有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1000S41
奈良ゴルフ場株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 岡橋 清元 | 1949年9月28日 | 2010年2月 2011年3月 | 清光林業㈱取締役会長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | 2 | |
取締役 | 辻井 昭雄 | 1932年12月19日 | 1999年3月 | 当社取締役(現) | (注)2 | 2 | |
2007年6月 | 近畿日本鉄道㈱相談役(現) | ||||||
取締役 | 西口 廣宗 | 1936年9月3日 | 2005年3月 | 当社取締役(現) | (注)2 | 0 | |
2008年6月 | ㈱南都銀行取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 山口 昌紀 | 1936年2月11日 | 2007年6月 | 近畿日本鉄道㈱代表取締役会長(現) | (注)2 | 0 | |
2009年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 前田正一郎 | 1943年7月24日 | 2010年6月2011年3月 | ㈱井戸太蒲団店代表取締役会長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | 2 | |
取締役 | 井上 通敏 | 1937年8月29日 | 2003年4月 2011年3月 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター名誉院長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | 2 | |
取締役 | 横山 一郎 | 1935年7月15日 | 2001年4月 2011年3月 | (公財)天理よろづ相談所理事長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | 0 | |
取締役 | 森本 俊一 | 1945年7月29日 | 2010年4月 2011年3月 | 三和澱粉工業㈱代表取締役会長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | 2 | |
取締役 | 業務部長 | 足髙 圭亮 | 1952年7月31日 | 2007年3月 | 当社取締役(現) | (注)2 | 0 |
取締役 | 豊澤 安男 | 1941年6月9日 | 1984年8月 | 奈良豊澤酒造㈱代表取締役社長(現) | (注)2 | 2 | |
2013年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
監査役 | 辻本 雅英 | 1948年12月12日 | 2008年3月 | 当社監査役(現) | (注)3 | 0 | |
2012年6月 | 近畿日本鉄道㈱監査役 (現) | ||||||
監査役 | 大谷 正樹 | 1942年7月22日 | 2005年7月 | 大谷公認会計士事務所所長(現) | (注)3 | 2 | |
2012年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 14 |
2.取締役の任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3.監査役の任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04611] S1000S41)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。