有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10020C8
株式会社近鉄エクスプレス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | 山口昌紀 | 1936年2月11日生 | 1958年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 4,600 | |
1991年6月 | 同社取締役 | ||||||
1993年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
1999年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役 社長 | 石崎哲 | 1950年4月1日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,300 | |
1983年3月 | Kintetsu World Express (HK) Ltd.総経理 | ||||||
2001年4月 | 当社輸入営業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 | 監査部担当 情報システム部担当 | 上野裕彦 | 1952年10月29日生 | 1975年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 3,800 |
2000年11月 | 同社グループ事業本部企画調整部長 | ||||||
2005年6月 | 同社グループ事業本部事業管理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 | フォワーディング事業本部長 航空貨物事業部長(兼務) 輸出営業部、輸入営業部担当 米州本部管掌 | 富山譲治 | 1957年1月2日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 800 |
2005年10月 | 当社米州副本部長 KintetsuWorldExpress (U.S.A.),Inc.取締役副社長 | ||||||
2006年1月 | 当社米州本部長 KintetsuWorldExpress (U.S.A.),Inc.取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員米州本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 | コーポレート セールス&マーケティング本部長 | 星合弘之 | 1952年3月3日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,100 |
2004年10月 | 当社海上営業部長 | ||||||
2005年10月 | 当社フォワーディング営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員フォワーディング営業部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 | グループ経営戦略本部長 人事部担当 東アジア・オセアニア本部管掌 | 渡來義規 | 1954年9月25日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 700 |
2003年10月 | 当社輸出営業部長 | ||||||
2005年10月 | 当社アジア・オセアニア本部副本部長 KWE-Kintetsu World Express (S) Pte Ltd. 取締役社長 | ||||||
2006年1月 | 当社東南アジア・中近東本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員東南アジア・中近東本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 2013年6月 | 当社常務取締役 当社専務取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | 経理部担当 | 森和也 | 1955年12月8日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
2002年10月 | 当社経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | ロジスティクス事業本部長 | 會川眞也 | 1957年1月4日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 200 |
2001年1月 | KintetsuWorldExpress (Deutschland)GmbH取締役社長 | ||||||
2004年7月 | 当社欧州・アフリカ副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社欧州・アフリカ本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員欧州・アフリカ本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | 東南アジア本部長 | 三橋義信 | 1955年3月31日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 700 |
2007年10月 | 当社ロジスティクス営業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員ロジスティクス営業部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員東南アジア本部長 | ||||||
2011年6月 2013年6月 | 当社取締役 当社常務取締役(現在) | ||||||
取締役 | 欧州・中近東・アフリカ本部長 | 加瀬俊幸 | 1959年1月5日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,900 |
2007年4月 | 当社人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員欧州・中近東・アフリカ本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 米州本部長 | 鳥居伸年 | 1959年3月6日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 300 |
2009年6月 | 当社フォワーディング営業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員フォワーディング営業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員輸出営業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 東アジア・オセアニア本部長 | 平 田 圭 右 | 1956年5月6日生 | 1980年4月 2010年4月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 当社入社 当社海上営業部長 当社執行役員コーポレートセールス&マーケティング本部副本部長 当社執行役員東アジア・オセアニア本部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 3,800 |
取締役 | 総務部長 通関監理部担当 | 髙 橋 克 文 | 1958年9月6日 | 1982年4月 2007年4月 2009年10月 2012年6月 2014年6月 | 当社入社 当社フォワーディング営業部部次長 当社総務部長 当社執行役員総務部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 1,500 |
取締役 | 小 林 哲 也 | 1943年11月27日生 | 1968年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 1,100 | |
2001年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 鈴木貫之 | 1955年3月11日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 900 | |
2006年6月 | 当社通関監理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社輸入営業部専任部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
常勤監査役 | 廣 澤 靖 幸 | 1959年1月1日生 | 1981年4月 2004年4月 2010年6月 2013年6月 | 当社入社 当社輸出営業部部次長 当社監査部長 当社常勤監査役(現在) | (注)5 | 1,600 | |
監査役 | 岸田雅雄 | 1946年5月29日生 | 1974年4月 | 司法修習(第26期)終了 | (注)4 | ― | |
1985年4月 | 神戸大学法学部教授 | ||||||
2004年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
2004年4月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授(現在) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2007年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 植 田 和 保 | 1952年5月17日生 | 1976年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)6 | 1,000 | |
2007年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役専務執行役員 (現在) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 36,300 |
(注) 1.取締役会長山口昌紀及び取締役小林哲也は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役岸田雅雄及び監査役植田和保は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.2014年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2011年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2013年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
岡崎尋幸 | 1948年8月30日生 | 1972年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ― |
2000年6月 | 同社東京支社長 | |||
2004年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社取締役 | |||
2007年3月 | 同社監査役(2010年3月辞任) |
8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおり6名であります。
職名 | 氏名 |
執行役員 コーポレートセールス&マーケ ティング本部副本部長 | 保里康夫 |
執行役員グループ経営戦略本部副本部長 | 植木達人 |
執行役員 人事部長 | 田 中 莊 一 |
執行役員 輸入営業部長 | 山 中 哲 也 |
執行役員 東アジア・オセアニア本部 副本部長 | 齊 藤 眞 |
執行役員 東南アジア本部副本部長 | 河 村 和 久 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04364] S10020C8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。