有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021PV
ハウス食品グループ本社株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 取締役社長 | 浦 上 博 史 | 1965年8月16日生 | 1991年9月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | 1,029,974 | |
1997年5月 | 同行退行 | ||||||
1997年7月 | 当社入社 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役に就任(現) | ||||||
2004年7月 | 当社取締役副社長に就任 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役社長に就任(現) | ||||||
代表取締役専務取締役 | 管理本部長 兼 資材部・シニアミールソリューション事業戦略部担当 | 松 本 惠 司 | 1949年3月1日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)3 | 25,827 |
1998年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役を退任 | ||||||
2004年7月 | 当社上席執行役員に就任 当社広報室長 | ||||||
2006年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼SCM部担当 | ||||||
2008年4月 | 当社専務執行役員に就任 当社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当 | ||||||
2009年4月 | 当社管理本部長兼資材部担当 | ||||||
2010年4月 | 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役に就任(現) | ||||||
2013年6月 | 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・SCM本部担当 | ||||||
2013年10月 | 当社専務取締役に就任(現)当社管理本部長兼資材部担当 | ||||||
2014年4月 | 当社管理本部長兼資材部・シニアミールソリューション事業戦略部担当(現) | ||||||
専務取締役 | 国際事業 本部長 兼 経営企画部担当 | 広 浦 康 勝 | 1955年7月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31,351 |
2004年7月 | 当社執行役員に就任 当社調味食品部長 | ||||||
2006年4月 | 当社上席執行役員に就任 当社マーケティング本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当 | ||||||
2009年4月 | 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当 | ||||||
2010年4月 | 当社専務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 当社国際事業本部長兼経営企画室担当 | ||||||
2013年10月 | 当社専務取締役に就任(現)当社国際事業本部長兼経営企画部担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | 井 上 始 | 1951年5月18日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,600 | |
2004年7月 | 当社執行役員に就任 当社営業企画推進室長 | ||||||
2006年4月 | 当社上席執行役員に就任 当社営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2009年4月 | 当社営業本部長兼フードサービス事業部担当 | ||||||
2010年4月 | 当社専務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 当社生産・SCM本部長 | ||||||
2013年6月 | ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現) | ||||||
2013年10月 | 当社常務取締役に就任(現) | ||||||
常務取締役 | 工 東 正 彦 | 1953年3月11日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,400 | |
2004年7月 | 当社秘書室長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員に就任 当社レトルト・低温食品部長 | ||||||
2008年4月 | 当社香辛食品部長 | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 当社香辛食品事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社マーケティング本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2013年4月 | ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現) | ||||||
2013年6月 | 当社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当 | ||||||
2013年10月 | 当社常務取締役に就任(現) | ||||||
取締役 | カスタマー コミュニケー ション本部長 | 藤 井 豊 明 | 1954年3月5日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,600 |
2003年7月 | 当社健康食品部長 | ||||||
2004年7月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2006年4月 | 当社調味食品部長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役に就任(現) | ||||||
2009年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当 | ||||||
2010年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当 | ||||||
2012年4月 | 当社カスタマーコミュニケーション本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 中央研究所長兼 品質保証統括部担当 | 田 口 昌 男 | 1953年9月22日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,200 |
2003年7月 | 当社ソマテックセンター製品開発二部長 | ||||||
2004年7月 | 当社執行役員に就任 ソマテックセンター所長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 当社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任(現) | ||||||
2013年10月 | 当社中央研究所長兼品質保証統括部担当(現) | ||||||
取締役 | 小 池 章 | 1957年9月30日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,400 | |
2007年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員に就任 当社財務部長 | ||||||
2012年4月 | ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任(現) | ||||||
2013年10月 | 当社経営役に就任 | ||||||
2014年4月 | 当社総務部長兼財務部長(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任(現) | ||||||
取締役 相談役 | 小 瀬 昉 | 1947年3月17日生 | 1969年3月 | 当社入社 | (注)3 | 34,595 | |
1990年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
1995年7月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
1998年7月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
2000年7月 | 当社取締役副社長に就任 | ||||||
2002年4月 | 当社代表取締役に就任 当社取締役社長に就任 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役会長に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役相談役に就任(現) | ||||||
取締役 | 山 本 邦 克 | 1942年2月2日生 | 1965年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | 2,200 | |
1990年6月 | 同行取締役に就任 | ||||||
1994年11月 | 同行常務取締役に就任 | ||||||
1997年6月 | 同行専務取締役に就任 | ||||||
1999年6月 | 同行専務取締役兼専務執行役員に就任 | ||||||
2000年6月 | 銀泉株式会社代表取締役社長に就任 | ||||||
2004年6月 | 同社代表取締役会長に就任 当社監査役に就任 | ||||||
2005年6月 | 銀泉株式会社特別顧問に就任(現) | ||||||
2008年6月 | 当社取締役に就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 常勤 | 加 藤 智 一 | 1947年4月6日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6,800 | |
2005年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2006年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役に就任(現) | ||||||
監査役 常勤 | 塩 田 昇 司 | 1954年1月5日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)7 | 1,600 | |
2001年7月 | 当社経営企画室次長 | ||||||
2007年4月 | 当社経営企画室専門部長 | ||||||
2013年10月 | 当社経営企画部専門部長 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役に就任(現) | ||||||
監査役 | 由 本 泰 正 | 1936年11月15日生 | 1965年4月 | 弁護士登録(現) | (注)5 | 4,200 | |
1980年1月 | 由本・高後・森法律事務所(現由本・太田・宮崎法律事務所)開設 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役に就任(現) | ||||||
監査役 | 仁 瓶 眞 平 | 1947年9月16日生 | 1970年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | 1,300 | |
1998年6月 | 同行取締役に就任 | ||||||
1999年6月 | 同行執行役員に就任 | ||||||
2001年1月 | 同行常務執行役員に就任 | ||||||
2003年6月 | 株式会社クオーク(現株式会社セディナ)代表取締役社長に就任 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員に就任 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役副社長執行役員に就任 | ||||||
2011年7月 | 同社顧問に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役に就任(現) | ||||||
監査役 | 進 藤 大 二 | 1948年12月1日生 | 1971年4月 | 味の素株式会社入社 | (注)6 | 3,000 | |
1999年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
2003年6月 | 同社常務執行役員に就任 | ||||||
2005年4月 | 味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長に就任 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役会長に就任 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役に就任(現) | ||||||
計 | 1,185,047 |
(注)1.取締役山本邦克氏は、社外取締役であります。
2.監査役由本泰正、仁瓶眞平、進藤大二の各氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2011年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2013年10月1日付で、執行役員制度を廃止しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00462] S10021PV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。