有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10020CT
トヨタ紡織株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 豊 田 周 平 | 1947年 6月25日生 | 1977年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | 1,011 | |
1998年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
2001年6月 2001年6月 | 同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 | ||||||
2001年9月 | トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任 | ||||||
2002年4月 | トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2003年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | アジア・オセアニ ア地域本部統括、 ACT事業本部・ コーポレート戦略 企画本部・グロー バル営業本部・組 織能力向上推進本 部本部長、東京支 社統括 | 小 山 秀 市 | 1957年 6月15日生 | 1981年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | 11 |
2006年1月 | トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 欧州・アフリカ地 域本部統括、技術 開発本部本部長、 ACT事業本部 副本部長、BR- SNW室・BR- SA室・BRシー ト機器先行開発室 統括、製品企画開 発センターセン ター長 | 宮 寺 和 彦 | 1951年 10月26日生 | 1978年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | 13 |
2009年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2014年4月 | トヨタ紡織ヨーロッパ株式会社取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 米州地域本部統 括、繊維事業統 括、生技生産本部 本部長、米州地域 生準担当 | 滝 隆 道 | 1954年 6月19日生 | 1977年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)2 | 16 |
2006年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼専務役員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 品質向上推進本部 本部長、TQM推 進室統括 | 上 田 広 司 | 1950年 10月18日生 | 1974年4月 | 日本電装株式会社入社 | (注)2 | 15 |
2003年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2004年10月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2008年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2009年6月 | TBDNテネシーパートナーシップ取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(専務待遇)就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 日本地域本部統 括、収益改善推進 本部本部長、監査改良室統括 | 野 田 憲 一 | 1951年 11月22日生 | 1976年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | 23 |
2007年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2008年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 伊 藤 文 隆 | 1948年 9月9日生 | 1971年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)2 | 30 | |
2003年6月 | 天津華豊汽車装飾有限公司取締役社長就任 | ||||||
2004年10月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2005年5月 | 天津英泰汽車飾件有限公司取締役社長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2007年5月 | 天津英泰汽車飾件有限公司取締役会長就任(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(常務待遇)就任 | ||||||
2008年6月 | 豊田紡織(中国)有限公司取締役会長就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(専務待遇)就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | FPT事業統括、 先端技術開発セン ター・フィルタ・ パワートレーン機 器開発センター センター長、製品 企画開発センター 副センター長 | 堀 弘 平 | 1953年 11月22日生 | 1979年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | 17 |
2007年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 中国地域本部統 括、繊維製品統 括、繊維事業副統 括、製造センター センター長、猿投 工場工場長、生産 管理部TPM推進 担当 | 山 内 得 次 | 1954年 4月2日生 | 1977年4月 | 日本電装株式会社入社 | (注)2 | 15 |
2005年7月 | TBDNテネシーパートナーシップ取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | コーポレート戦略 企画本部・グロー バル営業本部副本 部長 | 伊 藤 嘉 浩 | 1957年 8月23日生 | 1980年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)2 | 9 |
2009年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 加 藤 光 久 | 1953年 3月2日生 | 1975年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)2 | - | |
2004年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
2006年6月 | トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 同社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 安 達 美 智 雄 | 1954年 9月26日生 | 1977年4月 2006年6月 2012年6月 2014年6月 | 日本電装株式会社入社 株式会社デンソー常務役員就任 同社専務取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)2 | 2 | |
常勤監査役 | 桂 木 正 樹 | 1949年 11月8日生 | 1972年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 21 | |
2003年6月 | タカニチ株式会社取締役就任 | ||||||
2004年10月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2006年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2008年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(常務待遇)就任 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2010年6月2010年6月 2011年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長就任 当社取締役(専務待遇)就任 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 伊 藤 嘉 徳 | 1955年 1月20日生 | 1977年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)4 | 16 | |
2007年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 豊 田 章 男 | 1956年 5月3日生 | 1984年4月 | トヨタ自動車株式会社入社 | (注)4 | 50 | |
2000年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
2002年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2009年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役社長就任(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 均 | 1947年 1月5日生 | 1969年4月 | 中部電力株式会社入社 | (注)5 | ― | |
2003年6月 | 同社監査役(常勤)就任 | ||||||
2007年6月 | 同社常任監査役(常勤)就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 加 藤 宣 明 | 1948年 11月3日生 | 1971年4月 | 日本電装株式会社入社 | (注)4 | 3 | |
2000年6月 | 株式会社デンソー取締役就任 | ||||||
2004年6月 | 同社常務役員就任 | ||||||
2007年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役社長就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,256 |
2 2014年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 2011年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00540] S10020CT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。