有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003Q6Z
株式会社CSSホールディングス 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役会長 | ― | 野口 緑 | 1957年3月8日生 | 1984年12月 | 当社取締役 | (注)4 | 1,404,900 |
1998年10月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2003年11月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2008年3月 | 当社代表取締役辞任 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
2008年12月 | 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 | ||||||
2009年12月 | 株式会社CSSビジネスサポート取締役会長(現任) | ||||||
2010年12月 2012年10月 2014年12月 | 株式会社セントラルサービスシステム取締役会長(現任) 株式会社センダン取締役相談役(現任) 音響特機株式会社取締役(現任) 東洋メディアリンクス株式会社 取締役(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | - | 林田 喜一郎 | 1968年3月4日生 | 2001年12月 | 当社業務部部長 | (注)4 | 54,600 |
2003年12月 | 当社取締役 | ||||||
2006年12月 | 当社取締役西日本業務部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役辞任 | ||||||
2008年10月 | 株式会社セントラルサービスシステム常務取締役(現任) | ||||||
2008年12月 | 当社取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | - | 川勝 雄介 | 1968年2月15日生 | 2006年4月 2008年4月 2008年10月 2009年12月 2010年12月 2012年10月 2013年12月 2014年8月 | 当社業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム取締役(現任) 株式会社CSSビジネスサポート代表取締役社長(現任) 当社取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役(現任) 当社専務取締役(現任) 株式会社デジタル・コミュニケーションズ代表取締役(現任) | (注)4 | 12,000 |
取締役 | - | 三瓶 秀男 | 1963年1月9日生 | 2001年12月 | 当社業務部部長 | (注)4 | 130,800 |
2003年12月 | 当社取締役 | ||||||
2006年12月 | 当社取締役中部日本業務部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役辞任 | ||||||
2008年10月 | 株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2009年12月 | 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 株式会社CSSビジネスサポート取締役(現任) | ||||||
2010年12月 | 株式会社センダン常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 礒邉 和彦 | 1952年10月17日生 | 2001年12月 | 当社業務推進部部長 | (注)4 | 500 |
2004年12月 | 当社取締役 | ||||||
2006年12月 | 当社取締役業務推進部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役辞任 | ||||||
2008年10月 | 株式会社センダン代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年10月 2012年12月 2013年12月 | 東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役専務 東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役社長 東洋メディアリンクス株式会社 取締役相談役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | ― | 辻 勝太郎 | 1949年7月13日生 | 2004年10月 2005年3月 2005年6月 2006年6月 2011年12月 2012年10月 | 音響特機株式会社入社 同社マーケティング本部長 同社取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) 東洋メディアリンクス株式会社 取締役(現任) | (注)4 | 1,000 |
取締役 | ― | 森永 洋一郎 | 1956年1月1日生 | 2012年10月 2013年12月 | 当社顧問 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 当社取締役(現任) 東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役社長(現任) | (注)4 | 1,900 |
監査役 | ― | 渡邉 和男 | 1952年4月12日生 | 2006年4月 2006年12月 2008年4月 2008年10月 2009年12月 2011年12月 2014年12月 | 当社経理財務部部長 当社取締役管理部長 当社常務取締役 当社代表取締役専務 当社取締役 当社取締役退任 当社顧問 当社監査役(現任) | (注)2 | 9,000 |
監査役 | ― | 山舘 博康 | 1941年10月26日生 | 1999年6月 | 全日空エンタプライズ㈱常務取締役東京ホテル総支配人 | (注)3 | 6,500 |
2000年6月 | 同 専務取締役チェーンホテル事業本部長 | ||||||
2000年6月 | 同 専務取締役チェーンホテル事業本部長 | ||||||
2003年3月 | 全日空エンタプライズ㈱退社 | ||||||
2004年4月 | 当社顧問 | ||||||
2005年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 越智 敦生 | 1953年9月8日生 | 1988年9月 | 公認会計士越智会計事務所(開設)所長(現任) | (注)2 | 39,000 |
1998年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,660,200 |
2. 2014年12月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
3. 2013年12月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
4. 2014年12月19日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
篠 連 | 1957年2月26日生 | 1986年10月1989年4月 1990年1月 | 司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05288] S1003Q6Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。