有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029IY
新日本海フェリー株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 入 谷 泰 生 | 1946年11月26日生 | 1970年6月 | 当社入社 | (注)3 | 120,000 | |
1976年8月 | 当社取締役 | ||||||
1987年6月 | 当社代表取締役 専務取締役 | ||||||
1989年4月 | 日本クルーズ客船㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
1994年2月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
1996年6月 | 阪九フェリー㈱ 代表取締役会長(現) | ||||||
2001年6月 | 関釜フェリー㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 (代表取締役) | 薄 井 正 章 | 1950年4月11日生 | 2004年5月 | 関光汽船㈱専務取締役 | (注)3 | 2,000 | |
2007年5月 | 新日本海サービス㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役 専務取締役(現) | ||||||
2007年6月 | マリネックス㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
2010年6月 | 日本クルーズ客船㈱ 代表取締役専務(現) | ||||||
常務取締役 | 清 水 昌 利 | 1947年5月25日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 | |
1989年7月 | 当社敦賀支店長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役敦賀支店長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 佐々木 正 美 | 1952年10月6日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 | |
2001年4月 | 当社営業企画部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役営業企画部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役営業企画部担当(現) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 堀 内 一 彦 | 1954年10月6日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
2002年7月 | 当社経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役経理部長(現) | ||||||
取締役 | 営業部長 | 能 戸 昇 志 | 1954年3月14日生 | 1972年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 |
2001年4月 | 当社営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役営業部長(現) | ||||||
取締役 | 海務部長 | 高 岡 淳 | 1953年2月13日生 | 1977年12月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 |
1999年6月 | 当社海務部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役海務部長(現) | ||||||
取締役 | 総務部長兼 経営企画室長 | 沖 野 秀 和 | 1960年7月5日生 | 2007年11月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)業務監査部監査主任 | (注)3 | ― |
2010年10月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役総務部長兼経営企画室長(現) | ||||||
取締役 | 運航管理者 | 開 敏 之 | 1958年1月31日生 | 1991年11月 | ㈱昭和クルーズマネージメント 一等航海士 | (注)3 | 3,000 |
1997年10月 | 当社入社 | ||||||
2006年10月 | 当社船長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役運航管理者(現) | ||||||
取締役 | 新潟支店長 | 小 向 秀 治 | 1958年9月10日生 | 1983年11月 | 当社入社 | (注)3 | 1,200 |
2005年4月 | 当社秋田支店長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役新潟支店長(現) | ||||||
取締役 | 酒 井 隆 司 | 1961年9月18日生 | 2013年4月 | 日本郵船㈱関西支店長(現) | (注)3 | ― | |
2013年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 常勤 | 吉 田 和 正 | 1958年5月5日生 | 2009年6月 | ㈱日本政策投資銀行 地域企画部長 | (注)4 | ― |
2010年6月 | ㈱苫東 代表取締役専務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 正 中 孝 明 | 1943年11月24日生 | 2000年6月 | 阪九フェリー㈱ 常務取締役 | (注)4 | ― |
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 太 田 末 利 | 1949年9月9日生 | 1997年6月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 大阪営業第2部部長 | (注)4 | ― |
2007年1月 | ㈱アクティオ 常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 148,200 |
(注) 1.取締役 酒井隆司は、社外取締役であります。
2.監査役吉田和正、正中孝明及び太田末利は、社外監査役であります。
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04262] S10029IY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。