|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長(代表取締役) | | 原 憲一 | 1947年5月27日生 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 2002年6月 | 報道制作局長 | 2003年6月 | 取締役報道局長就任 | 2007年6月 | 常務取締役就任 | 2011年6月 | 代表取締役社長就任(現) |
| (注)2 | 3,100 |
常務取締役 | 全社総括・関連会社担当 | 藤森 徹 | 1951年4月5日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2009年7月 | 総務局長 | 2010年6月 | 執行役員総務局長就任 | 2011年6月 2013年6月 | 取締役就任 常務取締役就任(現) |
| (注)2 | 861 |
常務取締役 | 営業総括・支社総括担当 | 山本 純 | 1950年5月5日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 大阪支社長 | 2008年3月 | 営業推進局長 | 2010年3月 2010年6月 2011年6月 2013年6月 | 編成業務局長 執行役員編成業務局長就任 取締役就任 常務取締役就任(現) |
| (注)2 | 858 |
取締役 | 総務局長・技術局・コンプライアンス担当 | 斎藤 淳一 | 1952年10月5日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2010年6月 | 東京支社長 | 2011年6月 | 執行役員東京支社長就任 | 2012年10月 | 執行役員編成業務局長 | 2013年6月 | 取締役就任(現) |
| (注)2 | 225 |
取締役 | 編成制作局長・報道局担当 | 桑田 茂 | 1952年10月31日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2010年3月 | 報道制作局長 | 2011年6月 | 執行役員報道制作局長就任 | 2011年10月 | 執行役員総務局長 | 2013年6月 | 取締役就任(現) |
| (注)2 | 235 |
取締役
| 東京支社長 | 宮崎 昭郎 | 1952年12月14日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2010年3月 | 営業局長 | 2012年6月 | 執行役員営業局長就任 | 2012年10月 | 執行役員東京支社長 | 2014年6月 | 取締役就任(現) |
| (注)2 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 井上 晶博 | 1948年8月11日生 |
|
| | 2007年6月 | 倉敷紡績㈱代表取締役社長就任 | 2013年6月 2014年6月 | 当社取締役就任(現) 倉敷紡績㈱代表取締役会長就任 (現) |
| (注)2 | - |
取締役 | | 伊原木 隆太 | 1966年7月29日生 |
|
| | 1998年5月 1998年6月 2012年3月 2012年11月 | ㈱天満屋代表取締役社長就任 当社取締役就任 当社取締役辞任 岡山県知事就任(現) | 2013年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)2 | - |
取締役
| | 大森 雅夫 | 1954年2月25日生 |
|
| | 1977年4月 2012年9月 2013年10月 | 建設省採用 国土交通省国土政策局長就任 岡山市長就任(現) | 2014年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)2 | - |
取締役 | | 越宗 孝昌 | 1941年12月27日生 |
|
| | 2006年12月 | ㈱山陽新聞社代表取締役社長就任 | 2007年6月 2014年6月 | 当社取締役就任(現) ㈱山陽新聞社代表取締役会長就任 (現) |
| (注)2 | - |
取締役 | | 佐々木 勝美 | 1933年12月18日生 |
|
| | 1992年2月 | ㈱山陽新聞社代表取締役社長就任 | 1992年6月 | 当社取締役就任(現) | 2006年12月 | ㈱山陽新聞社代表取締役会長就任 | 2013年2月 | ㈱山陽新聞社相談役就任(現) |
| (注)2 | - |
取締役
| | 宮長 雅人 | 1954年9月12日生 |
|
| | 2011年6月 | ㈱中国銀行代表取締役頭取就任(現) | 2014年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)2 | - |
取締役 | | 和久井 康明 | 1942年12月4日生 |
|
| | 2000年6月 | ㈱クラレ代表取締役社長就任 | 2008年4月 2012年6月 | ㈱クラレ代表取締役会長就任 ㈱クラレ取締役会長就任 | 2013年6月 | 当社取締役就任(現) ㈱クラレ相談役就任(現) |
| (注)2 | - |
常勤監査役 | | 石野 常久 | 1948年8月3日生 |
|
| | 1971年4月 | 当社入社 | 2005年4月 | 編成制作局長 | 2007年3月 | 編成局長 | 2007年6月 | 取締役編成局長就任 | 2008年3月 | 取締役報道制作局長 | 2010年3月 | 取締役 | 2011年6月 | 常勤監査役就任(現) |
| (注)3 | 500 |
監査役 | | 向井 博史 | 1948年1月1日生 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 大阪支社長 | 2005年6月 | ㈱山陽放送サービス代表取締役社長就任 | 2011年6月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 5,779 |
(注)1.取締役 井上晶博、伊原木隆太、大森雅夫、越宗孝昌、佐々木勝美、宮長雅人、和久井康明の7名は社外取締役であります。
2. 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、当社は、執行役員制度を導入し、次のとおり執行役員を選任しております。
|
| | |
役職 | 氏名 | 担当 |
上席執行役員 執行役員 | 島田 博 永井 卓志 | 技術局長 営業推進局長 |