|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | | 大澤 輝秀 | 1938年2月3日生 |
|
| | 1989年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 1992年12月 | オーエスジー株式会社代表取締役社長 | 1993年6月 | 当社取締役 | 1994年6月 | 東海カントリークラブ副理事長 | 2007年2月 | オーエスジー株式会社代表取締役会長(現任) | 2007年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | | 東海カントリークラブ理事長(現任) |
| (注)4 | なし |
取締役 | | 福井 修平 | 1935年4月1日生 |
|
| | 2000年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 2001年5月 | トヨネン株式会社代表取締役会長(現任) | 2002年6月 | 当社取締役(現任) | 2007年6月 | 東海カントリークラブ副理事長 | 2012年6月 | 東海カントリークラブ理事(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 小野 喬四朗 | 1940年1月29日生 |
|
| | 1998年10月 | 株式会社オノコム代表取締役社長 | 2002年4月 | 株式会社レオック代表取締役会長(現任) | 2003年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | | 東海カントリークラブ副理事長(現任) | | 東海カントリークラブ財務理事(現任) | 2010年6月 | 株式会社オノコム代表取締役会長(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 石田 康太郎 | 1944年4月26日生 |
|
| | 2007年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 2007年7月 | 石田製綱株式会社代表取締役会長(現任) | 2009年6月 | 東海カントリークラブ副理事長(現任) | 2011年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 神野 紀郎 | 1937年2月11日生 |
|
| | 1983年11月 | 株式会社豊橋グランドホテル代表取締役社長 | 2000年5月 | 財団法人豊橋体育協会理事長(現任) | 2003年6月 | 東海カントリークラブ理事(現任) | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | 2007年12月 | 神野建設株式会社相談役(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 小池 高弘 | 1954年4月15日生 |
|
| | 1983年3月 | 小池商事株式会社代表取締役社長(現任) | 平成13月6月 | 株式会社東海日日新聞社取締役(現任) | 2003年6月 | 東海カントリークラブ理事(現任) | 2007年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | なし |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 神野 吾郎 | 1960年8月29日生 |
|
| | 2000年8月 | ガステックサービス株式会社代表取締役社長(現任) | 2002年5月 | 株式会社サーラコーポレーション代表取締役社長(現任) | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | | 東海カントリークラブ理事(現任) | 2012年3月 | 中部瓦斯株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | なし |
取締役 | | 佐久間 博敬 | 1944年1月30日生 |
|
| | 1978年5月 | 中日新聞豊橋東部代表取締役(現任) | 1982年6月 | 有限会社佐久間新聞店代表取締役(現任) | 1982年6月 | 有限会社中日折込代表取締役(現任) | 2007年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 2012年6月 | 当社取締役(現任) | | 東海カントリークラブ副理事長(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | | 石川 則男 | 1955年12月23日生 |
|
| | 2007年2月 | オーエスジー株式会社代表取締役社長(現任) | 2013年6月 | 当社取締役(現任) | | 東海カントリークラブ理事(現任) |
| (注)4 | なし |
取締役 | | 加藤 晃司 | 1943年3月17日生 |
|
| | 2004年2月 | オーエスジー株式会社監査役(現任) | 2007年6月 | 東海カントリークラブ支配人(現任) | | 当社取締役(現任) | | 東海カントリークラブ常務理事(現任) |
| (注)4 | なし |
監査役 | | 水野 勲 | 1934年3月28日生 |
|
| | 2006年6月 | 豊橋信用金庫理事相談役 | 2001年6月 | 東海カントリークラブ理事 | 2007年6月 | 当社監査役(現任) | | 東海カントリークラブ監事(現任) | 2010年6月 | 豊橋信用金庫特別顧問(現任) |
| (注)3 | 1 |
監査役 | | 竹田 知史 | 1953年8月21日生 |
|
| | 2011年4月 | 蒲郡信用金庫理事長(現任) | 2012年6月 | 当社監査役(現任) | 2012年6月 | 東海カントリークラブ監事(現任) |
| (注)5 | なし |
監査役 | | 中尾 泰敏 | 1945年5月8日生 |
|
| | 1983年8月 | 中尾泰敏税理士事務所所長(現任) | 2014年6月 | 当社監査役(現任) | 2014年6月 | 東海カントリークラブ監事(現任) |
| (注)6 | 1 |
| | | | 計 | | 7 |
(注) 1.取締役加藤晃司を除く他のすべての取締役は、社外取締役であります。
2.監査役水野勲、竹田知史及び中尾泰敏は、社外監査役であります。
3.2011年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
6.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。