|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | | 井上 弘 | 1940年1月5日生 |
|
| | 1963年4月 | 当社入社 | 1991年12月 | テレビ営業局長 | 1993年6月 1995年5月 | 取締役テレビ営業局長 取締役テレビ編成局長 | 1996年6月 | 常務取締役 | 1997年6月 | 専務取締役 | 2001年6月 | 代表取締役副社長 | 2002年6月 | 代表取締役社長 | 2004年10月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役社長 | 2009年4月 | 代表取締役会長(現任) | 2009年4月
2012年4月 | 株式会社TBSテレビ代表取締役会長(現任) 一般社団法人日本民間放送連盟会長(現任) |
| (注)4 | 45 |
代表取締役副会長 | | 財津 敬三 | 1945年9月16日生 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 1996年5月 | 社長室局長 | 1997年6月 | 社長室長 | 1999年6月 | 取締役総務局長 | 2001年6月 | 常務取締役 | 2004年10月 | 専務取締役 | 2006年6月 | 代表取締役専務 | 2009年4月 2011年3月 2011年4月 2011年4月 2011年6月 | 代表取締役社長 株式会社TBSテレビ取締役 代表取締役 株式会社TBSテレビ取締役副会長(現任) 代表取締役副会長(現任) |
| (注)4 | 44 |
代表取締役社長 | | 石原 俊爾 | 1945年10月2日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 1997年6月 | 編成局長 | 1998年6月 | JDC推進室長 | 1998年11月 | BS会議事務局局長 | 2002年4月 | メディア推進局長 | 2002年6月 | 執行役員メディア推進局長 | 2003年6月 | 取締役メディア推進局長 | 2004年5月 2004年10月 2004年10月 2007年4月 2007年6月 2009年4月
2011年4月 | 取締役編成本部長 株式会社TBSテレビ常務取締役 取締役編成制作本部長・報道本部長 取締役 株式会社TBSテレビ専務取締役 株式会社TBSテレビ代表取締役社長(現任) 代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 40 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | | 藤田 徹也 | 1957年6月24日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年5月 | 人事労政局長 | 2010年6月 | 株式会社TBSテレビ人事労政局長 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役人事労政局長 | 2011年4月 | 執行役員人事労政局長 | 2011年6月 2012年4月 2012年4月 2014年3月
2014年4月
2014年4月 2014年4月 | 取締役人事労政局長 取締役 株式会社TBSテレビ取締役 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ取締役 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ取締役会長(現任) 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) 常務取締役(現任) |
| (注)4 | 3 |
取締役 | | 難波 一弘 | 1958年1月1日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年5月 | 株式会社TBSテレビ事業本部事業局長 | 2009年5月 2009年5月 | 経営企画局長 株式会社TBSテレビ経営企画室長 | 2010年4月 | グループ経営企画局長 | 2010年11月 | 株式会社TBSテレビ編成制作局長 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役編成制作局長 | 2011年4月 | 執行役員 | 2011年6月 2012年4月2014年4月 | 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | | 加藤 嘉一 | 1956年5月28日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 事業本部副本部長 | 2007年4月 | 株式会社TBSテレビ事業本部コンテンツ事業局長 | 2009年6月 | 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ代表取締役社長 | 2009年6月 2012年3月 2012年4月
2012年6月 | 執行役員 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ取締役会長 取締役(現任) |
| (注)4 | 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 星野 誠 | 1955年4月27日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年10月 | 株式会社TBSテレビ編成制作本部情報制作局長 | 2007年10月 | 編成制作本部副本部長 | 2008年12月 | 報道・情報本部副本部長 | 2010年5月 2011年3月 2012年4月 2012年4月 2012年6月 2014年4月 | 株式会社TBSテレビ報道局長 株式会社TBSテレビ取締役報道局長 執行役員 株式会社TBSテレビ取締役 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | | 新田 良一 | 1957年4月5日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年3月 | 営業本部副本部長 | 2008年3月 | 株式会社TBSテレビ営業本部営業局長 | 2010年5月 | 株式会社TBSテレビメディアビジネス局長 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役メディアビジネス局長 | 2012年4月 | 執行役員 | 2012年4月 2012年6月 2014年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任) |
| (注)4 | 12 |
取締役 | | 河合 俊明 | 1959年11月1日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ技術局長 | 2013年4月 | 株式会社TBSテレビ執行役員技術局長 | 2014年2月 | 株式会社TBSテレビ執行役員 | 2014年3月 2014年4月 2014年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 執行役員 取締役(現任) |
| (注)4 | 6 |
取締役 | | 武田 信二 | 1952年7月5日生 |
|
| | 1991年10月 | 株式会社毎日新聞社退職 | 1991年11月 | 当社入社 | 2004年5月 | 営業本部営業局長 | 2005年6月 | 執行役員営業本部副本部長 | 2007年4月 | 執行役員経営メディア本部長 | 2007年6月 | 取締役経営メディア本部長 | 2009年4月 | 取締役 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2009年6月
2011年4月 2011年4月 2012年4月 2012年4月 2014年4月 2014年4月 2014年6月 | 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ取締役会長 常務取締役 株式会社TBSテレビ常務取締役 専務取締役 株式会社TBSテレビ専務取締役 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 取締役(現任) 株式会社BS-TBS代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 13 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 山本 雅弘 | 1940年6月17日生 |
|
| | 2002年6月 | 株式会社毎日放送代表取締役社長 | 2002年6月 | 当社取締役(現任) | 2007年6月 | 株式会社毎日放送代表取締役会長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2010年6月 | 株式会社毎日放送相談役最高顧問(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | 槍田 松瑩 | 1943年2月12日生 |
|
| | 2002年10月 | 三井物産株式会社代表取締役社長 | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | 2009年4月 | 三井物産株式会社取締役会長(現任) | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | 朝比奈 豊 | 1947年9月14日生 |
|
| | 2008年6月 | 株式会社毎日新聞社代表取締役社長(現任) | 2009年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2009年6月 2011年4月
2011年6月 | 当社取締役(現任) 毎日・スポニチ持株移行株式会社代表取締役社長 株式会社毎日新聞グループホールディングス代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | 石井 直 | 1951年3月10日生 |
|
| | 2011年4月 | 株式会社電通代表取締役社長執行役員(現任) | 2014年6月 | 株式会社TBSテレビ取締役(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 神成 尚史 | 1956年6月8日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 経理局長 | 2009年6月 | 株式会社TBSテレビ執行役員 | 2009年6月 | 取締役 | 2011年3月 | 株式会社TBSテレビ取締役 | 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) | 2012年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 18 |
常勤監査役 | | 田中 龍男 | 1953年9月13日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2008年5月 | コンプライアンス室長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビコンプライアンス室長 | 2014年6月 2014年6月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 常勤監査役(現任) |
| (注)5 (注)6 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 岡部 敬一郎 | 1932年7月23日生 |
|
| | 1993年6月 | コスモ石油株式会社代表取締役社長 | 1996年6月 | 当社監査役(現任) | 1999年6月 | コスモ石油株式会社代表取締役会長兼社長 | 2004年6月 | コスモ石油株式会社代表取締役会長 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) | 2012年6月 | コスモ石油株式会社取締役名誉会長 | 2013年6月 2014年6月 | コスモ石油株式会社名誉会長 コスモ石油株式会社相談役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 田中 健生 | 1946年1月23日生 |
|
| | 1998年6月 | 東京エレクトロン株式会社代表取締役常務 | 2001年6月 | 当社監査役(現任) | 2002年2月 | 東京エレクトロン株式会社取締役 | 2004年6月 | 東京エレクトロン株式会社常勤監査役 | 2007年6月 | 東京エレクトロンデバイス株式会社監査役 | 2009年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 明石 康 | 1931年1月19日生 |
|
| | 1979年5月 | 国際連合事務次長 | 1992年1月 | 国際連合事務総長特別代表 (カンボジア暫定統治機構担当) | 1994年1月 | 国際連合事務総長特別代表 (旧ユーゴスラビア担当) | 1998年4月 | 広島平和研究所所長 | 1999年7月 | 日本紛争予防センター会長 | 2002年10月 | スリランカ平和構築及び復旧・復興担当日本政府代表(現任) | 2007年5月 | 財団法人ジョイセフ(家族計画国際協力財団)会長 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) | 2009年4月 2009年6月 2011年9月 2012年4月 | 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 財団法人国際文化会館理事長 公益財団法人ジョイセフ会長(現任) 公益財団法人国際文化会館理事長(現任) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 211 |
(注)1.取締役山本雅弘、槍田松瑩、朝比奈豊、石井直は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する「社外取締役」(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役岡部敬一郎、田中健生、明石康は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する「社外監査役」(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では経営の意思決定と業務執行の役割分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。構成は執行役員6名であります。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社定款第30条の定めにより、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間となります。