有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002C9G
株式会社エスライングループ本社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表 取締役) | - | 山 口 嘉 彦 | 1956年12月5日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 133 |
1988年2月 | 当社労務課長 | ||||||
1988年11月 | 当社取締役労務課長 | ||||||
1989年3月 | ㈱エスライン各務原常務取締役 | ||||||
1994年2月 | 当社常務取締役東京本部長 | ||||||
1998年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2004年7月 | 当社専務取締役営業本部長兼グループ担当 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役社長(代表取締役)就任(現) | ||||||
2006年10月 | ㈱エスラインギフ取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 副社長 | 管理部門 統括兼 財務・経理 業務担当 | 村 瀨 博 三 | 1945年3月29日生 | 1970年3月 | 当社入社 | (注)2 | 413 |
1984年3月 | 当社電算部次長 | ||||||
1984年11月 | 当社取締役電算部次長 | ||||||
1990年6月 | 当社常務取締役人事・経営企画担当 | ||||||
1998年6月 | 当社専務取締役総務部門担当 | ||||||
2006年10月 | 当社専務取締役(経営企画、人事、財務、IR、CSR担当) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役副社長(管理部門統括兼財務・経理業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送関連 業務担当 | 桑 原 等 | 1944年12月8日生 | 1963年3月 | 当社入社 | (注)2 | 11 |
1996年2月 | 当社西日本事業部長 | ||||||
1996年6月 | 当社取締役西日本事業部長 | ||||||
2002年3月 | 当社常務取締役営業・品質保証担当 | ||||||
2004年3月 | 当社常務取締役営業担当 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役(特積担当) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(輸送業務担当) | ||||||
2012年2月 | 当社取締役(輸送関連業務担当)就任(現) | ||||||
2012年2月 | ㈱エスラインヒダ取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 | 経営企画・ 統制業務 担当 | 白 木 武 | 1952年9月12日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)2 | 76 |
1997年2月 | 当社電算センター部長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役電算センター部長 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役(情報担当) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(経営企画・統制業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送業務 担当 | 岡 部 武 廣 | 1948年5月31日生 | 1967年3月 | 当社入社 | (注)2 | 16 |
1993年2月 | ㈱エスライン各務原出向 | ||||||
1996年5月 | ㈱エスライン各務原取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年7月 | ㈱スワロー物流大阪取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(輸送関連業務担当) | ||||||
2013年3月 | 当社取締役(輸送業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送関連 業務担当 | 加 藤 孝 一 | 1949年7月23日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注)2 | 15 |
1987年8月 | ㈱宅配百十番一宮(現㈱スリーエス物流)出向 | ||||||
2004年2月 | ㈱スリーエス物流取締役社長就任(現) | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(輸送関連業務担当)就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 総務・ 法務・広報 業務担当 | 青 木 浩 一 | 1956年12月11日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10 |
2005年3月 | 当社総務部部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役総務部部長 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役(総務、法務、広報担当) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(総務・法務・広報業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送業務 担当 | 堀 江 繁 幸 | 1959年12月14日生 | 1985年5月 | 当社入社 | (注)2 | 366 |
2006年3月 | 当社岐阜ブロック長兼岐阜支店長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役岐阜ブロック長兼岐阜支店長 | ||||||
2006年10月 | 会社分割により当社取締役辞任 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(輸送業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送業務 担当 | 村 瀬 明 治 | 1951年2月10日生 | 1973年3月 | 当社入社 | (注)2 | 22 |
2005年3月 | 当社東京本部部長兼東京ブロック長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役東京本部部長兼東京ブロック長 | ||||||
2006年10月 | 会社分割により当社取締役辞任 | ||||||
2008年2月 | ㈱スワロー物流東京取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(輸送業務担当)就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送関連 業務担当 | 笠 井 大 介 | 1971年5月11日生 | 1994年3月 | 当社入社 | (注)2 | 256 |
2009年3月 | ㈱スワローロジックス取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(輸送関連業務担当)就任(現) | ||||||
2012年6月 | ㈱エスラインミノ取締役社長 | ||||||
2013年3月 | ㈱エスライン各務原取締役社長就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | - | 辻 上 忠 範 | 1942年10月19日生 | 1965年3月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
1984年10月 | 当社大阪支社長 | ||||||
1986年11月 | 当社取締役大阪支社長 | ||||||
1998年2月 | 当社常務取締役東京本部長 | ||||||
2002年3月 | 当社常務取締役輸送担当 | ||||||
2005年3月 | 当社常務取締役輸送・品質保証・物流事業担当 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役(特積担当) | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | - | 伊 藤 昌 彦 | 1947年1月3日生 | 1972年5月 | 当社入社 | (注)3 | 154 |
2004年11月 | 当社物流事業部部長 | ||||||
2008年2月 | ㈱エスラインミノ取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現) | ||||||
監査役 | - | 中 村 正 | 1951年7月10日生 | 1976年6月 | 日本養蜂㈱代表取締役社長(現) | (注)4 | - |
1979年5月 | ハネックス㈱代表取締役社長(現) | ||||||
1998年7月 | ㈱秋田屋本店代表取締役社長(現) | ||||||
2005年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | - | 岡 本 実 | 1948年3月24日生 | 1975年4月 | ㈱岡本工機取締役 | (注)3 | - |
2004年9月 | ㈱アクト・デザインズ代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
2013年1月 | ㈱アクト・デザインズ代表取締役会長(現) | ||||||
計 | 1,487 |
2 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04199] S1002C9G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。