|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 温井 伸 | 1955年11月27日生 |
|
| | 1979年3月 | ㈱北國新聞社入社 | 1996年1月 | 同社 総務部長 | 2000年1月 | 同社 社長室長 | 2001年7月 | 同社 社長室長兼事業本部長 | 2002年3月 | 同社 取締役 | 2003年12月 | 当社 取締役 | 2004年4月 | ㈱北國新聞社 取締役社長室総務兼事業本部長 | 2004年12月 | 当社 代表取締役社長兼片山津ゴルフ倶楽部支配人 | 2006年3月 | ㈱北國新聞社 常務取締役営業本部長 | 2006年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部常務理事(現任) | 2006年12月 | 当社 代表取締役社長(現任) | 2008年1月
2012年3月 2013年3月
2014年3月 | ㈱北國新聞社 常務取締役営業事業本部長 同社 常務取締役総務本部長 同社 常務取締役総務本部長兼販売本部長 同社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | - |
専務取締役 | | 久保 幸男 | 1957年8月7日生 |
|
| | 1991年8月 | ㈱北國新聞社入社 | 1997年1月 | 同社 事業局事業部長 | 2000年12月 | 出向 ㈱ケイ・シイ・エス 代表取締役社長 | 2006年6月 | 同社 専務取締役 | 2008年1月 | ㈱北國新聞社 事業局次長 | 2008年9月 | 石川県芸術文化協会事務局総務(現任) | 2009年1月 | ㈱北國新聞社事業局総務(現任) | 2009年1月 | ㈱ケイ・シイ・エス 代表取締役社長(現任) | 2009年1月 2011年3月 2012年12月 | 北國観光㈱ 専務取締役 同社 代表取締役社長(現任) 当社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常務取締役 | | 竹田 廣 | 1950年8月11日生 |
|
| | 1973年6月 | ㈱北國新聞社入社 | 1988年1月 | 同社 鹿島支局長 | 1993年1月 | 社会福祉法人希望が丘事務局長 | 1997年2月 | 当社 企画営業部長 | 1998年4月 | 当社 業務部長フロアマネージャー | 2000年1月 | 当社 コース管理部長 | 2002年1月 | ㈱北國新聞社 輪島支局長 | 2004年11月 | 当社 総務部付部長 | 2005年12月 | 当社 取締役支配人代理業務部長 | 2009年3月
2013年12月
| 当社 常務取締役支配人兼キャディーマスター 当社 常務取締役(現任)
|
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 増田 和夫 | 1938年6月10日生 |
|
| | 1960年3月 | 当社 入社 | 1990年4月 | 当社 片山津副支配人 | 1991年12月 | 当社 取締役片山津支配人 | 1994年3月 | 当社 取締役総支配人 | 1994年3月 | 当社 片山津ゴルフ倶楽部常務理事(現任) | 1995年12月 | 当社 常務取締役総支配人 | 1998年10月 | 当社 常務取締役コース担当兼総支配人 | 1999年12月 | 当社 常務取締役総支配人 | 2004年12月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | 6 |
取締役 | コース管理部長兼グリーンキーパー | 河出 正夫 | 1954年4月13日生 |
|
| | 1973年3月 | 当社 入社 | 2005年1月 | 当社 コース管理部次長 | 2006年3月 | 当社 グリーンキーパー | 2008年12月 | 当社 取締役コース管理部長兼グリーンキーパー(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 高澤 基 | 1946年11月21日生 |
|
| | 1969年4月 | ㈱北國新聞社入社 | 1985年9月 | 同社 編集局政治部長 | 1995年1月 | ㈱北國新聞社 取締役社長室長 | 1998年3月 | 同社 常務取締役社長室長 | 2003年3月 | 同社 専務取締役兼編集本部長 | 2004年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部理事(現任) | 2006年3月 | ㈱北國新聞社 代表取締役専務兼編集・制作本部長兼社長室長 | 2006年12月 | 当社 取締役(現任) | 2012年2月
2013年1月 | ㈱北國新聞社 代表取締役社長兼編集メディア本部長 同社 代表取締役社長兼編集主幹(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 中山 賢一 | 1941年8月19日生 |
|
| | 1964年11月 | 小松精練㈱入社 | 1981年4月 | 同社 営業本部販売部長 | 1983年6月 | 同社 取締役販売部長 | 1985年6月 | 同社 常務取締役 | 1987年6月 | 同社 代表取締役社長 | 1990年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部理事(現任) | 2003年6月 | 小松精練㈱ 代表取締役会長 | 2006年6月 | 同社 代表取締役会長兼社長 | 2006年12月 | 当社 取締役(現任) | 2009年6月 | 小松精練㈱代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 村上 良平 | 1950年10月21日生 |
|
| | 1973年5月 | ㈱北國銀行入行 | 2004年6月 | 同社 取締役大阪支店長 | 2004年7月 | 同社 取締役小松エリア統括店長兼小松支店長 | 2006年6月 | 同社 常務取締役兼執行役員営業統括部担当役付役員兼営業統括部長 | 2007年6月 | 同社 常務取締役兼執行役員営業統括部、市場金融部、国際部担当役付役員兼営業統括部長 | 2008年11月 | 同社 常務取締役兼執行役員営業統括部、市場金融部、国際部担当取締役兼営業統括部長 | 2008年12月 | 当社 取締役(現任) | 2009年4月 2010年6月 2014年6月 | ㈱北國銀行常務取締役兼執行役員 同社 専務取締役(代表取締役) 北國総合リース㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 財務担当 | 太茂野 直利 | 1954年5月5日生 |
|
| | 1989年5月 | ㈱北國新聞社入社 | 2004年4月 | 金沢ケーブルテレビネット㈱ 専務取締役 | 2006年1月 | ㈱北國新聞社 販売局長 | 2008年4月 | 財団法人北國新聞文化センター 理事長 | 2010年6月
2010年12月 2012年1月 2013年1月 | 金沢ケーブルテレビネット㈱ 副社長 当社 取締役財務担当(現任) ㈱北國新聞社 執行役員(現任) 学校法人金沢学院大学 副理事長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 斉藤 尚善 | 1943年12月25日生 |
|
| | 1967年4月 | ㈱大和入社 | 1997年5月 | 同社 取締役 | 2003年5月 | 同社 常務取締役 | 2007年5月 | 同社 代表取締役常務取締役 | 2008年5月 | 同社 代表取締役専務取締役(現任) | 2011年12月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 加藤 敏彦 | 1953年7月25日生 |
|
| | 1976年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | 2002年6月 | 同社 財務部付部長 | 2005年7月 | 同社 財務部資金担当部長 | 2007年6月 | 同社 取締役関連事業本部副本部長兼監理部長 | 2008年7月 | 同社 取締役関連事業部長 | 2009年7月 | 同社 取締役関連事業部長兼内部統制担当 | 2010年6月 2011年6月 2011年12月 | 北陸鉄道㈱ 代表取締役専務 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 櫻井 伸一 | 1944年12月18日生 |
|
| | 1968年4月 | 北陸放送㈱入社 | 1995年4月 | 同社 営業局開発部長 | 2000年4月 | 同社 総務局長兼経理部長 | 2001年6月 | 同社 取締役総務局長兼経理部長 | 2005年6月 | 同社 常務取締役 | 2008年6月 | 同社 専務取締役 | 2014年4月 | 同社 代表取締役会長(現任) | 2014年12月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 鶴賀 秀一 | 1931年2月10日生 |
|
| | 1971年10月 | 北陸サービス㈱代表取締役社長 | 1979年4月 | ニクソンフーズ㈱代表取締役社長 | 1984年10月 | 北陸サービス㈱ 吸収合併 アトム運輸㈱代表取締役社長 | 1986年4月 | 日本施設㈱取締役 | 1991年4月 | ニクソンフーズ㈱ 吸収合併 ㈱日本総合公社 取締役会長 | 1996年2月 | アトム運輸㈱ 取締役会長 | 2007年12月 2010年12月 | 当社 監査役(現任) アトム運輸㈱ 相談役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 定者 豊作 | 1949年4月4日生 |
|
| | 1971年4月 | 当社 入社 | 1999年12月 | 当社 総務部長 | 2001年12月 | 当社 取締役山代山中支配人 | 2004年12月 2008年12月
2011年12月 | 当社 取締役総務部長 当社 取締役山代山中業務部長兼総務担当補佐 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | 6 |
| | | | 計 | | 12 |
(注)1.取締役 高澤 基、中山 賢一、村上 良平、斉藤 尚善、加藤 敏彦及び櫻井 伸一は社外取締役です。
2.監査役 鶴賀 秀一は社外監査役です。
3.2014年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2011年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間