有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001H9Y
魚津観光開発株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | 塚田 隆 | 1936年4月16日生 | 1986年5月 志貴野メッキ㈱取締役就任(現在) 1993年5月 ㈱シキノハイテック代表取締役社長就任 2006年11月 日本海シーライン開発㈱取締役就任(現在) 2007年3月 当社取締役就任 2009年4月 ㈱シキノハイテック代表取締役会長就任(現在) 2011年3月 当社代表取締役社長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 石﨑 敏 | 1934年8月12日生 | 1973年9月 ㈱石﨑建材社代表取締役社長就任 1990年7月 ㈱アイ・ケー技工代表取締役社長就任(現在) 1995年1月 ㈱春日井石崎建材社代表取締役会長就任 1997年3月 当社取締役就任(現在) 2006年7月 ㈱石﨑建材社代表取締役会長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 北野 芳則 | 1937年7月9日生 | 1960年3月 吉田工業㈱(現YKK㈱)入社 1971年4月 YOSHIDA INTERNATIONAL副社長兼工場長就任 1987年9月 YKK CORPORATION社長就任 1990年6月 吉田工業㈱(現YKK㈱)常務取締役就任 1998年3月 当社監査役就任 1999年3月 同 取締役就任(現在) 2001年3月 YKKAP㈱代表取締役就任 2002年3月 同 代表取締役副会長就任 2003年6月 YKK㈱代表取締役副会長就任 2004年3月 魚津国際カントリークラブ理事長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 千田 則行 | 1943年2月23日生 | 1995年5月 新川水橋信用金庫理事長就任 1999年3月 当社監査役就任 2001年1月 千田建設㈱監査役就任 2001年3月 当社取締役就任 2005年11月 にいかわ信用金庫理事長就任(現在) 2009年3月 当社常務取締役就任 2011年3月 同 取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 桝崎 繁喜 | 1955年1月23日生 | 1988年4月 金沢医科大学腎臓内科助手 1991年4月 桝崎クリニック院長(現在) 1999年3月 当社監査役就任 2003年3月 同 取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 関口 鉄雄 | 1948年5月7日生 | 1981年8月 ㈱関口組入社 1981年12月 関口道路㈱(現㈱ウィング)代表取締役就任 1989年6月 ㈱関口組代表取締役就任(現在) 2003年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 鶴見 瑞夫 | 1942年12月28日生 | 1974年3月 ㈱太陽スポーツ取締役就任 1992年8月 同社代表取締役社長就任 2005年3月 魚津国際カントリークラブキャプテン就任(現在) 2005年3月 当社取締役就任(現在) 2010年6月 ㈱太陽スポーツ代表取締役会長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 谷口 貞夫 | 1938年8月8日生 | 1971年8月 ㈱北陸精機代表取締役就任(現在) 1980年4月 ㈱北陸プラント建設代表取締役社長就任(現在) 1987年7月 ㈱ゴルフセンターアンテロープ代表取締役就任(現在) 2005年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 石﨑 由則 | 1948年9月30日生 | 1970年6月 石﨑産業㈱(現㈱アイザック)取締役就任 1991年4月 同社代表取締役社長就任(現在) 1994年6月 アイエス総合開発㈱(現㈱アイザック・オール)代表取締役就任(現在) 2004年3月 当社監査役就任 2007年3月 同 取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 武蔵 徹 | 1951年3月30日生 | 1973年4月 富山テレビ放送㈱入社 2007年6月 同社常務取締役就任 2009年6月 同社代表取締役社長就任(現在) 2010年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 佐々 裕成 | 1949年8月15日生 | 1973年3月 YKK㈱入社 2008年4月 同社上席常務工機事業本部長 2009年4月 同社副社長工機事業本部長 2010年3月 当社取締役就任(現在) 2010年4月 YKK㈱副社長黒部事業所長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 米山 六博 | 1936年10月14日生 | 1973年7月 ㈲入善工業代表取締役就任 1976年2月 入善工業㈱代表取締役就任(現在) 2009年7月 システムテック㈱取締役会長就任(現在) 2010年8月 ㈱金太郎温泉取締役会長就任(現在) 2011年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 米屋 正弘 | 1942年11月20日生 | 1965年4月 北星ゴム工業㈱入社 1991年10月 同社常務取締役就任 1995年10月 同社専務取締役就任 2002年10月 同社取締役副社長就任 2004年10月 同社取締役社長就任 2011年3月 当社取締役就任(現在) 2011年10月 北星ゴム工業㈱代表取締役会長(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 富川 哲志 | 1954年10月10日生 | 1977年4月 日本カーバイド工業㈱入社 2006年4月 同社魚津・早月工場製造部長 2010年6月 同社魚津・早月工場長(現在) 2011年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 支配人 | 女川 憲夫 | 1946年11月13日生 | 1975年5月 八倉巻建設入社 1993年3月 同社営業部本部長就任 2012年1月 当社入社 2012年1月 魚津国際カントリークラブ副支配人就任 2012年3月 当社取締役就任(現在) 2012年3月 魚津国際カントリークラブ支配人就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 大﨑 利明 | 1941年10月30日生 | 1977年11月 ㈱丸八常務取締役就任 1993年11月 東都ガステック㈱代表取締役就任(現在) 2001年8月 社会福祉法人海望福祉会理事長就任(現在) 2001年12月 ㈱丸八代表取締役就任(現在) 2008年2月 魚津駅南開発㈱代表取締役就任(現在) 2013年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 斉藤 慎一 | 1942年4月6日生 | 1967年7月 広進工業㈱入社 1981年1月 同社代表取締役社長就任(現在) 2005年11月 にいかわ信用金庫理事就任 2007年4月 滑川市交通安全協会会長就任(現在) 2007年11月 滑川商工会議所会頭就任(現在) 2013年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 角畑 健博 | 1952年12月21日生 | 1976年4月 ビニフレーム工業㈱入社 1992年11月 同社事業部長 2002年4月 同社取締役就任 2003年8月 同社取締役営業本部長就任 2006年4月 同社代表取締役社長就任 2013年3月 当社取締役就任(現在) 2013年6月 ビニフレーム工業㈱取締役会長就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 大愛 高義 | 1955年3月2日生 | 1991年7月 オーアイ工業㈱取締役就任 2004年1月 同社代表取締役社長就任(現在) 2011年11月 桜井建設㈱監査役(現在) 2013年3月 当社取締役就任(現在) | 2013年3月21日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 麦野 英順 | 1957年3月18日生 | 1979年4月 株式会社北陸銀行入行 2009年6月 同行取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 2010年6月 同行取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 2013年6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役就任(現在) 2013年6月 株式会社北陸銀行代表取締役会長就任(現在) 2014年3月 当社取締役就任(現在) | 2014年3月20日開催の定時株主総会から1年間 | - | |
監査役 | 大宮 一男 | 1942年7月2日生 | 1966年4月 吉田工業㈱(現YKK㈱)入社 1994年6月 同社取締役就任 2007年3月 当社監査役就任 2009年3月 同 常勤監査役就任 2011年3月 同 監査役就任(現在) | 2012年3月22日開催の定時株主総会から4年間 | 8 | |
監査役 | 四十物 直之 | 1953年6月1日生 | 1988年2月 ㈱四十物昆布専務取締役就任 1996年2月 同社代表取締役就任(現在) 2009年3月 当社監査役就任(現在) | 2012年3月22日開催の定時株主総会から4年間 | 8 | |
監査役 | 扇谷 一郎 | 1946年7月28日生 | 1987年4月 扇谷医院院長(現在) 2000年4月 魚津市医師会副会長 2002年4月 魚津市医師会会長 2007年7月 魚津西ロータリークラブ会長 2011年3月 当社監査役就任(現在) | 2012年3月22日開催の定時株主総会から4年間 | 8 | |
計 | 104 |
2.取締役社長(代表取締役)塚田隆、取締役支配人女川憲夫以外は社外取締役である。
3.取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04670] S1001H9Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。