有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002FC3
日本電信電話株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 会長 | 三浦 惺 | 1944年4月3日生 | 1967年4月 日本電信電話公社入社 1996年6月 当社 取締役 人事部長 1996年7月 当社 取締役 人事労働部長 1998年6月 当社 常務取締役 人事労働部長 1999年1月 当社 常務取締役 東日本会社移行本部 副本部長 1999年7月 東日本電信電話株式会社 代表取締役副社長 2002年6月 同社 代表取締役社長 2005年6月 当社 代表取締役副社長 中期経営戦略推進室長 2007年6月 当社 代表取締役社長 2012年6月 当社 取締役会長 (現在に至る) | 注3 | 14,720 | |
代表取締役 社長 | 鵜浦 博夫 | 1949年1月13日生 | 1973年4月 日本電信電話公社入社 2002年6月 当社 取締役 第一部門長 2005年6月 当社 取締役 第五部門長 2007年6月 当社 常務取締役 経営企画部門長、 中期経営戦略推進室次長兼務 2008年6月 当社 代表取締役副社長 新ビジネス推進室長 2011年6月 当社 代表取締役副社長 2012年6月 当社 代表取締役社長 (現在に至る) | 注3 | 11,400 | |
代表取締役 副社長 | 技術戦略担当 国際標準化担当 研究企画部門長 | 篠原 弘道 | 1954年3月15日生 | 1978年4月 日本電信電話公社入社 2003年4月 当社 情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所主席研究員 2003年6月 当社 情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所長 2007年6月 当社 情報流通基盤総合研究所長 2009年6月 当社 取締役 研究企画部門長 2011年6月 当社 取締役 研究企画部門長、 情報流通基盤総合研究所長兼務 2011年10月 当社 取締役 研究企画部門長 2012年6月 当社 常務取締役 研究企画部門長 2014年6月 当社 代表取締役副社長 研究企画部門長 (現在に至る) | 注3 | 5,300 |
代表取締役 副社長 | 事業戦略担当 リスクマネジメント担当 | 澤田 純 | 1955年7月30日生 | 1978年4月 日本電信電話公社入社 2006年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部長 2008年6月 同社 取締役 経営企画部長 2011年6月 同社 常務取締役 経営企画部長 2012年6月 同社 代表取締役副社長 経営企画部長 2013年6月 同社 代表取締役副社長 2014年6月 当社 代表取締役副社長 (現在に至る) | 注3 | 4,000 |
常務取締役 | 技術企画部門長 | 小林 充佳 | 1957年11月3日生 | 1982年4月 日本電信電話公社入社 2002年5月 西日本電信電話株式会社 人事部担当部長 2006年6月 同社 岡山支店長 2008年7月 同社 サービスマネジメント部長 2010年6月 同社 取締役 サービスマネジメント部長 2012年6月 当社 取締役 技術企画部門長、 新ビジネス推進室長兼務 2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社取締役 (現在に至る) 2014年6月 当社 常務取締役 技術企画部門長 (現在に至る) | 注3 | 3,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 総務部門長 | 島田 明 | 1957年12月18日生 | 1981年4月 日本電信電話公社入社 2007年6月 当社 経営企画部門担当部長 2007年7月 西日本電信電話株式会社 財務部長 2009年7月 東日本電信電話株式会社 総務人事部長 2011年6月 同社 取締役 総務人事部長 2012年6月 当社 取締役 総務部門長 (現在に至る) 2012年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 (現在に至る) | 注3 | 2,800 |
取締役 | 経営企画部門長 | 辻上 広志 | 1958年9月8日生 | 1983年4月 日本電信電話公社入社 2000年10月 当社 第一部門担当部長 2003年7月 西日本電信電話株式会社 経営企画部 担当部長 2007年7月 当社 経営企画部門担当部長 2012年6月 当社 取締役 経営企画部門長 (現在に至る) 2012年6月 東日本電信電話株式会社 取締役 (現在に至る) | 注3 | 2,400 |
取締役 | グローバルビジネス推進室長 | 奥野 恒久 | 1960年10月12日生 | 1983年4月 日本電信電話公社入社 2007年7月 当社 中期経営戦略推進室担当部長 2008年6月 当社 新ビジネス推進室国際室長 2011年1月 Dimension Data Holdings plc 取締役 (現在に至る) 2011年6月 当社 グローバルビジネス推進室長 2012年6月 当社 取締役 グローバルビジネス推進室長 (現在に至る) | 注3 | 1,400 |
取締役 | 新ビジネス推進室長 2020準備 担当 | 栗山 浩樹 | 1961年5月27日生 | 1985年4月 当社入社 2001年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 ヒューマンリソース部担当 部長 2003年2月 当社 第一部門担当部長 2005年5月 当社 中期経営戦略推進室担当部長 2008年6月 当社 経営企画部門担当部長 2012年6月 当社 総務部門秘書室担当部長 2014年6月 当社 取締役 新ビジネス推進室長 (現在に至る) | 注3 | 985 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 白井 克彦 | 1939年9月24日生 | 1965年4月 早稲田大学 第一理工学部助手 1968年4月 同 理工学部専任講師 1970年4月 同 理工学部助教授 1975年4月 同 理工学部教授 1994年11月 同 教務部長兼国際交流センター所長 1998年11月 同 常任理事 2002年11月 同 総長 2010年11月 同 学事顧問 (現在に至る) 2011年4月 放送大学学園 理事長 (現在に至る) 2012年6月 当社 取締役 (現在に至る) 2012年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役 (現在に至る) | 注3 | 800 | |
取締役 | 榊原 定征 | 1943年3月22日生 | 1967年4月 東洋レーヨン株式会社(現 東レ株式会社)入社 1994年6月 同社 経営企画第1室長 1996年6月 同社 取締役 1998年6月 同社 常務取締役 1999年6月 同社 専務取締役 2001年6月 同社 代表取締役副社長 2002年6月 同社 代表取締役社長 2010年6月 同社 代表取締役取締役会長 2012年6月 当社 取締役 (現在に至る) 2013年6月 株式会社日立製作所 取締役 (現在に至る) 2014年6月 一般社団法人 日本経済団体連合会 会長 (現在に至る) 2014年6月 東レ株式会社 取締役会長 (現在に至る) | 注3 | 2,700 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常勤監査役 | 上坂 清 | 1951年3月28日生 | 1974年4月 日本電信電話公社入社 1997年10月 当社 京都支店長 1999年7月 西日本電信電話株式会社 京都支店長 2000年9月 当社 第五部門担当部長 2002年7月 西日本電信電話株式会社 人事部長 2003年6月 同社 取締役 人事部長 2005年6月 当社 取締役 第一部門長 2007年6月 当社 取締役 総務部門長 2009年6月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ 株式会社 代表取締役社長 2012年6月 当社 常勤監査役 (現在に至る) | 注4 | 4,400 | |
常勤監査役 | 井手 明子 | 1955年2月28日生 | 1977年4月 日本電信電話公社入社 2003年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)お客様サービス部長 2004年9月 同社 お客様サービス部長、情報セキュリティ部長兼務 2005年6月 同社 お客様サービス部長 2006年4月 同社 社会環境推進部長 2006年6月 同社 執行役員 社会環境推進部長 2008年7月 同社 執行役員 中国支社長 2012年6月 同社 執行役員 情報セキュリティ部長 2013年5月 らでぃっしゅぼーや株式会社 代表取締役社長 2013年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)執行役員 コマース事業推進担当 2014年6月 当社 常勤監査役 (現在に至る) | 注4 | 100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
監査役 | 友永 道子 | 1947年7月26日生 | 1975年3月 公認会計士 登録 (現在に至る) 2007年7月 日本公認会計士協会 副会長 2008年7月 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 2010年6月 京浜急行電鉄株式会社 監査役 (現在に至る) 2011年6月 当社 監査役 (現在に至る) 2012年2月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 監査役 (現在に至る) 2014年6月 株式会社日本取引所グループ 取締役 (現在に至る) | 注4 | 800 | |
監査役 | 落合 誠一 | 1944年4月10日生 | 1974年4月 東京大学 法学部助手 1977年4月 成蹊大学 法学部助教授 1981年4月 同 法学部教授 1990年4月 東京大学大学院 法学政治学研究科・ 法学部教授 2007年4月 中央大学 法科大学院教授 (現在に至る) 2007年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) (現在に至る) 2007年6月 東京大学 名誉教授 (現在に至る) 2008年6月 株式会社荏原製作所 取締役 2012年6月 当社 監査役 (現在に至る) 2012年7月 明治安田生命保険相互会社 取締役 (現在に至る) 2013年6月 宇部興産株式会社 監査役 (現在に至る) | 注4 | 2,102 | |
監査役 | 飯田 隆 | 1946年9月5日生 | 1974年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 1991年4月 第二東京弁護士会 副会長 1997年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2006年4月 第二東京弁護士会 会長 2006年4月 日本弁護士連合会 副会長 2012年1月 宏和法律事務所開設 (現在に至る) 2012年6月 株式会社島津製作所 監査役 (現在に至る) 2013年6月 株式会社ジャフコ 監査役 (現在に至る) 2013年6月 アルプス電気株式会社 取締役 (現在に至る) 2014年6月 当社 監査役 (現在に至る) | 注4 | 1,000 | |
計 | 57,904 |
2.監査役友永 道子、落合 誠一及び飯田 隆の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年6月26日開催の定時株主総会から2年であります。
4.監査役の任期は、2011年6月23日開催の定時株主総会から4年であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04430] S1002FC3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。