有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022UC
株式会社パスコ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 佐 藤 興 一 | 1953年2月5日生 | 1976年4月 | 日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社 | (注)3 | 1 | |
2004年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年6月 | セコム上信越㈱代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | セコム㈱取締役副社長 | ||||||
2014年1月 | 同社より当社へ出向(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 社長 | 目 﨑 祐 史 | 1963年8月20日生 | 1989年3月 | セコム㈱入社 | (注)3 | 6 | |
2010年6月 | セコム上信越㈱常務取締役 | ||||||
2011年4月 | セコム㈱静岡本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社より当社へ出向(現) | ||||||
当社代表取締役社長(現) | |||||||
取締役 | 新事業開発 部長 | 植 本 輝 紀 | 1952年2月7日生 | 1982年8月 | 日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社 | (注)3 | 1 |
1997年4月 | セコム㈱静岡事業部営業部長 | ||||||
2003年6月 | 同社より当社へ出向(現) | ||||||
2003年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2005年4月 | 当社新事業開発部長(現) | ||||||
取締役 | 事業推進 本部長 | 岩 舘 隆 | 1951年11月24日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
2002年4月 | 当社首都圏本部長 | ||||||
2003年1月 | 当社東日本本部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2013年4月 | 当社事業推進本部長(現) | ||||||
取締役 | 環境文化 事業部長 | 安 住 修 二 | 1951年7月28日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
1999年4月 | 当社中国支社長 | ||||||
2002年5月 | ㈱環境情報技術センター 代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社環境文化事業部長(現) | ||||||
取締役 | 衛星 事業部長 | 笹 川 正 | 1956年1月29日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
2000年6月 | 当社GIS総合研究所長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2005年10月 | 当社衛星事業部長(現) | ||||||
2013年4月 | 当社海外担当(現) | ||||||
取締役 | 中央 事業部長 | 島 村 秀 樹 | 1954年7月14日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
2000年4月 | 当社フレッシュマップサービス事 業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 (現) | ||||||
2014年4月 | 当社中央事業部長 (現) | ||||||
取締役 | システム 事業部長 | 伊 東 秀 夫 | 1961年9月28日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2002年7月 | 当社マーケティング戦略部長 | ||||||
2005年4月 | 当社システム事業部長(現) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 経営管理 部長 | 重 盛 政 志 | 1954年10月28日生 | 1977年3月 | 日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社 | (注)3 | 1 |
1994年10月 | コスモ計装㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年5月 | セコムトラストシステムズ㈱常務取締役 | ||||||
2012年6月 | セコム㈱より当社へ出向(現) | ||||||
当社取締役(現) | |||||||
当社経営管理部長(現) | |||||||
取締役 | 技術統括 本部長 | 平 尾 公 孝 | 1962年12月4日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2012年4月 | 当社公共技術統括本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2013年4月 | 当社技術統括本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 関西 事業部長 | 高 山 俊 | 1957年12月26日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2001年6月 | 当社ビジネス営業本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社関西事業部長(現) | ||||||
取締役 | 城 戸 一 彰 | 1951年9月26日生 | 1975年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)3 | ― | |
2004年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同行専務取締役 兼 ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 三菱UFJトラストビジネス㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) (注)1 |
常勤監査役 | 藤 原 常 惠 | 1951年10月9日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)4 | 2 | |
1991年4月 | 当社経理部経理課長 | ||||||
2009年4月 | 当社経営管理部副部長 兼 経理グループ長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 笠 松 重 保 | 1952年4月10日生 | 1976年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)5 | 7 | |
1998年7月 | 同行資本市場営業部次長 | ||||||
2003年7月 | 三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) (注)2 | ||||||
監査役 | 加 藤 幸 司 | 1953年8月19日生 | 1977年3月 | 日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社 | (注)5 | 5 | |
1990年10月 | 同社経営監理室長(現) | ||||||
2001年6月 | 当社監査役(現) (注)2 | ||||||
計 | 92 |
(注) 1 取締役 城戸一彰は社外取締役であります。
2 監査役 笠松重保及び加藤幸司は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 藤原常惠の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 笠松重保及び加藤幸司の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04340] S10022UC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。