有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002F7K
株式会社ナック 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 寺岡 豊彦 | 1952年6月1日生 | 1977年4月 当社入社 1990年9月 当社取締役経営管理室長 1994年6月 当社常務取締役第1事業部長 1997年7月 当社専務取締役レンタル事業部長 2005年6月 当社代表取締役社長(現任) 2010年3月 クリクラ事業本部 本部長 2012年4月 デリバリービジネスカンパニー代表 [重要な兼職の状況] 株式会社レオハウス 代表取締役社長 株式会社アーネスト 代表取締役社長 株式会社JIMOS 代表取締役会長 株式会社ジェイウッド 代表取締役社長 | (注) 5 | 144 | |
取締役副社長 | 住宅ビジネスカンパニー 代表 | 吉村 寛 | 1961年5月8日生 | 1984年4月 当社入社 2003年11月 当社執行役員レンタル事業部 第二支社支社長 2005年6月 当社取締役 2009年3月 当社取締役執行役員住宅事業本部本 部長 2011年6月 当社常務取締役住宅事業本部 本部長 株式会社レオハウス 専務取締役(現任) 2012年4月 当社常務取締役住宅ビジネスカンパニー代表 2013年6月 当社専務取締役住宅ビジネスカンパニー代表(現任) 2014年6月 当社取締役副社長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ジェイウッド 専務取締役 | (注) 5 | 26 |
専務取締役 | ビジネスサポート本部長 | 金井 郁馬 | 1954年3月20日生 | 1979年9月 当社入社 2003年11月 当社執行役員レンタル事業部事務長 2005年6月 当社取締役レンタル事業 事務長 2009年3月 当社取締役執行役員ボトルウォーター(現クリクラ)事業本部 事務長 2010年3月 当社取締役業務管理室 室長 2011年6月 当社常務取締役管理部門統括 2013年6月 当社専務取締役ビジネスサポートカンパニー代表 2014年4月 当社専務取締役ビジネスサポート本部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ナックライフパートナーズ 代表取締役社長 株式会社レオハウス 取締役 株式会社アーネスト 取締役 | (注) 5 | 4 |
取締役 | コーポレートファイナンス本部長 | 川上 裕也 | 1965年10月28日生 | 2012年6月 当社入社 2013年4月 上席執行役員ビジネスカンパニー 管理本部長 2014年4月 常務執行役員(現任)コーポレートファイナンス本部長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社JIMOS 社外監査役 | (注) 6 | 0 |
取締役 | クリクラビジネスカンパニー代表 | 小磯 雄一郎 | 1959年4月12日生 | 2013年1月 当社入社 2013年4月 常務執行役員(現任) デリバリービジネスカンパニー クリクラ事業本部長 2014年4月 クリクラビジネスカンパニー代表 (現任) 2014年6月 当社取締役(現任) | (注) 6 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | レンタルビジネスカンパニー代表 | 松代 光 | 2016年7月7日生 | 1994年6月 当社入社 2007年5月 執行役員 法人営業部 部長 2009年3月 レンタル事業本部 副本部長 2011年1月 レンタル事業本部 本部長 2011年6月 取締役 レンタル事業本部長 2013年4月 上席執行役員(現任) デリバリービジネスカンパニー ダスキン事業部 部長 2014年4月 レンタルビジネスカンパニー代表 (現任) 2014年6月 当社取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社アーネスト 取締役 | (注) 6 | 0 |
取締役 | 竹中 徹 | 1953年7月4日生 | 2006年10月 竹中徹公認会計士・税理士事務所開設所長(現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社メディアグローバルリンクス 社外監査役 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役 | (注) 5 | 1 | |
取締役 | 髙橋 順一 | 1957年1月15日生 | 1988年4月 弁護士登録 磯邊法律事務所入所 2003年1月 磯邊・高橋・八木法律事務所に改組 2005年1月 司法研修所教官 2007年11月 新司法試験考査委員 2013年6月 当社社外取締役(現任) | (注) 5 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | 狩野 勝 | 1935年4月26日生 | 1990年2月 衆議院議員 1994年7月 厚生政務次官 2006年6月 当社監査役(現任) | (注) 4 | 3 | |
常勤監査役 | 遠藤 彰子 | 1956年1月30日生 | 1979年8月 当社入社 2001年7月 当社執行役員レンタル事業部事務長 2005年6月 当社取締役レンタル事業 事務長 2009年3月 当社取締役執行役員レンタル事業本部 事務長 2010年6月 当社取締役経理部経理会計室 室長 2011年6月 当社常勤監査役(現任) | (注) 3 | 18 | |
監査役 | 西 章 | 1943年2月18日生 | 1994年10月 税理士事務所開業(現任) 1999年6月 当社監査役(現任) | (注) 4 | 7 | |
監査役 | 岩本 尚子 | 1960年9月28日生 | 1988年4月 司法書士事務所開業(現任) 1998年6月 当社監査役(現任) | (注) 4 | 0 | |
計 | 209 |
2.監査役狩野勝・西章・岩本尚子は、社外監査役であります。
3.2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04934] S1002F7K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。