日生 | 1990年4月 | ホーユー株式会社代表取締役退任 | (注)4 | 34 |
同年5月 | 当社入社 | ||||||
2002年7月 | 糖質営業部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役食品事業部長就任 | ||||||
2009年4月 2011年4月 | 取締役第二事業部門長 取締役製造本部管掌 | ||||||
2012年7月 | 取締役製造本部・品質保証チーム管掌(現) | ||||||
取締役 | 事業本部管掌 | 古 井 戸 繁 | 1953年9月8日生 | 1977年4月 2001年4月 2006年6月 2009年4月 2011年4月 2012年6月 | 当社入社 樹脂営業部高崎支店長 群栄ボーデン株式会社代表取締役社長就任 執行役員第一事業部門長 執行役員事業開発本部長 取締役事業開発本部長 | (注)4 | 64 |
2012年7月 | 取締役事業本部管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 眞 下 信 夫 | 1942年12月22日生 | 1965年4月 | 株式会社群馬銀行入行 | (注)4 | 8 |
1998年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
2003年6月 | 同行常務取締役総合企画部長 | ||||||
2007年6月 | 同行常務取締役退任 | ||||||
同 年同月 2009年6月 2010年6月 2011年6月 | ぐんぎんリース株式会社取締役社長 同社取締役社長退任 株式会社群馬銀行評議員(現) 当社取締役(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ─ | 川 島 吉 一 | 1949年3月18日生 | 1969年3月 2004年6月 2006年6月 2007年11月 2008年12月 2011年6月 | 日本アスベスト株式会社(現ニチアス株式会社)入社 同社取締役執行役員 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 当社顧問 当社監査役(現) | (注)5 | 15 |
監査役 | ― | 早 川 洋 | 1947年4月29日生 | 1997年6月 | 株式会社横浜銀行取締役総合企画部協会担当部長就任 | (注)6 | 12 |
2000年5月 | 同行取締役常務執行役員営業本部副本部長就任 | ||||||
2002年6月 | 同行常勤監査役就任 | ||||||
2006年6月 | 同行副頭取就任 | ||||||
2009年4月 | 同行副頭取 リスク統括部担当 内部管理統括責任者 融資部統括 東京・県外ブロック、県北ブロック担当 | ||||||
2010年6月 同 年同月 | 株式会社浜銀総合研究所取締役会長就任(現) 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 野 口 禎一郎 | 1945年3月10日生 | 1970年4月 1977年7月 1984年9月 1989年5月 2003年5月 2005年3月 同年4月 2010年4月 2012年6月 | 株式会社伊勢丹入社 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 株式会社ブルーグラス常務取締役 同社代表取締役 イオン株式会社執行役衣料商品本部長 同社顧問 東京成徳大学短期大学ビジネス心理科教授 東京成徳大学経営学部教授(現) 当社監査役就任(現) | (注)6 | ― |
計 | 1,953 |
(注) 1 代表取締役副社長有田喜一郎は、代表取締役社長有田喜一の長男であります。
2 取締役眞下信夫は、社外取締役であります。
3 監査役早川洋、野口禎一郎は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結時の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役野口禎一郎は、代表取締役社長有田喜一の義兄であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00448] S100212E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。