有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002F25
株式会社アドバンスト・メディア 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長兼社長 | 鈴木 清幸 | 1952年1月13日 | 1986年8月 | ㈱インテリジェントテクノロジー入社 | (注)3 | 460,000 | |
1989年12月 | 同社常務取締役 | ||||||
1997年12月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
2001年11月 | Multimodal Technologies, Inc取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2010年2月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理部長 | 立松 克己 | 1964年11月8日 | 2003年7月 | ㈱クリード入社 | (注)3 | 2,000 |
2004年2月 | 同社総務部長 | ||||||
2005年12月 | 当社入社 総務・人事部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役総務・人事部長 | ||||||
2007年5月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
2012年4月 2013年9月 | 当社取締役経営管理部長(現任) ㈱グラモ取締役(現任) | ||||||
取締役 | 情報システム部長 | 藤田 泰彦 | 1960年4月28日 | 1985年4月 | 東洋エンジニアリング㈱入社 | (注)3 | 20,000 |
1998年10月 | 当社入社 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役開発本部長 | ||||||
2007年10月 | 当社取締役技術部長 | ||||||
2008年9月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役 | ||||||
2010年2月 | Multimodal Technologies, Inc取締役 | ||||||
2010年2月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.代表取締役(現任) | ||||||
2010年5月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
2012年4月 2014年4月 | 当社取締役情報システム部長兼海外事業部長 当社取締役情報システム部長(現任) | ||||||
取締役 | 事業本部長 | 堤 満 | 1957年6月13日 | 2004年7月 | ㈱プライムオン取締役就任 | (注)3 | - |
2006年11月 | 当社入社 | ||||||
2007年10月 | 当社ソリューション事業部技術グループ長 | ||||||
2010年5月 | 当社開発本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社事業本部長兼CTI事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 松村 淳 | 1962年1月24日 | 1986年4月 | 野村證券㈱入社 | (注)3 | - | |
2008年1月 | ㈱クワイエット・パートナーズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年10月 | ㈱ウィズ・パートナーズ代表取 締役(現任) | ||||||
2012年3月 | ナノキャリア㈱取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 飯野 智 | 1965年7月9日 | 1989年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)3 | - | |
2000年3月 | CSKベンチャーキャピタル㈱ | ||||||
2004年6月 | 同社取締役 | ||||||
2010年9月 | ㈱ウィズ・パートナーズマネー ジング・ダイレクター | ||||||
2012年3月 | ナノキャリア㈱取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | ㈱ウィズ・パートナーズSMD兼 投資運用部長(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱ジーンテクノサイエンス取締役(現任) | ||||||
2013年6月 2013年9月 | 当社取締役(現任) ㈱グラモ取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 石川 紘次 | 1944年8月3日 | 1976年10月 | ㈱学究社入社 | (注)4 | 9,000 | |
1983年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1991年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2000年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 向川 寿人 | 1953年9月7日 | 1981年4月 | 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | - | |
1985年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
1990年4月 | 向川公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
2005年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小林 明隆 | 1951年3月14日 | 1976年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | - | |
1992年8月 | 一番町国際法律特許事務所設立 | ||||||
1999年2月 | 当社監査役 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 491,000 |
2. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
3.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2011年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 鈴木清幸(代表取締役会長兼社長)、執行役員 田中浩、執行役員 立松克己(取締役経営管理部長)、執行役員 藤田泰彦(取締役情報システム部長)、執行役員 堤満(取締役事業本部長)、執行役員 石富健一(事業本部長付事業推進担当)、執行役員 枝連俊弘(事業本部長付開発統括)、執行役員 近藤裕(技術部長)、執行役員 本多正樹(事業戦略部長兼海外事業部長)、執行役員 後藤功(㈱グラモ代表取締役社長)で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05496] S1002F25)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。