有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10025AN
日本自動車ターミナル株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 河 島 均 | 1952年3月31日生 | 1974年4月 | 東京都入都 | (注)3 | 800 | |
2002年4月 | 同 都市計画局マスタープラン担当部長 | ||||||
2003年6月 | 同 知事本部政策担当部長 | ||||||
2004年8月 | 同 知事本局横田基地共用化推進担当部長 | ||||||
2006年4月 | 同 知事本局次長・都市整備局理事(航空政策担当)兼務 | ||||||
2009年7月 | 同 都市整備局長 | ||||||
2010年4月 | 東京都技監・都市整備局長 兼務 | ||||||
2011年8月 2013年6月 | 東京都住宅供給公社理事長 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年7月 | 株式会社ターミナルサービス取締役(現在) | ||||||
代表取締役 専務 | 石 井 健 児 | 1949年11月10日生 | 1973年4月 | 運輸省(現 国土交通省)入省 | (注)3 | 600 | |
1998年6月 | 神戸海運監理部長 | ||||||
2000年6月 | 海上保安庁第三管区海上保安本部長 | ||||||
2001年7月 | 同 総務部長 | ||||||
2002年8月 | 大臣官房審議官(総合政策局・自動車交通局担当) | ||||||
2003年7月 | 関東運輸局長 | ||||||
2004年6月 | 海上保安庁次長 | ||||||
2005年8月 | 社団法人全日本トラック協会理事長 | ||||||
2011年6月 2011年7月 | 当社代表取締役専務(現在) 株式会社ターミナルサービス取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | 吉 野 毅 | 1956年10月31日生 | 1991年1月 | 当社入社 | (注)3 | 500 | |
2006年4月 | 同 業務部次長 | ||||||
2007年7月 | 同 京浜事業部長 | ||||||
2008年7月 | 同 経理部長 | ||||||
2008年7月 | 株式会社ターミナルサービス監査役 | ||||||
2009年4月 | 当社総務部部長経理担当 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ターミナルサービス取締役(現在) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2012年6月 | 九州高速道路ターミナル株式会社取締役(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | 鈴 木 恵 一 | 1959年8月14日生 | 1983年4月 | 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 | (注)3 | ― | |
2005年6月 | 日本政策投資銀行総務部次長 | ||||||
2007年6月 | 同 関西支店副支店長 | ||||||
2008年10月 | 株式会社日本政策投資銀行関西支店部長 | ||||||
2009年6月 | 同 法務・コンプライアンス部長 | ||||||
2009年10月 | 同 企業金融第4部担当部長 | ||||||
2011年3月 | 同 企業金融第4部長 | ||||||
2012年4月 | 同 九州支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | 岩 本 孝 | 1956年11月29日生 | 1990年11月 | 当社入社 | (注)3 | 410 | |
2000年4月 | 株式会社ターミナルサービス取締役 | ||||||
2007年7月 | 当社総務部付次長 | ||||||
2008年7月 | 同 京浜事業部長 | ||||||
2009年4月 | 同 事業本部部長兼京浜事業部長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ターミナルサービス取締役(現在) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 北陸高速道路ターミナル株式会社取締役(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 大 日 向 明 | 1953年10月27日生 | 1976年4月 | 日本通運株式会社入社 | (注)3 | ― | |
2004年6月 | 同 グローバル・ロジスティクス部専任部長 | ||||||
2006年5月 | 同 経営企画部長 | ||||||
2007年11月 | 同 常務理事 宅配便事業統合推進本部部長 | ||||||
2009年5月 | 同 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 同 取締役執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同 取締役常務執行役員 経営企画部長 | ||||||
2014年5月 | 同 代表取締役副社長 副社長執行役員(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現在) |
取締役 | 総務部長 | 正 井 秀 樹 | 1958年3月16日生 | 1991年1月 2007年7月 2009年4月 2010年4月 2012年6月 2012年6月 | 当社入社 同 総務部次長 同 事業本部次長 同 事業本部部長 株式会社ターミナルサービス取締役(現在) 東北高速道路ターミナル株式会社取締役(現在) | (注)3 | 360 |
2012年6月 | 当社取締役総務部長(現在) | ||||||
常勤監査役 | 久 保 田 経 三 | 1948年10月11日生 | 1971年4月 | 東京都入都 | (注)4 | 500 | |
2001年7月 | 同 交通局総務部長 | ||||||
2003年6月 | 同 地方労働委員会事務局長 | ||||||
2005年1月 | 同 労働委員会事務局長 | ||||||
2005年7月 | 同 職員共済組合事務局長 | ||||||
2007年7月 | 財団法人東京都農林水産振興財団理事長 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | 安 藤 新 平 | 1949年4月20日生 | 1972年3月 | 西濃運輸株式会社入社 | (注)5 | ― | |
1997年6月 | 同 業務企画部長 | ||||||
2001年7月 | 同 営業開発部長 | ||||||
2002年9月 | 同 横浜ブロック長兼鶴見支店長 | ||||||
2006年7月 | 同 東京北ブロック長兼和光支店長 | ||||||
2007年6月 | 同 取締役 | ||||||
2009年6月 | セイノーホールディングス株式会社取締役兼西濃運輸株式会社取締役 | ||||||
2010年6月 | セイノーホールディングス株式会社取締役 | ||||||
2011年4月 | 同 取締役兼西武運輸株式会社(現 セイノースーパーエクスプレス株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2014年4月 | セイノースーパーエクスプレス株式会社取締役相談役(現在) | ||||||
監査役 | 栗 本 健 一 | 1945年8月2日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注)6 | 120 | |
2000年4月 | 同 板橋事業部長 | ||||||
2002年6月 | 同 業務部長 | ||||||
2005年6月 | 同 取締役業務部長 | ||||||
2007年6月 | 同 取締役総務部長 | ||||||
2012年7月 | 同 顧問 | ||||||
2014年6月 | 同 監査役(現在) | ||||||
監査役 | 森 祐 二 郎 | 1955年12月14日生 | 1979年5月 | 東京都入都 | (注)6、7 | ― | |
2005年7月 | 同 産業労働局金融監理担当部長 | ||||||
2006年7月 | 同 総務局都区制度改革担当部長 | ||||||
2010年7月 | 同 水道局次長 | ||||||
2012年7月 | 同 職員共済組合事務局長 | ||||||
2013年10月 | 同 選挙管理委員会事務局長(現在) | ||||||
2014年6月 | 同 退職(予定) | ||||||
2014年7月 | 当社監査役就任(予定) | ||||||
計 | 3,290 |
(注) 1 取締役 大日向明は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 久保田経三並びに監査役 安藤新平及び森祐二郎は、社外監査役であります。
3 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2014年6月30日までであります。
5 2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期は前任者の残任期間となっております。
7 監査役 森祐二郎は、2014年6月26日開催の株主総会において監査役に選任されておりますが、2014年6月30日をもって東京都を退職する予定であり、本有価証券報告書提出日現在監査役に就任しておらず、監査役就任日は2014年7月1日を予定しております。
8 当社は、2014年6月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
なお、歩田勲夫は、「社外監査役」の要件を充足しております。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
歩 田 勲 夫 | 1943年1月4日生 | 1961年4月 | 東京都入都 | ― |
1996年7月 | 同 衛生局生活環境部長 | |||
1997年7月 | 同 中央卸売市場経営管理部長 | |||
1999年6月 | 同 地方労働委員会事務局長 | |||
2001年8月 | 財団法人東京都交響楽団副理事長 | |||
2004年6月 | 当社常勤監査役 | |||
2007年6月 | 同 補欠監査役(現在) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04343] S10025AN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。