有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026ZY
アサガミ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 木 村 知 躬 | 1938年11月26日生 | 1975年11月 | 大崎建運株式会社(合併により現アサガミ株式会社)代表取締役社長 | 2013年6月から2年 | 95 | |
1979年8月 | 当社代表取締役相談役 | ||||||
1981年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役会長、現在に至る | ||||||
他の法人等の代表状況 株式会社エアロ航空 代表取締役会長 アサガミプレスセンター株式会社 代表取締役会長 アサガミプレスいばらき株式会社 代表取締役会長 株式会社マイプリント 代表取締役会長 | |||||||
代表取締役 社長 | 社長執行役員 営業本部長 | 木 村 健 一 | 1966年3月29日生 | 1988年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | 同上 | 134 |
1992年11月 | オーテック株式会社(合併により現アサガミ株式会社)取締役 | ||||||
1994年6月 | 当社取締役 | ||||||
1997年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
1999年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2001年6月 | 当社代表取締役専務兼専務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員、営業本部長、現在に至る | ||||||
他の法人等の代表状況 株式会社マイプリント 代表取締役社長 ホワイト・トランスポート株式会社 代表取締役 | |||||||
代表取締役 専務 | 専務執行役員 社長補佐 | 岩 城 静 二 | 1949年2月18日生 | 1971年10月 | 大崎建運株式会社(合併により現アサガミ株式会社)入社 | 同上 | 55 |
1999年10月 | 当社人事部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2003年6月 | 当社常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役専務兼専務執行役員 | ||||||
2008年7月 | 当社代表取締役専務兼専務執行役員、社長補佐、現在に至る | ||||||
他の法人等の代表状況 アサガミプレスセンター株式会社 代表取締役社長 アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社 代表取締役 | |||||||
取締役 | 古 沢 熙一郎 | 1939年3月12日生 | 1962年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | 同上 | 0 | |
1991年6月 | 同社取締役 | ||||||
1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2000年4月 | 中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2002年2月 | 三井トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラスト・ホールディングス株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2003年6月 2006年6月 | 同社代表取締役会長兼社長 同社代表取締役会長 | ||||||
2007年6月 2010年6月 | 当社取締役、現在に至る 中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)特別顧問、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 鮫 島 章 男 | 1938年10月9日生 | 1962年4月 | 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 | 2013年6月から2年 | 0 | |
1996年6月 | 秩父小野田株式会社(現太平洋セメント株式会社)取締役 | ||||||
1998年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1998年10月 | 太平洋セメント株式会社常務取締役 | ||||||
2002年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 2008年4月 2010年6月 | 当社取締役、現在に至る 太平洋セメント株式会社代表取締役会長 同社相談役 | ||||||
2012年6月 | 同社名誉顧問、現在に至る | ||||||
取締役 | 泉 山 元 | 1949年8月16日生 | 1974年4月 | 三八五貨物自動車運送株式会社(現三八五流通株式会社)入社 | 同上 | 0 | |
1976年11月 | 同社取締役 | ||||||
1977年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1980年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
1983年11月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
1985年8月 | 同社代表取締役社長、現在に至る | ||||||
1996年6月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 藤 森 寛 敏 | 1941年11月19日生 | 1965年4月 | 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 | 同上 | 0 | |
1995年6月 | 同社取締役 | ||||||
1998年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2003年4月 | JFEエンジニアリング株式会社代表取締役副社長 | ||||||
2004年7月 | JFEミネラル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 同社相談役 | ||||||
2009年4月 | 同社顧問、現在に至る | ||||||
2012年6月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 執行役員 資材調達部長 | 関 根 民 雄 | 1946年11月18日生 | 1970年5月 | 大崎建運株式会社(合併により現アサガミ株式会社)入社 | 同上 | 4 |
2003年6月 | 当社執行役員運輸事業部長、資材調達部長 | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役兼執行役員、運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役兼執行役員、営業副本部長、安全管理室長、資材調達部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼執行役員、資材調達部長 | ||||||
2012年5月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼執行役員、資材調達部長、現在に至る | ||||||
他の法人等の代表状況 浅上重機作業株式会社 代表取締役 港運輸工業株式会社 代表取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員 経営企画室長 事業管理部長 情報システム部長 施設管理室長 | 野 口 俊 夫 | 1963年4月10日生 | 1987年10月 | 当社入社 | 2013年6月から 2年 | 55 |
2003年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社常務執行役員経理部長 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員経理部長、人事部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼常務執行役員、経理部長、人事部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役兼常務執行役員、人事部長 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役兼常務執行役員、人事部長、情報システム部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長 | ||||||
2012年5月 | 当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長、事業管理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長、事業管理部長、施設管理室長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長、事業管理部長、情報システム部長、施設管理室長、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務執行役員 営業副本部長 営業部長 | 篠 塚 昌 宏 | 1962年6月1日生 | 1986年4月 | 当社入社 | 同上 | 37 |
2003年6月 | 当社市原支店長 | ||||||
2007年4月 | 当社営業第一部長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員営業第一部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員営業部長 | ||||||
2008年12月 | 当社執行役員営業部長、市原支店長 | ||||||
2009年10月 | 当社執行役員営業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼執行役員、営業部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役兼執行役員、営業副本部長、営業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼常務執行役員、営業副本部長、営業部長、現在に至る | ||||||
他の法人等の代表状況 株式会社エアロ航空 代表取締役社長 | |||||||
取締役 | 執行役員 総務部長 人事部長 秘書室長 | 石 橋 義 久 | 1952年10月10日生 | 2039年4月 2003年6月 2008年6月 2013年6月 | 当社入社 当社秘書室長 当社執行役員秘書室長 当社取締役兼執行役員、総務部長、秘書室長 | 同上 | 3 |
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員、総務部長、人事部長、秘書室長、現在に至る | ||||||
取締役 | 執行役員 経理部長 関連事業部長 | 北 川 敏 行 | 1972年1月8日生 | 1998年6月 2008年4月 2008年6月 2009年6月 2013年6月 | 当社入社 当社経理部長 当社執行役員経理部長 当社執行役員経理部長、関連事業部長 当社取締役兼執行役員、経理部長、関連事業部長、現在に至る | 同上 | 30 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 金 澤 昭 雄 | 1932年1月19日生 | 1954年4月 | 国家地方警察本部入庁 | 2011年6月から 4年 | 0 | |
1988年1月 | 警察庁長官 | ||||||
1991年3月 | 自動車安全運転センター理事長 | ||||||
1998年3月 | 社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長 | ||||||
2001年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
監査役 | 濱 本 英 輔 | 1936年7月2日生 | 1961年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | 2012年6月から 4年 | 0 | |
1991年6月 | 同省主税局長 | ||||||
1993年6月 | 国税庁長官 | ||||||
1999年10月 | 日本政策投資銀行副総裁 | ||||||
2000年6月 | 社団法人全国労働金庫協会理事長 | ||||||
2003年11月 | 株式会社ロッテ副社長 | ||||||
2004年1月 | 同社取締役球団社長 | ||||||
2007年9月 | 同社顧問、現在に至る | ||||||
2012年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
監査役 (常勤) | 岡 部 敏 夫 | 1946年9月30日生 | 1965年3月 1997年7月 2000年6月 2003年6月 2005年6月 2013年6月 | 当社入社 当社東京倉庫支店長 当社執行役員東京倉庫支店長 当社取締役兼執行役員、東京倉庫支店長 当社常務取締役兼常務執行役員、東京倉庫支店長 当社常勤監査役、現在に至る | 2013年6月から 4年 | 13 | |
監査役 (常勤) | 宮 下 孝 雄 | 1943年5月12日生 | 1967年4月 | 日産自動車株式会社入社 | 2011年6月から 4年 | 0 | |
1984年4月 | カナダ日産自動車会社経理担当副社長 | ||||||
1987年7月 | 米国日産自動車会社経理担当副社長 | ||||||
1992年1月 | 日産自動車株式会社財務部長 | ||||||
1994年7月 | 米国日産販売金融会社社長 | ||||||
2000年7月 | カルソニックカンセイ株式会社常務取締役 | ||||||
2004年7月 | 日産車体株式会社常勤監査役 | ||||||
2006年9月 | 株式会社マイプリント監査役 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役、現在に至る | ||||||
計 | 426 |
(注) 1 代表取締役社長木村健一は、代表取締役会長木村知躬の長男であります。
2 取締役北川敏行は、代表取締役会長木村知躬の娘婿で、代表取締役社長木村健一の義弟であります。
3 取締役古沢熙一郎、取締役鮫島章男、取締役泉山元および取締役藤森寛敏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役であります。
4 監査役金澤昭雄および監査役濱本英輔は、会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役であります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役兼務者を含め2014年6月26日現在で13名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04323] S10026ZY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。