有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100231I
日本通運株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | ― | 川 合 正 矩 | 1943年9月30日生 | 1966年4月 | 当社入社 | ※4 | 266 |
2001年6月 | 取締役 執行役員 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 | ||||||
2005年5月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
2011年6月 | 代表取締役会長 現在に至る | ||||||
代表取締役 社長 社長 執行役員 | ― | 渡 邉 健 二 | 1950年2月3日生 | 1972年4月 2005年6月 2007年5月 2009年5月 2011年6月 | 当社入社 取締役 執行役員 第9ブロック地域総括 兼大阪支店長 取締役 専務執行役員 首都圏ブロック地域総括 兼東京支店長 代表取締役副社長 副社長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る | ※4 | 187 |
代表取締役 副社長 副社長 執行役員 | ― | 中 村 次 郎 | 1950年1月22日生 | 1973年4月 2006年5月 2008年5月 2008年6月 2011年6月 | 当社入社 執行役員 アジア・オセアニア地域統括、 香港日本通運株式会社取締役社長 常務執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る | ※4 | 131 |
代表取締役 副社長 副社長 執行役員 | ― | 大 日 向 明 | 1953年10月27日生 | 1976年4月 2007年11月 2009年5月 2009年6月 2011年6月 2014年5月 | 当社入社 常務理事 宅配便事業統合推進本部部長 執行役員 取締役 執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る | ※4 | 85 |
代表取締役 副社長 副社長 執行役員 | ― | 齋 藤 充 | 1954年9月22日生 | 1978年4月 2002年10月 2004年11月 2007年4月 2009年5月 2012年5月 2012年6月 2014年5月 | 当社入社 経理部連結専任部長 米国日本通運株式会社財務部長 経理部長 執行役員 東北ブロック地域総括 兼仙台支店長 常務執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る | ※4 | 66 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務 執行役員 | ― | 井 手 野 高大 | 1953年6月10日生 | 1978年4月 2007年5月 2009年5月 2010年6月 2012年5月 | 当社入社 千葉支店長 執行役員 中部ブロック地域総括 兼名古屋支店長 取締役 執行役員 中部ブロック地域総括 兼名古屋支店長 取締役 常務執行役員 現在に至る | ※4 | 75 |
取締役 常務 執行役員 | ― | 花 岡 英 夫 | 1952年8月8日生 | 1977年4月 2008年5月 2009年5月 2010年5月 2011年6月 2012年6月 2014年5月 | 当社入社 香港日本通運株式会社アジア・ オセアニア地域海運貨物部長 シンガポール日本通運株式会社 取締役社長 海運事業部長 執行役員 取締役 執行役員 取締役 常務執行役員 現在に至る | ※4 | 37 |
取締役 常務 執行役員 | ― | 石 井 孝 明 | 1954年10月12日生 | 1978年4月 2005年6月 2007年5月 2009年5月 2010年6月 2011年6月 2013年12月 2014年5月 2014年6月 | 当社入社 関西空港支店長 東京航空支店国際貨物部長 経営企画部長 経営企画部長兼不動産開発部長 執行役員 北関東・信越ブロック地域総括 兼群馬支店長 執行役員 常務執行役員 取締役 常務執行役員 現在に至る | ※4 | 36 |
取締役 常務 執行役員 | ― | 新 居 康 昭 | 1956年8月20日生 | 1980年4月 2007年5月 2009年5月 2010年4月 2011年6月 2014年5月 | 当社入社 静岡支店長 総務・労働部長 総務・労働部長兼NITTSU グループユニバーシティ部長 取締役 執行役員 関西ブロック地域総括 兼大阪支店長 取締役 常務執行役員 現在に至る | ※4 | 39 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務 執行役員 | ― | 竹 津 久 雄 | 1958年1月18日生 | 1981年4月 2004年6月 2007年5月 2009年5月 2011年6月 2013年5月 2014年5月 2014年6月 | 当社入社 総務・労働部人事・能力開発 専任部長 金沢支店長 業務部長 執行役員 四国ブロック地域総括 兼四国支店長 執行役員 常務執行役員 首都圏ブロック地域総括 兼東京支店長 取締役 常務執行役員 現在に至る | ※4 | 39 |
取締役 執行役員 | ― | 伊 藤 豊 | 1955年5月15日生 | 1978年4月 2006年8月 2008年5月 2012年3月 2012年6月 | 当社入社 海外企画部海外企画専任部長 英国日本通運株式会社取締役社長 執行役員 取締役 執行役員 現在に至る | ※4 | 27 |
取締役 執行役員 | ― | 秦 正 彦 | 1955年4月3日生 | 1979年4月 2005年5月 2007年2月 2007年5月 2009年5月 2012年5月 2012年6月 | 当社入社 経理部主計専任部長 兼連結専任部長 経理部主計専任部長 新潟支店長 財務部長 執行役員 財務部長 取締役 執行役員 現在に至る | ※4 | 26 |
取締役 | ― | 澁 澤 登 | 1951年9月12日生 | 1975年4月 2006年9月 2007年6月 2008年5月 2009年5月 2009年10月 2011年6月 2013年5月 | 当社入社 青山航空支店長 東京航空支店輸入営業部長 営業第二部長 執行役員 営業第二部長 執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 日通商事株式会社代表取締役社長 現在に至る | ※4 | 58 |
取締役 | ― | 杉 山 雅 洋 | 1941年2月25日生 | 1971年4月 1974年4月 1976年4月 1977年4月 1981年4月 2011年5月 2014年6月 | 早稲田大学商学部助手 早稲田大学商学部専任講師 早稲田大学商学部助教授 (旧)西ドイツ・ボン大学 法律国家学部客員教授 早稲田大学商学部・ 大学院商学研究科教授 (2004年 組織改正により 早稲田大学商学学術院教授) 早稲田大学名誉教授 当社取締役 現在に至る | ※4 | 3 |
取締役 | ― | 中 山 慈 夫 | 1952年4月3日生 | 1978年4月 1987年4月 2005年4月 2014年6月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 成富安信法律事務所入所 中山慈夫法律事務所開設 中山・男澤法律事務所に改称 当社取締役 現在に至る | ※4 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 和 田 貴 志 | 1953年7月26日生 | 1976年10月 2006年10月 2008年5月 2009年5月 2010年5月 2012年5月 2013年2月 2014年5月 2014年6月 | 当社入社 アジア・オセアニア地域 海運貨物部長 兼香港日本通運株式会社 海運貨物支店長 横浜国際輸送支店長 常務理事 アジア・オセアニア地域統括付 中国担当 執行役員 東アジア地域統括、 香港日本通運株式会社取締役社長 常務執行役員 東アジア地域統括、 香港日本通運株式会社取締役社長 常務執行役員 東アジア地域統括、 香港日本通運株式会社取締役社長 兼日通国際物流(中国)有限公司 董事長 顧問 常勤監査役 現在に至る | ※5 | 60 |
常勤監査役 | ― | 渡 邊 善治郎 | 1952年1月13日生 | 1976年4月 2000年6月 2002年6月 2004年6月 2006年5月 2007年6月 2008年6月 2012年6月 | 日本専売公社入社 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部特販部長 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部事業企画室長 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部東京支店長 日本たばこ産業株式会社 常務執行役員 たばこ事業本部営業統括部長 日本たばこ産業株式会社 常務執行役員 たばこ事業本部副本部長 当社常勤監査役 当社常勤監査役(再任) 現在に至る | ※5 | 83 |
常勤監査役 | ― | 今 野 洋 美 | 1953年7月8日生 | 1976年4月 2002年4月 2003年3月 2004年2月 2004年4月 2004年6月 2006年3月 2006年6月 2007年4月 2007年6月 2009年6月 2010年4月 2013年6月 | 株式会社第一勧業銀行入行 株式会社みずほホールディングス グループ戦略第一部長 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ戦略第一部長兼 株式会社みずほホールディングス連携戦略部長 株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部審議役 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員本店営業第十二部長兼 内幸町営業第三部長 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員営業第八部長 みずほ信託銀行株式会社顧問 みずほ信託銀行株式会社 常務取締役 みずほ信託銀行株式会社取締役 株式会社福邦銀行専務取締役 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役副社長 みずほ信用保証株式会社 取締役社長 当社常勤監査役 現在に至る | ※5 | 14 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 藤 田 讓 | 1941年11月24日生 | 1964年4月 1992年7月 1994年4月 1996年4月 2004年6月 2008年6月 2008年7月 2009年7月 2012年6月 | 朝日生命保険相互会社入社 朝日生命保険相互会社取締役 (総合企画部長を委嘱) 朝日生命保険相互会社常務取締役 朝日生命保険相互会社代表取締役社長 当社監査役 当社監査役(再任) 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 朝日生命保険相互会社最高顧問 当社監査役(再任) 現在に至る | ※5 | 10 |
計 | 1,245 |
(注) 1 取締役杉山 雅洋氏、中山 慈夫氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役渡邊 善治郎氏、今野 洋美氏及び監査役藤田 讓氏は、社外監査役であります。
3 当社は、執行役員制を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は18名で、 島内 技、安藤 伸樹、田淵 秀明、辻 幸則、藤居 憲二、後藤 康弘、村上 浩之、寺井 克宏、
横尾 行雄、小渕 雄二、高橋 康紀、近藤 晃、井手 憲文、田中 和志、青山 陽一、杉山 龍雄、
佐久間 文彦、秋田 進で構成されております。
4 取締役の任期については、定款において株主総会決議による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとする定めをしております。
5 監査役の任期については、定款において株主総会決議による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとする定めをしております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04319] S100231I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。