有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001OQG
スバル興業株式会社 役員の状況 (2014年1月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | レジャー事業本部長兼不動産経営担当 | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
1998年3月 | 当社関西支社部長 | ||||||
1998年4月 | 当社取締役 | ||||||
2002年9月 | 当社道路事業本部長 | ||||||
2003年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
2008年2月 | 当社道路関連事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社レジャー事業本部長兼不動産 経営担当(現任) | ||||||
代表取締役 専務取締役 | 道路関連事業本部長兼道路関連事業本部管理部長 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
1998年4月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | ||||||
1999年4月 | 当社取締役 | ||||||
2002年9月 | 当社道路事業本部関西支社長 | ||||||
2008年2月 | 当社関西支社長 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役常務取締役 | ||||||
2012年7月 | 当社道路関連事業本部長兼道路関連事業本部管理部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長兼管理本部経理部長 | 佐 波 宏 夫 | 1953年9月19日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
1998年4月 | 当社管理本部経理部部長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社管理本部経理部長(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 関西支社長兼関西支社総務部長兼関西支社 管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
2007年7月 | 当社道路事業本部関西支社神戸作 業所長兼阪神事業所長(部長待遇) | ||||||
2010年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社関西支社管理部長兼神戸事業 所長兼阪神事業所長 | ||||||
2012年4月 | 当社関西支社管理部長 | ||||||
2012年7月 | 当社関西支社長兼関西支社総務部長兼関西支社管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 関西支社 技術部長兼神戸事業所長兼阪神事業所長 | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
1999年4月 | 当社関西支社名古屋事業所長 | ||||||
2008年7月 | 当社関西支社神戸作業所副所長兼阪神事業所副所長 | ||||||
2012年3月 | 当社関西支社技術部部長兼関西支社神戸事業所副所長兼阪神事業所副所長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社関西支社技術部長兼神戸事業所長兼阪神事業所長(現任) | ||||||
取締役 | 関西支社 名古屋支店長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
2008年7月 | 当社関西支社名古屋事業所長 | ||||||
2010年4月 | 当社関西支社名古屋支店長兼名古 屋事業所長 | ||||||
2012年3月 | 当社関西支社技術部部長兼名古屋 支店長兼名古屋事業所長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年7月 | 当社関西支社名古屋支店長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | レジャー事業本部長代理兼興行部長兼不動産経営部長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
2008年4月 | 当社道路関連事業本部マリーナ事業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社レジャー事業本部長代理兼興行部長兼外食部長兼事業部長兼不動産経営部長 | ||||||
2014年4月 | 当社レジャー事業本部長代理兼興行部長兼不動産経営部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 八 馬 直 佳 | 1946年1月14日生 | 1968年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 5 | |
2000年5月 | 同社取締役 | ||||||
2001年4月 | 国際放映株式会社監査役 | ||||||
2003年5月 | 東宝株式会社常務取締役 | ||||||
2004年5月 | 東宝不動産株式会社代表取締役副 社長 | ||||||
2005年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2005年5月 | 東宝不動産株式会社代表取締役社 長(現任) | ||||||
取締役 | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 | 1978年4月 | 外務省入省 | (注)4 | 0 | |
1996年7月 | 同省中近東アフリカ局中近東第二課長 | ||||||
1998年1月 | 同省中近東アフリカ局中近東第一課長 | ||||||
1998年8月 | 同省北米局日米安全保障条約課長 | ||||||
2000年9月 | 同省在中華人民共和国日本国大使館公使 | ||||||
2004年1月 | 同省在イラク日本国大使館 公使 | ||||||
2004年7月 | 同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官 | ||||||
2005年8月 | 株式会社外交政策研究所代表取締役(現任) | ||||||
2006年4月 | 立命館大学客員教授(現任) | ||||||
2006年10月 | 総理公邸連絡調整官 | ||||||
2009年4月 | キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 | 1988年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 0 | |
2005年4月 | 同社グループ経営企画(現経営企画)部長 | ||||||
2008年5月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2010年5月 | 株式会社東宝ビジネスサポート代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年4月 | 東宝株式会社経営企画担当兼経営企画部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 池 田 和 夫 | 1953年6月26日生 | 1976年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)5 | 2 | |
2003年4月 | 同社総務部長 | ||||||
2008年4月 | 当社監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 鈴 木 誠 之 | 1953年9月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 3 | |
1998年4月 | 当社関西支社総務部長 | ||||||
2002年9月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役 | ||||||
2009年11月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2010年4月 | 当社管理本部長兼総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 大 西 昭一郎 | 1939年9月13日生 | 1966年4月 | 第一東京弁護士会登録、現在に至 る | (注)5 | 5 | |
1979年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
1986年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
1994年6月 | 株式会社ツムラ監査役 | ||||||
2001年5月 | 東宝株式会社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 | 1981年4月 | 東宝不動産株式会社入社 | (注)5 | 1 | |
2007年7月 | 同社管理本部経理部長 | ||||||
2010年5月 | 同社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2012年5月 | 東宝不動産株式会社取締役管理本部経理担当兼経理部長(現任) | ||||||
計 | 61 |
(注) 1 所有株式数については千株未満を切捨表示しております。
2 取締役宮家邦彦氏は、社外取締役であります。
3 監査役池田和夫、大西昭一郎、遠藤信英の3氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年1月期に係る定時株主総会終結の時から2016年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年1月期に係る定時株主総会終結の時から2016年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04599] S1001OQG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。