有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DA1
日本通信株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注9) |
取締役社長 (代表取締役) | 三田 聖二 | 1949年6月10日生 | 1973年5月 カナダ国鉄入社 1978年6月 デトロイト大学 電気工学科 博士課程修了 1979年3月 コンレイル鉄道入社 1982年12月 ロングアイランド鉄道入社 副社長就任 1984年4月 ハーバード大学経営大学院 上級マネージメントプログラム (A.M.P)修了 1984年11月 シティバンク エヌ・エイ入社 副社長就任 1987年7月 メリルリンチ証券入社、プロダクトオペレーション副社長就任 1989年11月 モトローラ㈱ 常務取締役 移動電話事業部事業部長(兼) モトローラ・インク 副社長就任 1994年7月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)代表取締役社長就任 (兼)アップルコンピュータ(現 アップル)本社(米国) 副社長就任 1995年10月 エル・ティ・エス㈱設立 代表取締役社長就任(現任) 1996年5月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 1998年7月 日本アイルランド経済協会(現 在日アイルランド商工会議所) 副会長就任 1998年10月 ザイリンクス社(米国) 社外取締役就任 2000年2月 エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー設立 マネージング ディレクター就任(現任) 2008年1月 アイルランド政府 次世代ネットワークに関する国際諮問会議委員就任 在日アイルランド商工会議所(旧日本アイルランド経済協会)会頭就任 | (注4) | 1,587,800 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注9) |
取締役副社長 (代表取締役) | CFO | 福田 尚久 | 1962年7月21日生 | 1982年11月 前橋ランゲージアカデミー入社 1985年7月 ㈱群馬データベースシステム設立 代表取締役社長就任 1986年3月 東京大学 文学部卒業 1992年6月 ダートマス大学経営大学院 (MBA)修了 1992年7月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア)入社 1993年9月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 1997年11月 同社 事業推進本部長 1999年12月 同社 マーケティング本部長 2001年6月 アップルコンピュータ(現 アップル)本社(米国) 副社長就任 2002年4月 当社 上席執行役員就任 2004年6月 当社 取締役就任 2004年7月 当社 CFO就任 2006年6月 当社 常務取締役就任 2010年3月 当社 代表取締役専務就任 2010年3月 当社 COO就任 2010年11月 当社 CFO就任(現任) 2012年6月 当社 代表取締役副社長就任(現任) | (注5) | 64,000 |
常務取締役 (代表取締役) | 片山 美紀 | 1964年6月17日生 | 1987年3月 聖心女子大学 文学部哲学科卒業 1987年4月 上智大学 文学部仏文学科事務室入職 1992年3月 国立東京第二病院(現国立病院機構東京医療センター)附属看護学校卒業 1992年4月 聖路加国際病院 人間ドック病棟 看護師 1996年4月 エル・ティ・エス㈱入社 2000年2月 当社転籍 社長室長 2007年8月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション ディレクター 2008年1月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション アシスタントバイスプレジデント 2009年3月 ミシガン大学ロススクールオブビジネス ヒューマンリソース上級幹部教育プログラム 修了 2009年3月 当社 執行役員就任 2011年4月 当社 上席執行役員就任 2012年6月 当社 代表取締役常務就任(現任) | (注5) | 113,500 | |
取締役 | テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット (Theresa S. Vonderschmitt ) | 1947年2月1日生 | 1968年9月 パンアメリカン航空入社 1988年2月 フォードハム大学 経済学部卒業 1991年3月 サンタクララ大学 経営学修士取得 1996年1月 バーナード・ヴィ・アンド・テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト・ディーティーディー ジャニュアリー4. 1996(現 ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト)設立 オーナー兼マネジャー(現任) 1999年1月 ビーアンドティー・ヴォンダーシュミットLLC設立 オーナー兼マネジャー(現任) 1999年6月 当社 社外取締役就任(現任) | (注4) | 10,885,000 (注11) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注9) |
取締役 | 塚田 健雄 | 1932年10月3日生 | 1955年3月 名古屋大学 法学部卒業 1958年3月 名古屋大学 大学院修士課程修了 1958年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 1976年7月 同社 部長 1982年9月 同社 取締役就任 1987年9月 同社 常務取締役就任 1988年10月 日本移動通信㈱(現 KDDI㈱)専務取締役就任 1991年6月 同社 取締役社長就任 1999年6月 同社 取締役最高顧問就任 2000年10月 当社 社外取締役就任(現任) 2000年12月 ㈱トヨタエンタプライズ 最高顧問就任 2001年6月 同社 取締役最高顧問就任 2003年6月 同社 顧問就任 | (注4) | - | |
取締役 | 井戸 一朗 | 1932年7月1日生 | 1957年3月 早稲田大学 理工学部卒業 1957年4月 山武ハネウェル㈱(現 アズビル㈱)入社 1980年12月 同社 取締役就任 1984年12月 同社 常務取締役就任 1986年12月 同社 取締役副社長就任 1987年12月 同社 代表取締役社長就任 1998年6月 同社 代表取締役会長就任 2002年7月 同社 相談役就任 2003年6月 当社 社外監査役就任 2006年6月 当社 社外取締役就任(現任) | (注5) | 5,000 | |
取締役 | 師田 卓 | 1936年8月16日生 | 1961年3月 東京大学 法学部卒業 1961年3月 帝人㈱ 入社 1990年6月 同社 取締役就任 1994年6月 同社 常務取締役就任 1996年6月 同社 専務取締役就任 1998年6月 同社 代表取締役専務就任 2001年6月 ㈱神戸製鋼所 社外監査役就任(非常勤) 2006年6月 当社 社外監査役就任 2013年6月 当社 社外取締役就任(現任) | (注4) | 6,500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注9) |
監査役 (常勤) | 塚本 四郎 | 1948年11月5日生 | 1973年3月 京都大学 法学部卒業 1973年4月 郵政省(現 総務省)入省 1985年11月 同省 東北電気通信監理局放送部長 1987年7月 日本電信電話㈱ 電話事業サポート本部担当部長 2052年1月 同社 電話事業サポート本部営業推進部担当部長 1989年6月 郵政省(現 総務省) 大臣官房企画課情報通信企画室長 1990年7月 同省 大臣官房資材部計画課長 1992年6月 同省 大臣官房財務部計画課長 1992年6月 放送大学学園 放送部長 1994年7月 郵政省(現 総務省) 郵政大学校副校長 1996年7月 同省 近畿郵政監察局総務監察官 1997年7月 同省 東京郵政局次長 1998年6月 同省 九州郵政監察局長 1999年7月 同省 郵政大学校長 兼 中央郵政研修所長 2000年7月 郵便貯金振興会理事 2002年7月 九州通信ネットワーク㈱ 常務取締役 2006年7月 東芝ソリューション㈱ 社長付(役員待遇) 2008年6月 日本オンライン整備㈱(現 ファーストカム㈱) 代表取締役専務 2011年6月 当社 社外監査役(常勤)就任(現任) | (注6) | - | |
監査役 | 山口 洋 | 1950年4月20日生 | 1973年4月 同志社大学 経済学部卒業 1974年11月 クーパースアンドライブランド・ジャパン(現 あらた監査法人)入所 1979年2月 公認会計士登録 1981年9月 クーパースアンドライブランド・カナダ赴任 1984年8月 米国公認会計士登録、カナダ勅許会計士登録 1985年9月 アーサーアンダーセン・カナダ入所 1990年9月 英和監査法人(現 あずさ監査法人) 代表社員就任 1995年9月 任天堂フランス社長就任 2001年1月 山口国際会計事務所設立 代表就任(現任) 2003年6月 当社 社外監査役就任(現任) | (注6) | 20,000 | |
監査役 | 中山 孝司 | 1936年7月1日生 | 1959年3月 明治大学 法学部卒業 1959年4月 大和証券㈱入社 1970年6月 京都セラミック㈱ (現 京セラ㈱)入社 1985年6月 同社 取締役就任 1987年6月 第二電電㈱ 理事就任 1987年10月 九州セルラー電話㈱ 専務取締役就任 1999年10月 ㈱ツーカーホン関西 代表取締役社長就任 2002年7月 ㈱ツーカーセルラー東京 顧問就任 2003年7月 (財)京都産業21 ビジネススーパーバイザー就任 2006年3月 県立広島大学大学院 総合学術研究科経営情報学専攻修了 2006年6月 当社 社外監査役就任(現任) | (注7) | 5,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注9) |
監査役 | 木村 常輔 | 1945年1月30日生 | 1969年3月 早稲田大学 理工学部卒業 1969年4月 丸紅飯田㈱(現 丸紅㈱)入社 1986年10月 同社 電子機器第3部 システム事業室室長補佐 1988年1月 丸紅ハイテック㈱(現 丸紅情報システムズ㈱)出向 取締役就任 応用システム事業部長 1992年4月 丸紅米国会社 ニューヨーク本店機械部次長 1994年10月 丸紅㈱ マルチメディア事業部副部長 1995年10月 同社 マルチメディア事業部部長 1997年2月 丸紅ハイテック㈱(現 丸紅情報システムズ㈱)出向 取締役副社長就任 1997年6月 同社 代表取締役副社長(兼)社長代行就任 1997年10月 丸紅ソリューション㈱(現 丸紅情報システムズ㈱) 代表取締役副社長就任 1999年1月 同社 代表取締役社長就任 2004年6月 同社 取締役会長就任 2005年6月 同社 顧問就任 2013年6月 当社 社外監査役就任(現任) | (注8) | - | |
計 | 12,686,800 |
2. 取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミットは、代表取締役社長 三田聖二の実姉です。
3. 上記監査役の全員が、社外監査役です。
4. 2013年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から2年間
5. 2014年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時から2年間
6. 2011年6月21日開催の第15回定時株主総会終結の時から4年間
7. 2014年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時から4年間
8. 2013年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から4年間
9. 各役員の所有株式数は、2014年3月31日現在のものです。
10. 当社は、2014年2月4日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日に株式分割(1株を100株に分割)を行っています。表中の所有株式数(下記執行役員の所有株式数も含む)は、当該分割後の株式数を記載しています。
11. テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏が保有するヴォンダーシュミット・ジョイント・トラストを通じて保有している株式数です。
12. 当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在、上記役員のほか以下の4名が在任しています。なお、各執行役員の所有株式数は、2014年3月31日現在のものです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
常務執行役員 | 田島 淳 | 1954年7月19日生 | 1979年3月 慶応義塾大学 大学院工学研究科 修士課程修了 1979年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社 1990年3月 慶応義塾大学 工学博士号取得 1992年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ) 転籍 2001年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 ㈱NTTドコモ) 国際ビジネス部長 2004年6月 同社 グローバルネットワーク開発部長 2006年4月 当社 執行役員就任 2007年4月 当社 上席執行役員就任 2008年6月 当社 取締役就任 2012年6月 当社 常務執行役員就任(現任) 2013年5月 コントゥアー・ネットワークス・ジャパン株式会社 代表取締役社長就任(現任) | 105,000 | |
上席執行役員 | 工藤 靖 | 1959年10月28日生 | 1980年3月 函館工業高等専門学校 電気工学科卒業 1980年4月 日本電気㈱入社 1990年4月 モトローラ㈱入社 1994年4月 同社 移動電話事業部技術サービス部次長 1996年6月 当社 取締役就任 技術サービス本部長 1999年6月 当社 執行役員就任 Japan Communications Inc.(現 Computer and Communication Technologies Inc.)社長就任 2005年5月 当社 上席執行役員就任(現任) 2011年7月 Arxceo Corporation CEO就任(現任) | 183,000 | |
上席執行役員 | 横山 裕昭 | 1958年7月21日 | 1981年3月 静岡大学 工学部情報工学科卒業 1981年4月 日本電気㈱入社 1991年6月 マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院 経営学修士課程終了 1993年3月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 1996年6月 同社 コンシューマ市場本部長 1997年6月 インテルーション㈱(現 GEインテリジェント・プラットフォームス㈱)入社 企画部長 1998年1月 同社 代表取締役副社長就任 1998年6月 同社 代表取締役社長就任 2000年7月 ㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ設立 取締役就任 2001年1月 同社 専務取締役就任 2001年9月 同社 代表取締役社長就任 2002年1月 同社 代表取締役会長就任 2007年7月 同社 代表取締役社長就任 2010年3月 当社 技術開発統括バイスプレジデント就任 2010年6月 当社 執行役員就任 2011年4月 当社 上席執行役員就任(現任) | 6,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
執行役員 | 澤 昭彦 | 1961年8月10日生 | 1984年3月 早稲田大学 政治経済学部経済学科卒業 1984年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 1986年11月 松下通信工業㈱(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱)(配属) 通信システム事業部海外部 1994年6月 スタンフォード大学経営大学院 修了 1995年6月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 営業本部営業企画担当課長 1998年3月 同社 マーケティング部長 2001年5月 SAPジャパン㈱入社 社長室長 2002年7月 アドビシステムズ㈱入社 マーケティング本部長 2005年4月 トレンドマイクロ㈱入社 コンシューマビジネス統括本部長バイスプレジデント 2008年3月 当社 セールスバイスプレジデント就任 2009年3月 当社 執行役員就任 2013年2月 当社 執行役員就任(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04473] S1002DA1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。