有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027XI
株式会社ホテルオークラ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 会長 | 大 倉 喜 彦 | 1939年4月22日生 | 1962年4月 | 大倉商事株式会社入社 | (注)4 | 2,800 |
1990年6月 | 大倉商事株式会社取締役 | ||||||
1994年6月 | 大倉商事株式会社常務取締役 | ||||||
1995年6月 | 当社監査役 | ||||||
1995年6月 | 中央建物株式会社取締役 | ||||||
1996年6月 | 大倉商事株式会社代表取締役専務取締役 | ||||||
1998年6月 | 大倉商事株式会社代表取締役社長 | ||||||
1999年12月 | 財団法人(現 公益財団法人)大倉文化財団理事・大倉集古館館長(現任) | ||||||
2000年6月 | 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現任) | ||||||
2000年6月 | 西戸崎開発株式会社取締役(現任) | ||||||
2001年6月 | 当社取締役 | ||||||
2001年6月 | 株式会社ニッピ監査役(現任) | ||||||
2001年9月 | 株式会社ホテルオークラ新潟取締役(現任) | ||||||
2002年6月 | 学校法人東京経済大学理事・評議員 | ||||||
2002年6月 | 中央建物株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2003年4月 | 学校法人関西大倉学園理事・評議員(現任) | ||||||
2007年4月 | 特種東海ホールディングス株式会社(現 特種東海製紙株式会社)監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | 副会長 | マルセル・ファン・アルスト | 1948年2月17日生 | 1993年11月 | ホテルオークラアムステルダム B.V.バイスプレジデント兼総支配人 | (注)4 | 700 |
1999年5月 | ホテルオークラアムステルダム B.V.バイスプレジデント&マネージングディレクター兼総支配人 | ||||||
2001年9月 | ホテルオークラアムステルダム B.V.プレジデント&マネージングディレクター兼総支配人 | ||||||
2002年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2010年9月 | 株式会社JALホテルズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役 | ||||||
2013年1月 | ホテルオークラアムステルダムB.V.プレジデント&マネージングディレクター(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 荻 田 敏 宏 | 1964年10月15日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,250 |
2003年2月 | 株式会社アオイ・インベストメント札幌取締役(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年3月 | 株式会社筑波学園ホテル専務取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年5月 | 株式会社筑波学園ホテル取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) | ||||||
2010年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役(現任) | ||||||
2010年9月 | 株式会社JALホテルズ取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社ホテルオークラ福岡取締役(現任) | ||||||
2012年10月 | 当社企画本部長(現任) | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 | 後 藤 建 二 | 1948年8月1日生 | 1971年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)4 | 500 |
2000年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2003年6月 | 株式会社ホテルオークラ新潟代表取締役社長総支配人 | ||||||
2004年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 株式会社オレンジマーケティングサービスジャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社ホテルオークラ新潟取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社ホテルオークラ福岡取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 大成観光交通株式会社取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社かずさアカデミアパーク取締役(現任) | ||||||
2012年10月 | 当社運営本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ホテルオークラ神戸取締役(現任) | ||||||
当社代表取締役専務執行役員(現任) | |||||||
取締役 | 常務執行役員 | 池 田 正 己 | 1952年7月17日生 | 1975年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)4 | 250 |
2006年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役 | ||||||
2008年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役専務総支配人 | ||||||
2011年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2012年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長兼総支配人 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社常務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
2013年9月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 森 田 富治郎 | 1940年8月16日生 | 1964年4月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
1991年7月 | 第一生命保険相互会社取締役運用本部長兼運用企画部長 | ||||||
1992年4月 | 第一生命保険相互会社取締役運用本部長 | ||||||
1993年4月 | 第一生命保険相互会社常務取締役 | ||||||
1996年4月 | 第一生命保険相互会社代表取締役副社長 | ||||||
1997年4月 | 第一生命保険相互会社代表取締役社長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
1999年6月 | 小田急電鉄株式会社取締役(現任) | ||||||
2001年6月 | セイコーホールディングス株式会社監査役(現任) | ||||||
2004年7月 | 第一生命保険相互会社代表取締役会長 | ||||||
2006年5月 | 株式会社第一生命経済研究所取締役会長(現任) | ||||||
2011年6月 | 第一生命保険株式会社特別顧問(現任) | ||||||
取締役 | 牛 尾 治 朗 | 1931年2月12日生 | 1964年3月 | ウシオ電機株式会社代表取締役社長 | (注)4 | ― | |
1979年4月 | ウシオ電機株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
1999年5月 | 公益社団法人経済同友会特別顧問(現任) | ||||||
1999年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2001年1月 | 内閣府経済財政諮問会議議員 | ||||||
2002年6月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役名誉会長(現任) | ||||||
2003年6月 | 公益財団法人日本生産性本部会長(現任) | ||||||
取締役 | 宇 野 郁 夫 | 1935年1月4日生 | 1959年3月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)4 | ― | |
1986年7月 | 日本生命保険相互会社取締役人事部長 | ||||||
1989年3月 | 日本生命保険相互会社常務取締役国際金融本部長 | ||||||
1991年3月 | 日本生命保険相互会社常務取締役首都圏営業総局長 | ||||||
1992年3月 | 日本生命保険相互会社専務取締役 | ||||||
1994年3月 | 日本生命保険相互会社代表取締役副社長 | ||||||
1997年4月 | 日本生命保険相互会社代表取締役社長 | ||||||
1998年6月 | 富士急行株式会社取締役(現任) | ||||||
1999年6月 | 小田急電鉄株式会社監査役(現任) | ||||||
2003年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2005年4月 | 日本生命保険相互会社代表取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 東北電力株式会社監査役(現任) | ||||||
2005年6月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)取締役(現任) | ||||||
2005年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社監査役(現任) | ||||||
2005年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現任) | ||||||
2011年4月 | 日本生命保険相互会社取締役相談役 | ||||||
2011年7月 | 日本生命保険相互会社相談役(現任) | ||||||
2013年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 髙 木 茂 | 1939年4月1日生 | 1962年4月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)4 | ― | |
1988年6月 | 三菱地所株式会社取締役経理部長 | ||||||
1991年6月 | 三菱地所株式会社常務取締役経理部長 | ||||||
1995年6月 | 三菱地所株式会社専務取締役(代表取締役) | ||||||
1998年6月 | 三菱地所株式会社取締役副社長(代表取締役) | ||||||
2000年4月 | 三菱地所株式会社取締役副社長ビル事業本部長(代表取締役) | ||||||
2001年4月 | 三菱地所株式会社取締役社長ビル事業本部長(代表取締役) | ||||||
2005年6月 | 三菱地所株式会社取締役相談役 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | 三菱地所株式会社相談役(現任) | ||||||
取締役 | 松 下 正 幸 | 1945年10月16日生 | 1968年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
1978年6月 | 松下物流倉庫株式会社社長 | ||||||
1986年2月 | 松下電器産業株式会社取締役 | ||||||
1990年6月 | 松下電器産業株式会社常務取締役 | ||||||
1992年6月 | 松下電器産業株式会社専務取締役 | ||||||
1996年6月 | 松下電器産業株式会社取締役副社長 | ||||||
2000年6月 | 松下電器産業株式会社代表取締役副会長(現任) | ||||||
2004年5月 | 社団法人関西経済同友会代表幹事 | ||||||
2004年12月 | 株式会社ピーエイチピー総合研究所(現 株式会社ピーエイチピー研究所)、株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長 | ||||||
2007年5月 | 社団法人関西経済連合会副会長(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2009年12月 | 株式会社ピーエイチピー総合研究所、株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長兼社長 | ||||||
2011年12月 | 株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | 古 賀 信 行 | 1950年8月22日生 | 1974年4月 | 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
1995年6月 | 野村證券株式会社取締役人事厚生担当兼人事部長 | ||||||
1997年5月 | 野村證券株式会社取締役企画担当 | ||||||
1999年4月 | 野村證券株式会社常務取締役企画部門担当 | ||||||
2000年6月 | 野村證券株式会社取締役副社長 | ||||||
2001年5月 | 野村證券分割準備株式会社(現 野村證券株式会社)取締役 | ||||||
2001年10月 | 野村ホールディングス株式会社取締役副社長兼COO 野村證券株式会社取締役副社長 | ||||||
2003年4月 | 野村ホールディングス株式会社取締役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役社長 | ||||||
2003年6月 | 野村ホールディングス株式会社取締役執行役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役執行役社長兼CEO | ||||||
2008年4月 | 野村證券株式会社執行役会長 野村ホールディングス株式会社取締役兼執行役 | ||||||
2008年6月 | 野村證券株式会社執行役会長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 野村ホールディングス株式会社取締役会長(現任) 野村證券株式会社取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | 専務執行役員 | 清 原 當 博 | 1949年1月18日生 | 1971年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)4 | 500 |
2004年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2005年3月 | 株式会社京都ホテル常務取締役 | ||||||
2007年3月 | 株式会社京都ホテル専務取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2008年3月 | 株式会社京都ホテル代表取締役専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長、総支配人 | ||||||
2009年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) | ||||||
2012年3月 2013年6月 | 株式会社京都ホテル取締役(現任) 当社専務執行役員(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 小 泉 哲 司 | 1950年7月30日生 | 1973年4月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 | (注)4 | 400 |
2003年4月 | 当社理事 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタプライズ取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 | 石 垣 聡 | 1967年7月27日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)4 | 200 |
2005年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京執行役員 | ||||||
2006年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役副総支配人 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年9月 2012年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役経営企画室室長 株式会社ホテルオークラ東京常務取締役経営企画室室長(現任) | ||||||
当社上席執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | 上席執行役員 | 成 瀬 正 治 | 1958年8月8日生 | 1981年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)4 | 200 |
2009年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年3月 | 株式会社海老名第一ビルディング取締役 | ||||||
2010年6月 | 株式会社コンチネンタルフーズ監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社筑波学園ホテル取締役 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ホテルオークラ札幌取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年3月 | 株式会社京都ホテル取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社オレンジマーケティングジャパン取締役 | ||||||
2012年10月 | 当社企画本部副本部長 | ||||||
総務人事部長兼財務部長 | |||||||
2013年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社上席執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 株式会社京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 | 門 脇 五 郎 | 1950年11月10日生 | 1975年4月 | 全日空エンタプライズ株式会社入社 | (注)4 | 200 |
2007年3月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
2012年10月 | 当社企画本部副本部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 | 原 田 肇 | 1955年12月26日生 | 1978年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)4 | 200 |
1997年2月 | ホテルオークラアムステルダム副社長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年4月 | オークラガーデンホテル上海総経理 | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
2013年1月 | オークラアクトシティホテル浜松総支配人(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 (常勤) | 折 戸 利 充 | 1949年7月11日生 | 1972年4月 | 大成観光株式会社(現 株式会社ホテルオークラ)入社 | (注)5 | 250 | |
2004年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役 | ||||||
2006年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社ホテルオークラ札幌代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社筑波学園ホテル監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社ホテルオークラ神戸監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ監査役(現任) | ||||||
2010年9月 | 株式会社JALホテルズ監査役(現任) | ||||||
2010年11月 | 株式会社かずさアカデミアパーク監査役(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ監査役(現任) | ||||||
監査役 | 岡 田 明 重 | 1938年4月9日生 | 1963年4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注)5 | ― | |
1992年4月 | 株式会社さくら銀行取締役企画本部総合企画部長 | ||||||
1995年6月 | 株式会社さくら銀行常務取締役 | ||||||
1996年6月 | 株式会社さくら銀行専務取締役 | ||||||
1997年6月 | 株式会社さくら銀行頭取 | ||||||
2001年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役会長 | ||||||
2002年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(兼任) | ||||||
2005年6月 | 株式会社三井住友銀行特別顧問 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2010年4月 | 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | 齋 藤 宏 | 1944年3月29日生 | 1966年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)5 | ― | |
1994年6月 | 株式会社日本興業銀行取締役営業第六部長 | ||||||
1997年2月 | 株式会社日本興業銀行常務取締役 | ||||||
2000年9月 | 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 | ||||||
2002年1月 | 株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役頭取 | ||||||
2003年1月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役会長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 | ||||||
2011年7月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任) | ||||||
監査役 | 三 木 繁 光 | 1935年4月4日生 | 1958年4月 | 株式会社三菱銀行入行 | (注)5 | ― | |
1986年6月 | 株式会社三菱銀行取締役業務本部法人第二部長 | ||||||
1989年6月 | 株式会社三菱銀行常務取締役 | ||||||
1994年6月 | 株式会社三菱銀行専務取締役 | ||||||
1996年4月 | 株式会社東京三菱銀行専務取締役 | ||||||
1997年5月 | 株式会社東京三菱銀行副頭取 | ||||||
2000年6月 | 株式会社東京三菱銀行頭取 | ||||||
2001年4月 | 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ取締役会長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ取締役 | ||||||
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長 | ||||||
2008年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行相談役 | ||||||
2010年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 7,450 |
(注) 1 大成観光株式会社は1987年1月1日商号を変更し「株式会社ホテルオークラ」となりました。
2 取締役のうち大倉喜彦、森田富治郎、牛尾治朗、宇野郁夫、髙木茂、松下正幸、古賀信行の各氏は社外取締役であります。
3 監査役のうち岡田明重、齋藤宏、三木繁光の各氏は社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04547] S10027XI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。