有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10020V6
日本製麻株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表 取締役 社長 | 中本 広太郎 | 1970年3月18日生 | 1992年4月 | 当社入社 | (注)2 | 635 | |
1994年3月 | 中本商事㈱取締役就任 | ||||||
2000年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2002年6月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 副社長 | 経営企画推進統括役 | 網 本 健 二 | 1949年10月19日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)2 | 124 |
1995年4月 | 中本商事㈱常務取締役就任 | ||||||
1998年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2000年3月 | 中本商事㈱専務取締役就任 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役(産業資材担当)就任 | ||||||
2002年7月 | 当社常務取締役(水産担当)就任 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2009年7月 | 当社経営企画推進統括役(現) | ||||||
2009年7月 | 当社取締役副社長就任(現) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 中 川 昭 人 | 1960年9月16日生 | 1990年5月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
2013年6月 | 当社経理部長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
取締役 | ボルカノ食品事業部 営業部長 | 中 原 修 一 | 1959年1月25日生 | 1989年8月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2013年4月 | 当社ボルカノ食品事業部本部長兼本社営業部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2014年4月 | 当社ボルカノ食品事業部営業部長(現) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 ボルカノ食品事業部本部長 | 村 瀬 松 治 | 1956年5月8日生 | 1995年4月 | 当社入社 | (注)2 | 22 |
2011年10月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員東京支店長兼名古屋支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員ボルカノ食品事業部本部長(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
取締役 | マット 事業部長 | 梅 澤 恒 治 | 1953年2月21日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)2 | 168 |
1999年11月 | サハキット ウィサーン カンパニー リミテッドへ出向 | ||||||
2004年1月 | 同社取締役 | ||||||
2005年11月 | 同社常務取締役 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社マット事業部長(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
常勤 監査役 | 池 田 明 穂 | 1950年9月13日生 | 1985年9月 | 当社入社 | (注)4 | 42 | |
2003年10月 | 当社経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 青 柳 吉 宏 | 1961年1月14日生 | 1993年4月 | 税理士登録 | (注)5 | - | |
1999年2月 | 青柳吉宏税理士事務所開業(現) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 児 玉 実 史 | 1966年6月5日生 | 1993年4月 | 弁護士登録、北浜法律事務所入所(現) | (注)5 | - | |
1999年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2007年1月 | 弁護士法人北浜法律事務所代表社員就任(現) | ||||||
2007年8月 | 当社仮監査役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 1,026 |
(注)1.監査役児玉実史、青柳吉宏の2名は、「社外監査役」であります。
2.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員会は、取締役6名及び執行役員4名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00558] S10020V6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。