有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028KK
明豊ファシリティワークス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 坂 田 明 | 1942年7月30日 | 1965年4月 | 栗田工業株式会社 入社 | (注)3 | 531 |
1980年4月 | 同社 退社 | ||||||
1980年9月 | 明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立 代表取締役社長 就任 | ||||||
1987年3月 | 代表取締役社長 退任 | ||||||
1988年3月 | 代表取締役社長 就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役会長 就任 | ||||||
2009年3月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
2009年4月 | 代表取締役社長兼会長 就任 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
代表取締役 専務 | マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 | 大 貫 美 | 1964年6月12日 | 1997年7月 | 当社入社 マーケティング部課長 | (注)3 | 59 |
2002年10月 | マーケティング部長 | ||||||
2003年6月 | 執行役員マーケティング部長 | ||||||
2003年10月 | 取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任 | ||||||
2006年6月 | 常務取締役 就任 | ||||||
2008年4月 | 常務取締役オフィス事業部長 就任 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役オフィス本部長 就任 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役営業本部長 就任 | ||||||
2011年2月 | 常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 社長室長兼管理本部長 | 大 島 和 男 | 1966年12月18日 | 2000年12月 | 当社入社 企画部課長 | (注)3 | 60 |
2001年12月 | 企画部次長 | ||||||
2003年4月 | 経営企画部長 | ||||||
2003年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任 | ||||||
2009年4月 | 取締役経営企画本部長兼執行役員 就任 | ||||||
2009年10月 | 常務取締役経営企画本部長 就任 | ||||||
2013年1月 | 常務取締役管理本部長 就任 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役社長室長兼管理本部長 就任(現任) | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 木 内 芳 夫 | 1955年7月28日 | 2006年8月 2008年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 | 当社入社 CM事業部設計部長 執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任 執行役員建築技術部長 就任 取締役技術本部長兼執行役員 就任(現任) | (注)3 | 20 |
取締役 | マーケティング本部副本部長 | 内 山 伸 一 | 1952年8月7日 | 2012年9月 | 当社入社 執行役員マーケティング本部副本部長 | (注)4 | 30 |
2014年6月 | 取締役マーケティング本部副本部長兼執行役員 就任(現任) | ||||||
常勤 監査役 | ― | 石 井 雅 裕 | 1943年2月10日 | 1965年4月 | 栗田工業株式会社 入社 | (注)5 | 69 |
1997年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社 常任理事 | ||||||
2004年7月 | 有限会社スターライト 設立 | ||||||
代表取締役社長 就任 | |||||||
2006年6月 | 同社 代表取締役社長 退任 | ||||||
2006年6月 | 当社常勤監査役 就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 水 野 辰 哉 | 1952年8月26日 | 1977年4月 | 株式会社日本債券信用銀行 入社 | (注)5 | ― |
1991年1月 | 同社 退社 | ||||||
1991年2月 | ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社 | ||||||
2000年3月 | 同社 退社 | ||||||
2000年4月 | 日興シティグループ証券株式会社 入社 | ||||||
2004年10月 | 同社 退社 | ||||||
2004年11月 | フィッチ・レーティングス リミテッド 入社 | ||||||
2009年4月 | 同社 退社 | ||||||
2009年5月 | ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役 就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 兼 松 弘 | 1946年10月4日 | 1970年4月 | 日商岩井株式会社 入社 | (注)6 | ― |
2000年6月 | 同社 執行役員 | ||||||
2003年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 双日株式会社(ニチメン㈱、日商岩井㈱合併) 常務執行役員 | ||||||
2005年10月 | 双日株式会社(双日ホールディングス㈱、双日㈱合併) 常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 双日株式会社 専務執行役員 | ||||||
2010年5月 | 双日株式会社 顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 769 |
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、PM本部第一部 部長 高居衛、技術本部 本部長 木内芳夫、マーケティング本部 副本部長 内山伸一、人事部 部長 鈴木重成の計4名で構成されております。
2.監査役の水野辰哉、兼松弘は、社外監査役であります。
3.取締役の坂田明、大貫美、大島和男、木内芳夫の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の内山伸一の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の石井雅裕、水野辰哉の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の兼松弘の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
青 木 達 雄 | 1942年4月1日 | 1965年4月 | 安宅産業㈱ 入社 | ― |
1977年10月 | 安宅産業㈱は伊藤忠商事㈱に吸収合併伊藤忠商事㈱ 入社 | |||
2001年5月 | 伊藤忠商事㈱ 退社 | |||
2001年6月 | 伊藤忠建機㈱ 常勤監査役就任 | |||
2005年6月 | 伊藤忠建機㈱ 常勤監査役退任 | |||
2005年10月 | 監査法人 トーマツ 入社 | |||
2008年9月 | 同社 退社 | |||
2009年12月 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ 入社 | |||
2013年4月 | 同社 退社 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05377] S10028KK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。