有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029MN
はごろもフーズ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 後藤 康雄 | 1949年2月14日生 | 1971年4月 | 味の素㈱入社 | (注)1 | 1,300 | |
1978年4月 | 当社入社 | ||||||
1980年2月 | 総務部長 | ||||||
1983年6月 | 取締役就任 総務部長 | ||||||
1985年6月 | 常務取締役就任 総務部長 | ||||||
1986年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2005年4月 | ㈱マルアイ代表取締役会長就任 (現任) | ||||||
2007年6月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
2008年2月 | 公益財団法人はごろも教育研究奨励会理事長就任(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 溝口 康博 | 1952年10月20日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 14 | |
1997年1月 | 大阪支店長 | ||||||
1998年1月 | 東京支店長 | ||||||
1999年6月 | 取締役就任 東京支店長 | ||||||
2000年6月 | 営業部長 | ||||||
2002年6月 | 販売本部長補佐兼営業部長 | ||||||
2003年6月 | 販売本部長代行兼営業部長 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役就任 販売本部長代行兼営業部長 | ||||||
2005年4月 | 販売本部長兼営業部長 | ||||||
2006年6月 | 専務取締役就任 販売本部長兼営業部長 | ||||||
2007年1月 2007年6月 | 販売本部長 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役副社長 | 事業本部長 兼業務改革担当 | 池田 憲一 | 1977年1月17日生 | 1999年4月 2007年4月 2010年1月 2012年1月 2012年6月 2013年4月 2013年7月 2014年4月 | 三菱商事㈱入社 当社入社 生産第二部次長 兼製品仕入グループマネージャー 経営企画部次長 兼基幹システムプロジェクト担当 取締役就任経営企画部長 家庭用営業部長 取締役副社長就任(現任) 社長補佐兼業務改革担当 事業本部長兼業務改革担当(現任) | (注)1 (注)5 | 1 |
常務取締役 | 第2事業部長 | 石神 章兆 | 1955年4月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9 |
2003年6月 | 東京支店長 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任 東京支店長 | ||||||
2007年1月 | 営業部長 | ||||||
2007年6月 | 販売本部長兼営業部長 | ||||||
2007年10月 | 販売本部長兼家庭用営業部長 | ||||||
2010年1月 | 販売本部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役就任(現任) 販売本部長 | ||||||
2011年1月 | 生産本部長兼生産第一部長 | ||||||
2011年6月 | 生産本部長兼生産第一部長兼環境問題担当 | ||||||
2012年6月 2013年2月 2014年4月 | 生産本部長兼生産第一部長 販売本部長 第2事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 事業調整室担当 | 大木 道隆 | 1955年1月29日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 2 |
2003年6月 | 生産第二部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役就任 生産本部長補佐兼生産第二部長 | ||||||
2007年6月 | 生産本部長兼生産第二部長 | ||||||
2010年1月 | 生産本部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役就任(現任) 生産本部長兼生産第一部長 | ||||||
2011年1月 | 販売本部長 | ||||||
2011年6月 | マルアイ商事㈱代表取締役社長就任 | ||||||
2013年2月 2014年4月 | 生産本部長兼生産第一部長 事業調整室担当(現任) | ||||||
常務取締役 | サービス本部長 | 後藤 佐恵子 | 1974年11月19日生 | 1997年4月 | 味の素㈱入社 | (注)1 (注)5 | 6 |
2002年6月 | 米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了 | ||||||
2002年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | ||||||
2004年4月 | 当社入社 | ||||||
2004年6月 2007年6月 2008年4月 | 取締役就任 生産本部長補佐 サービス本部副本部長 全員経営推進室長 | ||||||
2010年1月 | 経営企画部担当 | ||||||
2011年6月 | 経営企画部担当兼お客様相談部担当 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役就任 サービス本部長 (現任) | ||||||
取締役 | 第3事業部長 | 鳥羽山 宏史 | 1957年3月28日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
1994年1月 | 甲信営業所長 | ||||||
1998年1月 | 静岡営業所長 | ||||||
2007年1月 2009年6月 | 東京支店長 取締役就任(現任) 東京支店長 | ||||||
2010年1月 | 家庭用営業部長 | ||||||
2011年10月 | 販売本部副本部長兼家庭用営業部長 | ||||||
2013年4月 2014年4月 | 経営企画部長 第3事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室担当 | 川隅 義之 | 1957年8月28日生 | 1980年4月 1990年1月 2006年6月 2008年6月 2009年6月 2012年6月 2014年4月 | 当社入社 沖縄営業所長 経営企画部部長 総務部長 取締役就任(現任) 総務部長 サービス本部副本部長兼総務部長 経営企画室担当(現任) | (注)1 | 10 |
取締役 | 焼津プラント 工場長 | 鈴木 隆昭 | 1956年6月4日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)1 | 4 |
1993年8月 | バンコック駐在員事務所長 | ||||||
2004年1月 | バイオ営業部長 | ||||||
2007年1月 | バイオプラント工場長兼バイオ営業部長 | ||||||
2010年1月 | 焼津プラント副工場長 | ||||||
2010年6月 | 取締役就任 焼津プラント工場長 (現任) | ||||||
取締役 | お客様相談部長兼環境問題担当 | 岩間 英幸 | 1959年4月11日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)1 | 2 |
1998年10月 | バンコック駐在員事務所長 | ||||||
2008年1月 | お客様相談部品質管理室長 | ||||||
2011年6月 | お客様相談部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役就任 お客様相談部長兼環境問題担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 東京支店長 | 見崎 修 | 1959年11月29日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
2004年7月 | 福岡営業所長 | ||||||
2007年1月 | 大阪支店長 | ||||||
2010年1月 | フードサポート部長 | ||||||
2012年1月 | 東京支店長 | ||||||
2012年6月 | 取締役就任 東京支店長(現任) | ||||||
取締役 | 第1事業部長兼 乾物ユニット長 | 山田 雅文 | 1961年9月24日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)1 | 5 |
1998年7月 | 営業部営業第六グループマネージャー | ||||||
2009年6月 | ㈱マルアイ取締役販売企画部長 | ||||||
2012年6月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
2014年4月 | 第1事業部長兼乾物ユニット長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任第1事業部長 兼乾物ユニット長(現任) | ||||||
取締役 | デザート・総菜 ユニット長 | 松井 敬 | 1963年8月27日生 | 1987年4月 1998年7月 2002年10月 2010年1月 2014年4月 2014年6月 | ㈱東食入社 当社入社 バンコック駐在員事務所長 生産第二部長 デザート・総菜ユニット長 取締役就任デザート・総菜ユニット長(現任) | (注)1 | 2 |
取締役 | 後藤 清雄 | 1952年11月29日生 | 1976年4月 | ㈱伊勢丹入社 | (注)1 (注)5 | 272 | |
1978年1月 | ㈱静岡伊勢丹転籍 | ||||||
1986年3月 | 当社入社 | ||||||
1996年6月 | 取締役就任 営業部副部長 | ||||||
1996年8月 | サービス本部副本部長兼経営企画部長兼HJP推進室副室長 | ||||||
1998年4月 | 経営企画部長 | ||||||
2000年8月 | 生産本部長補佐兼物流部長 | ||||||
2002年1月 | サービス本部長 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役就任 サービス本部長 | ||||||
2005年1月 | サービス本部長兼経理部長 | ||||||
2006年6月 | 専務取締役就任 サービス本部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役(非常勤、現任) セントラルサービス㈱代表取締役 会長就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松永 年史 | 1948年11月16日生 | 1971年4月 1990年4月 1994年6月 1995年1月 1999年8月 2000年1月 2002年6月 2006年6月 | ㈱静岡銀行入社 当社へ出向 取締役就任 経営企画室長 サービス部門統轄兼経理部長兼経営企画部長 ㈱静岡銀行退社 経営企画部長 常務取締役就任 経営企画部長 常勤監査役就任(現任) | (注)2 | 15 | |
常勤監査役 | 坂見 好一 | 1951年1月28日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 | |
2000年1月 | 生産第二部長 | ||||||
2002年6月 | 取締役就任 生産本部長補佐兼生産第二部長 | ||||||
2003年6月 | 常務取締役就任 生産本部長 | ||||||
2005年1月 | 生産本部長兼生産第一部長 | ||||||
2006年4月 | お客様相談部長兼環境問題担当 | ||||||
2011年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 木村 恭平 | 1945年6月27日生 | 1970年4月 | 日本国有鉄道本社入社 | (注)3 (注)6 | - | |
1982年12月 | 外務省出向 在カナダ日本国大使館1等書記官 | ||||||
1987年4月 | (国鉄民営化にともない) 東海旅客鉄道㈱に配属 | ||||||
1989年6月 | 総合企画本部経営管理部長 | ||||||
1996年6月 | 取締役就任 総合企画本部副本部長 | ||||||
2000年6月 | 常務取締役就任 静岡支社長 | ||||||
2002年6月 2004年6月 | 名古屋ターミナルビル㈱代表取締役社長就任 東海キヨスク㈱常勤監査役就任 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 田口 博雄 | 1948年8月29日生 | 1971年7月 | 日本銀行入行 | (注)3 (注)6 | - | |
1980年9月 | 国際決済銀行に出向 | ||||||
1990年5月 | 日本銀行調査統計局企画調査課長 | ||||||
1994年4月 | 松山支店長 | ||||||
1996年9月 | 検査役 | ||||||
1997年5月 | 静岡支店長 | ||||||
2001年4月 | 法政大学社会学部教授就任(現任) | ||||||
2002年4月 | 静岡県金融アドバイザー就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 林 省吾 | 1947年3月30日生 | 1970年4月 | 自治省入省 | (注)4 (注)6 | - | |
1996年9月 | 同 大臣官房審議官 | ||||||
2001年1月 | 総務省大臣官房総括審議官 | ||||||
2002年1月 | 同 自治財務局長 | ||||||
2004年1月 | 同 消防庁長官 | ||||||
2005年8月 | 同 事務次官 | ||||||
2006年7月 | 退官 | ||||||
2006年9月 | (財)地域創造理事長 | ||||||
2012年4月 | 市町村職員中央研修所 (市町村アカデミー)学長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,663 |
2 2014年6月26日開催の定時株主総会から4年間
3 2011年6月29日開催の定時株主総会から4年間
4 2012年6月28日開催の定時株主総会から4年間
5 取締役副社長池田憲一は代表取締役会長後藤康雄の女婿(娘の夫)であり、常務取締役後藤佐恵子は同会長の
長女、取締役後藤清雄は同会長の弟です。
6 監査役 木村恭平、田口博雄、林省吾は社外監査役です。
なお、当社は社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ています。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00508] S10029MN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。