有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BT8
ユニチカ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 注連 浩行 | 1952年2月10日生 |
| 注4 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 相談役 | 安江 健治 | 1947年6月13日生 |
| 注4 | 272 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 社長補佐 東京駐在 経理部・情報システム部担当 | 山口 裕正 | 1948年1月10日生 |
| 注5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 繊維事業担当 ユニチカトレーディング㈱取締役会長(非常勤)兼任 | 松永 卓郎 | 1952年3月23日生 |
| 注5 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 | 技術開発本部長・中央研究所長委嘱 ガラス繊維事業部・ガラスビーズ事業部・購買部・物流部担当 | 上埜 修司 | 1957年12月8日生 |
| 注4 | 47 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 | フィルム事業本部・樹脂事業本部・国際事業部・メディカル事業部・生活健康事業部担当 | 阪田 誠造 | 1953年5月12日生 |
| 注5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 | 不織布事業本部長委嘱 機能材事業部担当 | 長谷川 弘 | 1955年3月23日生 |
| 注4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 齋藤 進一 | 1949年1月16日生 |
| 注10 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 永田 直彦 | 1953年3月2日生 |
| 注6 | 57 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 吉田 俊朗 | 1948年9月12日生 |
| 注7 | 84 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 半林 亨 | 1937年1月7日生 |
| 注8 | 145 | |||||||||||||||||||||
監査役 | 軒原 正夫 | 1946年8月12日生 |
| 注9 | 48 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 髙 捷雄 | 1940年10月5日生 |
| 注11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,118 |
(注)1.取締役 齋藤 進一氏は、社外取締役である。
なお、齋藤 進一氏は、本有価証券報告書提出日現在取締役に就任しておらず、C種種類株式の発行の効力が発生する2014年7月31日に当社取締役就任予定である。
2.監査役 半林 亨、軒原 正夫、髙 捷雄の各氏は、社外監査役である。
なお、髙 捷雄氏は、本有価証券報告書提出日現在監査役に就任しておらず、C種種類株式の発行の効力が発生する2014年7月31日に当社監査役就任予定である。
3.当社では、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
役職名 | 氏 名 | 職 務 分 担 |
上席執行役員 | 田頭 弘美 | 産業繊維事業本部長 |
上席執行役員 | 榎田 晃 | フィルム事業本部長 |
上席執行役員 | 森川 光洋 | 経営統括部長 兼 秘書室担当 |
執行役員 | 小畑 政信 | 人事総務部長 兼 東京総務部長 兼 CSR担当 |
執行役員 | 細田 雅弘 | 樹脂事業本部長 |
執行役員 | 竹歳 寛和 | 特需部担当 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長兼任 |
執行役員 | 冨岡 弘之 | ガラス繊維事業部長 |
執行役員 | 岡 和貴 | グローバル戦略推進部長 兼 重合事業部長 |
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
10.2014年6月27日開催の定時株主総会において取締役に選任された齋藤 進一氏は、本有価証券報告書提出日現在取締役に就任しておらず、C種種類株式の発行の効力が発生する2014年7月31日に当社取締役就任予定である。
11.2014年6月27日開催の定時株主総会において監査役に選任された髙 捷雄氏は、本有価証券報告書提出日現在監査役に就任しておらず、C種種類株式の発行の効力が発生する2014年7月31日に当社監査役就任予定である。
12.当社では、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
臼田 寛司 | 1945年4月8日生 | 1985年4月 | 弁護士登録 現在に至る。 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00527] S1002BT8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。