有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BYI
日和産業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 社長 | 中 橋 正 敏 | 1945年12月6日生 | 1973年6月 | 当社入社 | (注)3 | 411 | |
1985年8月 | 取締役総務部長 | ||||||
1993年6月 | 常務取締役総務部長 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役 | ||||||
1999年6月 | 取締役社長(代表取締役)(現在) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 八戸工場長 | 中 澤 敬 史 | 1955年3月24日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
2002年6月 | 執行役員八戸工場長 | ||||||
2003年6月 | 取締役八戸工場長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役八戸工場長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役営業本部長・八戸工場長(現在) | ||||||
取締役 | 生産本部長 鹿児島 工場長 | 古 本 洋 一 | 1947年6月9日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
1995年6月 | 鹿児島工場長 | ||||||
2005年6月 | 執行役員鹿児島工場長 | ||||||
2006年6月 | 取締役生産本部長・鹿児島工場長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 中 橋 太一郎 | 1979年1月6日生 | 2007年4月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
2008年5月 | 執行役員管理本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役管理本部長(現在) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 平 方 宏 明 | 1960年7月25日生 | 1984年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 2 |
2010年4月 | ㈱三井住友銀行東神戸法人営業部長 | ||||||
2012年11月 | 当社入社 総務部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役総務部長(現在) | ||||||
取締役 | 三原工場長 | 松 本 幸 久 | 1952年8月1日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2009年3月 | 執行役員三原工場長 | ||||||
2013年6月 | 取締役三原工場長(現在) | ||||||
取締役 | 奥 濱 良 明 | 1935年9月27日生 | 1963年12月 | 大和化成㈱代表取締役社長(現在) | (注)3 | ― | |
2014年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
常勤監査役 | 脇 村 常 雄 | 1952年10月30日生 | 1983年7月 | 当社入社 | (注)5 | 217 | |
2001年6月 | 取締役総務部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役管理本部長・総務部長 | ||||||
2008年5月 | 取締役 | ||||||
2008年6月 | 監査役 | ||||||
2009年6月 | 常勤監査役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
監査役 | 小阪田 興 一 | 1941年12月5日生 | 1964年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)5 | ― | |
1990年1月 | 同行経理部長 | ||||||
1997年6月 | 日本経営システム㈱取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 日本経営システム㈱顧問 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 永 仮 建 裕 | 1962年7月4日生 | 1987年4月 | ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 | (注)4 | ― | |
2013年4月 | 豊田通商㈱大阪食料部部長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 679 |
(注) 1 取締役 奥濱良明は、社外取締役であります。
2 監査役 小阪田興一及び監査役 永仮建裕は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 永仮建裕の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 脇村常雄及び監査役 小阪田興一の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 中橋太一郎は、代表取締役社長 中橋正敏の子であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00454] S1002BYI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。