有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DQZ
株式会社トーカイ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 小野木 孝 二 | 1955年2月16日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)2 | 530 | |
1981年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
1987年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
1991年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
1994年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
1995年6月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
1998年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社営業統括就任 | ||||||
専務取締役 | 業務統括 | 臼 井 忠 彦 | 1952年3月8日生 | 2002年2月 | ㈱十六銀行退職 | (注)2 | 6 |
2003年7月 | 当社入社執行役員L.E.C.事業本部副本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員L.E.C.事業本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役L.E.C.事業本部長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役L.E.C.事業本部長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役業務統括就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 生産本部長兼調達本部長 | 樋 口 政 廣 | 1950年5月26日生 | 2006年7月 | 三洋電機㈱退職 | (注)2 | 5 |
2006年8月 | 当社入社生産本部羽島工場ゼネラルマネジャー | ||||||
2007年4月 | 当社生産本部副本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員生産本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役生産本部長就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役生産本部長就任 | ||||||
2013年7月 | 当社常務取締役生産本部長兼調達本部長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 病院関連事業本部長 | 白 木 元 朗 | 1959年1月16日生 | 1988年11月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
2001年4月 | 当社寝具・シルバー事業本部ゼネラルマネジャー | ||||||
2003年4月 | 当社執行役員シルバー事業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部中西部担当本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役病院関連事業本部長兼同本部中西部担当本部長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役病院関連事業本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 東部営業推進担当兼病院関連事業本部東部担当本部長 | 多 賀 慎一郎 | 1953年2月18日生 | 1984年7月 | 当社入社 | (注)2 | 20 |
1997年4月 | 当社総務本部人事部長 | ||||||
2001年7月 | 当社執行役員病院関連事業本部副本部長 | ||||||
2004年7月 | 当社執行役員東部営業推進本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社執行役員病院関連事業本部副本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部東部担当本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役東部営業推進担当兼病院関連事業本部東部担当本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 総務本部長兼経理本部長 | 堀 江 範 人 | 1955年4月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10 |
2003年4月 | たんぽぽ薬局㈱出向ゼネラルマネージャー | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員経理本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役経理本部長就任 | ||||||
2013年7月 | 当社取締役総務本部長兼経理本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | L.E.C.事業本部長 | 広 瀬 章 義 | 1958年5月27日生 | 1981年3月 | 当社入社 | (注)2 | 10 |
1997年4月 | 当社L.E.C.事業本部SA事業部部長 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員兼㈱ティ・アシスト代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員リースキン事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役L.E.C.事業本部長就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 安 藤 嘉 章 | 1945年1月1日生 | 1986年10月 | テレス紳士服㈱退職 | (注)3 | 19 | |
1986年12月 | 当社入社 | ||||||
1990年4月 | 当社総務本部総合企画部長 | ||||||
1993年4月 | 当社総務本部長 | ||||||
1993年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
1998年4月 | 当社総務本部長兼業務改革室長 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2001年7月 | 当社総務本部長兼調達本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社総務本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社管理統括兼総務本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2012年4月 | 当社管理統括就任 | ||||||
2012年6月 | 当社業務統括就任 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 山 田 豊 | 1948年12月10日生 | 1967年3月 | 東海綿業㈱(現当社)入社 | (注)2 | 10 | |
1989年4月 | 当社病院関連事業本部中部営業部長 | ||||||
1997年4月 | 当社病院関連事業副本部長 | ||||||
2000年7月 | 当社執行役員病院関連事業副本部長 | ||||||
2001年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役病院関連事業本部長就任 | ||||||
2007年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2007年4月 | 当社病院関連事業本部統括本部長 | ||||||
2009年4月 | ㈱トーカイ(四国)代表取締役社長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
監査役 | 川 島 和 男 | 1941年9月1日生 | 1974年4月 | 川島和男法律事務所開設 所長就任(現任) | (注)4 | ― | |
1988年4月 | 岐阜県弁護士会会長就任 | ||||||
1988年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 亀 山 穠 | 1946年10月16日生 | 2006年3月 | 岐阜県庁退職 | (注)4 | ― | |
2006年4月 | 財団法人岐阜県産業デザインセンター理事長 | ||||||
2008年4月 | 財団法人岐阜県健康長寿財団理事長 | ||||||
2010年4月 | 財団法人消防試験研究センター岐阜県支部長 | ||||||
2011年3月 | 同センター退職 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 614 |
(注) 1 監査役川島和男及び亀山穠は社外監査役であります。
2 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を採用しております。執行役員は8名で、岩崎彌廣(九州次世代エネルギー担当)、藤居道雄(メンテナンス事業担当)、浅野智義(給食事業担当)、川上正衡(リースキン事業本部長)、植松浩伸(㈱トーカイ(四国)代表取締役社長)、浅井利明(寝具・リネンサプライ事業本部長)、村木利光(シルバー事業本部長)、今道弘志(経営企画室長)で構成されております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
市橋 勝彦 | 1942年10月8日生 | 2002年4月 | 岐阜県警察本部 警視長に昇任 退官 | 1 |
2002年11月 | 株式会社ヒマラヤ監査役(現任) | |||
2007年9月 | 社会福祉法人岐協福祉会理事長(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04826] S1002DQZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。