有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BWZ
株式会社テレビ朝日ホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長 兼CEO | 早 河 洋 | 1944年1月1日 | 1967年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38,360 | |
1995年6月 | 当社広報局長 | ||||||
1996年2月 | 当社編成局長 | ||||||
1997年3月 | 当社報道局長 | ||||||
1998年9月 | 当社役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役編成・制作本部長 | ||||||
2000年2月 | 当社取締役編成本部長 | ||||||
2001年6月 | 当社常務取締役編成本部長 | ||||||
2002年3月 | 当社常務取締役編成本部長兼編成制作局長 | ||||||
2003年2月 | 当社常務取締役編成制作局長 | ||||||
2005年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年10月 | テレビ朝日分割準備株式会社(現 株式会社テレビ朝日)代表取締役 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現) 株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼CEO(現) | ||||||
代表取締役社長 | 吉 田 慎 一 | 1950年1月9日 | 1974年4月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)3 | ― | |
2003年6月 | 同社取締役東京本社編集局長 | ||||||
2005年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2009年4月 | 同社上席役員待遇 | ||||||
2013年6月 | 同社上席執行役員 | ||||||
2014年3月 | 同社顧問 | ||||||
2014年4月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長(現) 株式会社テレビ朝日代表取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 | 人事局担当 | 福 田 俊 男 | 1947年7月1日 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17,129 |
2002年6月 | 当社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向 朝日放送株式会社取締役 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役メディア戦略室長 当社取締役社長秘書役 | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役メディア戦略室長 当社常務取締役社長秘書役 | ||||||
2006年4月 | 当社常務取締役経営戦略室長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2010年4月 | 社団法人日本民間放送連盟(現 一般社団法人日本民間放送連盟)専務理事 | ||||||
2012年4月 | 当社顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社専務取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日専務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 経営戦略局・経理局・コンプライアンス統括室担当 | 藤ノ木 正 哉 | 1955年6月19日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16,013 |
2005年6月 | 当社報道局長 | ||||||
2009年6月 | 当社経営戦略局長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役経営戦略局長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社ビーエス朝日社外取締役(現) 当社常務取締役経営戦略局長 | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(現) 株式会社テレビ朝日常務取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | ネットワーク・広報担当 | 武 田 徹 | 1950年11月29日 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,600 |
2003年2月 | 当社人事局長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役人事局長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(現) 株式会社テレビ朝日常務取締役(現) | ||||||
取締役 | 亀 山 慶 二 | 1959年1月18日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,776 | |
2005年6月 | 当社編成制作局長 | ||||||
2009年6月 | 当社コンテンツビジネス局長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日取締役 | ||||||
2014年6月 | 同社常務取締役(現) | ||||||
取締役 | 総務局担当 | 角 南 源 五 | 1956年10月20日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,745 |
2008年6月 | 当社総務局長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役総務局長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日取締役 | ||||||
2014年6月 | 同社常務取締役(現) | ||||||
取締役 | 平 城 隆 司 | 1960年9月28日 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,121 | |
2009年6月 | 当社編成制作局長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役編成制作局長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現) 株式会社テレビ朝日取締役編成制作局長 | ||||||
2014年6月 | 株式会社シーエス・ワンテン社外取締役(現) 株式会社テレビ朝日常務取締役(現) | ||||||
取締役 | 川 口 忠 久 | 1955年12月23日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7,621 | |
2010年6月 | 当社技術局長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役技術局長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現) 株式会社テレビ朝日取締役技術局長 | ||||||
2014年6月 | 同社取締役(現) | ||||||
取締役 | 篠 塚 浩 | 1962年6月15日 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 164 | |
2012年6月 | 当社報道局長 | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日報道局長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) 株式会社テレビ朝日取締役報道局長(現) | ||||||
取締役 | 岡 田 剛 | 1949年5月27日 | 1988年11月 | 東映株式会社入社 | (注)3 | 7,135 | |
2002年6月 2014年4月 | 同社代表取締役社長 当社取締役(現) 東映株式会社代表取締役グループ会長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 風 間 建 治 | 1946年12月20日 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26,722 | |
1999年6月 | 当社ネットワーク・マルチメディア本部ネットワーク局長 | ||||||
2001年6月 | 当社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向 朝日放送株式会社取締役 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役経理局長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役経理局長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役経営戦略室長 | ||||||
2008年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ビーエス朝日代表取締役社長(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 北 島 義 俊 | 1933年8月25日 | 1958年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 3,100 | |
1963年5月 | 大日本印刷株式会社入社 | ||||||
1979年12月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
1980年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 木 村 伊 量 | 1953年11月16日 | 1976年4月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)3 | ― | |
2010年6月 | 同社役員待遇西部本社代表 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役広告・企画事業担当 | ||||||
2012年6月 | 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長(現) 株式会社朝日新聞社代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 武 内 健 二 | 1950年8月21日 | 1976年4月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)3 | ― | |
2009年4月 | 同社役員待遇社長付 | ||||||
2009年6月 | 九州朝日放送株式会社専務取締役 | ||||||
2010年6月 | 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 横 井 正 彦 | 1955年7月15日 | 1978年4月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)3 | ― | |
2010年6月 | 同社取締役大阪本社代表 | ||||||
2013年6月 | 名古屋テレビ放送株式会社取締役 | ||||||
2014年6月 | 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 脇 阪 聰 史 | 1947年10月2日 | 1970年4月 | 朝日放送株式会社入社 | (注)3 | ― | |
2011年6月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
常勤監査役 | 薮 内 宜 尚 | 1956年3月7日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8,521 | |
2010年6月 | 当社人事局労務専任局長 | ||||||
2011年7月 | 当社人事局労務担当局長 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 森 岡 信 夫 | 1957年12月1日 | 1997年5月 | 当社入社 | (注)5 | 5,438 | |
2006年6月 | 当社経理局長 | ||||||
2011年6月 | 当社番組審査室長 | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日常勤監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 荻 谷 忠 男 | 1944年11月14日 | 1970年9月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)4 | ― | |
2001年4月 | 同社東京本社編集局長補佐 | ||||||
2002年6月 | 北海道テレビ放送株式会社常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
2011年6月 2013年6月 | 北海道テレビ放送株式会社代表取締役会長 同社取締役相談役(現) | ||||||
監査役 | 奥 村 萬壽雄 | 1947年11月8日 | 1971年7月 | 警察庁入庁 | (注)4 | 943 | |
2002年8月 | 警察庁警備局長 | ||||||
2004年1月 | 警視総監 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
2013年6月 | 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現) | ||||||
監査役 | 深 山 雅 也 | 1957年12月10日 | 1986年4月 | 弁護士登録(現) | (注)4 | ― | |
2011年5月 | 深山・小金丸法律会計事務所パートナー(現) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 182,388 |
(注)1 取締役岡田剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、横井正彦および脇阪聰史の各氏は、社外取締役であります。
(注)2 監査役荻谷忠男、奥村萬壽雄および深山雅也の各氏は、社外監査役であります。
(注)3 取締役の任期は、2014年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 監査役の任期は、2012年6月28日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 当社定款29条の定めにより、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間となります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04414] S1002BWZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。