|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役会長 | - | 米山 六博 | 1936年10月14日生 |
|
| | 1973年7月 | 入善工業㈱代表取締役社長(現在) | 1984年7月 | (有)入善電気工業代表取締役社長 | 1988年4月 | 入善町農業協同組合理事 | 2000年8月 | 当社取締役 | 2008年8月 | 当社取締役相談役 | 2010年8月 | 当社取締役会長(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 社長 | 代表取締役 | 木下 荘司 | 1952年4月13日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 1998年8月 | 当社取締役 | 2005年8月 | 当社常務取締役 | 2006年8月 | 当社専務取締役 | 2008年8月 | 当社代表取締役社長(現在) |
| (注)3 | 3,655 |
取締役 | - | 布目 荘太 | 1941年4月27日生 |
|
| | 1965年4月 | 布亀(株)入社 | 1982年4月 | 布亀(株)代表取締役社長(現在) | | 布亀商事(株)取締役(現在) | | 新新薬品工業(株)取締役 | 1988年8月 1998年9月 | 当社取締役(現在) 新新薬品工業(株)代表取締役社長(現在) |
| (注)3 | 3,599 |
取締役 | - | 石﨑 由則 | 1948年9月30日生 |
|
| | 1970年6月 | ㈱アイザック(旧)石﨑産業(株)取締役 | 1991年4月 | ㈱アイザック(旧)石﨑産業(株)代表取締役社長(現在) | 1994年6月 | アイエス総合開発(株)代表取締役社長(現在) | 1994年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 高田 順一 | 1949年1月17日生 |
|
| | 1973年8月 | 阪神容器(株) 阪神化成工業(株)各取締役 | 1983年12月 | 阪神プラスチック工業(株)取締役 | 1990年10月 | 阪神容器(株) 阪神化成工業(株) 阪神プラスチック工業(株) 各代表取締役社長(現在) | 1994年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | 100 |
取締役 | - | 長谷川光一 | 1953年1月18日生 |
|
| | 1976年4月 | 東洋ゼンマイ製作所入社 | 1986年10月 | 東洋ゼンマイ(株)代表取締役社長(現在) | 1997年9月 | ㈱新川コミュニティ放送代表取締役社長 (現在) | 2000年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | 400 |
取締役 | - | 山澤 正和 | 1944年8月24日生 |
|
| | 1962年4月 | 吉田工業(株)入社 | 1972年3月 | (有)山澤工業取締役社長 | 1992年6月 2000年8月 2006年3月 | (株)山澤に社名変更 当社取締役(現在) (株)山澤工業取締役会長(現在) |
| (注)3 | 600 |
取締役 | - | 小林 茂 | 1944年2月20日生 |
|
| | 1986年2月 | 立山精密(株)設立代表取締役社長 | 1987年6月 | テクノプラス(株)設立代表取締役社長 | 2002年8月 2008年10月 | 当社取締役(現在) テクノプラス㈱相談役(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 島津 弘明 | 1962年1月17日生 |
|
| | 1982年4月 | 朝日印刷紙器(株)入社 | 1987年4月 | 株)富山陽成社入社 | 2000年5月 2002年8月 2005年7月 | ㈱富山陽成社副社長 当社取締役(現在) 株)富山陽成社代表取締役社長(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 廣川 周樹 | 1952年8月7日生 |
|
| | 1976年4月 | 廣川建設工業(株)入社 | 1990年4月 | 廣川建設工業(株)常務取締役 | 1995年4月 | 廣川建設工業(株)専務取締役 | 1997年4月 | 廣川建設工業(株)代表取締役社長(現在) | 2002年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | - | 高柳 真一 | 1967年1月21日生 |
|
| | 1987年4月 | 東和工業(株)入社 | 1988年5月 | (有)高柳石産入社 | 1991年2月 | 高柳商事(株)代表取締役社長 | 1991年4月 | (有)高柳石産取締役 | 1999年10月 | 有)高柳石産をエマックス高柳(株)に社名変更代表取締役社長(現在) | 2000年10月 | (有)あららぎ代表取締役社長(現在) | 2000年10月 | (株)セルピィェ代表取締役社長(現在) | 2002年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | 300 |
取締役 | - | 若林 忠嗣 | 1947年5月10日生 |
|
| | 1970年4月 | 日本無線(株)入社 | 1972年2月 | 日本海電業(株)入社 | 1982年3月 | 日本海電業(株)取締役 | 1987年9月 | 日本海電業(株)専務取締役 | 2002年8月2005年1月 | 当社取締役(現在) 日本海電業(株)代表取締役社長(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 澤田 悦守 | 1948年8月10日生 |
|
| | 1977年4月 | 富山中央食品(株)入社 | 1990年10月 | 富山中央食品(株)代表取締役社長 | 1992年6月 | 北陸中央食品(株)代表取締役社長(現在) | 2004年8月 | 当社取締役(現在) |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 中西 栄二 | 1963年8月28日生 |
|
| | 1991年4月 | ㈱トヨックスソフトウエア取締役部長 | 2005年5月 | ㈱中西電気専務取締役 | 2009年7月 2010年8月 2011年9月 | ㈱中西電気代表取締役副社長 当社取締役(現在) ㈱中西電気代表取締役社長(現在) |
| (注) 3 | - |
取締役 | - | 高村 誠 | 1963年12月16日生 |
|
| | 1987年4月 | 農)タカムラ鶏園入社 | 2000年10月2010年8月 | ㈱タカムラ鶏園専務取締役(現在) 当社取締役(現在) |
| (注) 3 | - |
取締役 | - | 北野 博明 | 1953年8月19日生 |
|
| | 1972年4月 | (株)富山相互銀行入行 | 2005年10月2011年5月 2012年8月 | (株)富山第一銀行本店営業部営業推進役 当社へ出向 総務部長 当社取締役(現在) |
| (注) 3 | 150 |
監査役 | - | 廣田 政孝 | 1938年8月6日生 |
|
| | 1957年4月 | 国税庁入庁 | 1991年7月 | 金沢国税局資産税課長 | 1996年7月 | 富山税務署長 | 1998年8月 | 廣田政孝税理士事務所代表(現在) | 2007年8月 | 当社監査役(現在) |
| (注)4 | - |
監査役 | - | 桝崎 繁喜 | 1955年1月23日生 |
|
| | 1982年4月 | 金沢医科大学病院勤務 | 1988年4月 | 金沢医科大学病院腎臓内科助手 | 1991年4月 | 桝崎クリニック院長(現在) | 2008年8月 | 当社監査役(現在) |
| (注)4 | - |
計 | 8,804 |
(注)1.取締役 布目荘太、石﨑由則、高田順一、長谷川光一、山澤正和、小林 茂、島津弘明、廣川周樹、高柳真一、若林忠嗣、澤田悦守、中西栄二、高村 誠の13名は社外取締役であります。
2.監査役廣田政孝及び桝崎繁喜は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年5月期に係わる定時株主総会終結の時から2016年5月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2011年5月期に係わる定時株主総会終結の時から2015年5月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。