(1)2014年6月10日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ビジネスイノベーション本部長 | 藤木 英幸 | 1960年2月21日生 |
|
| | 1983年4月 | 大都商事㈱(現ダイトエレクトロン㈱)入社 | 1990年10月 | ㈱エルエスアイロジック入社 | 1995年4月 | ギガレックス㈱設立に参加 (2000年9月14日解散) 副社長を経て代表取締役社長に就任 | 2000年7月 2014年4月
| 当社入社 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼ビジネスイノベーション本部長(現任) |
| (注)2 | 2,029,200 |
取締役 | 製品ソリューション開発本部長兼管理部長 | 嶋田 和子 | 1962年9月5日生 |
|
| | 2000年4月 2000年9月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 | 2006年4月 | 管理本部 経理部長 | 2007年4月 | 管理グループ 経理部長 | 2008年6月 | 取締役就任 管理グループ長 | 2010年4月 | 取締役 管理本部本部長 | 2012年6月 | 常務取締役 営業本部本部長 | 2013年4月 | 常務取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長 | 2013年7月 | 取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長兼管理部長 | 2014年4月 | 取締役 製品ソリューション開発本部長兼管理部長(現任) |
| (注)2 | 5,200 |
取締役 | ビジネスプランニング&アライアンス部長 | 吉田 一也 | 1963年10月2日生 |
|
| | 2006年7月 2010年2月 | ㈱アドバンスト・メディア入社 当社入社 社長室室長 | 2010年11月 2011年3月 | ㈱アクロディア 取締役就任 イズ㈱ 取締役就任(現任) | 2011年4月 | 経営企画部部長 | 2011年6月 | 取締役就任 経営企画部部長 | 2011年9月
2012年3月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企 画部部長 ㈱スーパーワン 取締役就任 (現任) | 2012年4月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企画本部本部長 | 2013年4月 | 取締役 新規ビジネス&グループアライアンス開発事業部長 | 2014年4月 | ビジネスプランニング&アライアンス部長(現任) |
| (注)2 | 1,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | イノベーションデザイン部長 | 古谷 利昭 | 1962年5月2日生 |
|
| | 1995年9月 2000年7月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 取締役就任 設計部長 | 2001年5月 | 常務取締役 設計部長 | 2002年2月 | 常務取締役 技術本部長 | 2011年4月 | 常務取締役 | 2011年5月 | ㈱ATR-Trek | 2011年6月 | 代表取締役就任 常務取締役退任 | 2012年5月
| ㈱ATR-Trek 取締役就任(現任) | 2012年6月 2013年4月 | 取締役就任 技術本部本部長 取締役 通信キャリア事業部長 | 2014年4月 | 取締役 イノベーションデザイン部長(現任) |
| (注)2 | 100,800 |
常勤監査役 | | 池田 三春 | 1951年3月12日生 |
|
| | 1973年4月
2001年7月 | ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 当社入社 総務・人事部副部長 | 2002年2月 | 総務・人事部長 | 2005年4月 | 管理本部長 | 2005年6月 | 取締役就任 管理本部長 | 2008年6月 | 内部監査室室長 | 2009年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)3 | 8,800 |
監査役 | | 津田 由紀夫 | 1943年4月13日生 |
|
| | 1967年4月 | ソニー㈱入社 | 1997年4月 | 日本ケイデンスデザインシステムズ社入社 | 1999年4月 | ㈱ユーエスシー(現㈱UKCエレクトロニクス)入社 | 1999年6月 | 同社 専務取締役就任 | 2002年6月 | 同社 代表取締役社長就任 | 2006年6月 | 同社 取締役副会長就任 | 2007年6月 | 同社 非常勤顧問 | 2008年6月 | 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))取締役相談役就任 | 2008年6月 2011年7月 | 当社監査役就任(現任) 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))コーポレートアドバイサー就任(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 | | 伊藤 弥生 | 1973年1月8日生 |
|
| | 1998年10月 | 公認会計士試験 合格 | 1998年11月 | TAC㈱ 講師就任 | 1999年2月 | 伊藤弥生公認会計士補事務所 (現伊藤弥生公認会計士事務所)開設 代表(現任) | 2011年4月 | データライズ㈱ 取締役就任 (現任) | 2011年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 2,145,000 |
(注)1.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。
2.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、2014年3月31日現在のものであります。
(2)2014年6月20日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役名及び職名については2014年6月10日(有価証券報告書提出日)現在のものであります。
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ビジネスイノベーション本部長 | 藤木 英幸 | 1960年2月21日生 |
|
| | 1983年4月 | 大都商事㈱(現ダイトエレクトロン㈱)入社 | 1990年10月 | ㈱エルエスアイロジック入社 | 1995年4月 | ギガレックス㈱設立に参加 (2000年9月14日解散) 副社長を経て代表取締役社長に就任 | 2000年7月 2014年4月 | 当社入社 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼ビジネスイノベーション本部長(現任) |
| (注)3 | 2,029,200 |
取締役 | 製品ソリューション開発本部長兼管理部長 | 嶋田 和子 | 1962年9月5日生 |
|
| | 2000年4月 2000年9月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 | 2006年4月 | 管理本部 経理部長 | 2007年4月 | 管理グループ 経理部長 | 2008年6月 | 取締役就任 管理グループ長 | 2010年4月 | 取締役 管理本部本部長 | 2012年6月 | 常務取締役 営業本部本部長 | 2013年4月 | 常務取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長 | 2013年7月 | 取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長兼管理部長 | 2014年4月 | 取締役 製品ソリューション開発本部長兼管理部長(現任) |
| (注)3 | 5,200 |
取締役 | ビジネスプランニング&アライアンス部長 | 吉田 一也 | 1963年10月2日生 |
|
| | 2006年7月 2010年2月 | ㈱アドバンスト・メディア入社 当社入社 社長室室長 | 2010年11月 2011年3月 | ㈱アクロディア 取締役就任 イズ㈱ 取締役就任(現任) | 2011年4月 | 経営企画部部長 | 2011年6月 | 取締役就任 経営企画部部長 | 2011年9月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企 画部部長 | 2012年3月 | ㈱スーパーワン 取締役就任 (現任) | 2012年4月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企画本部本部長 | 2013年4月 | 取締役 新規ビジネス&グループアライアンス開発事業部長 | 2014年4月 | 取締役 ビジネスプランニング&アライアンス部長(現任) |
| (注)3 | 1,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | イノベーションデザイン部長 | 古谷 利昭 | 1962年5月2日生 |
|
| | 1995年9月 2000年7月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 取締役就任 設計部長 | 2001年5月 | 常務取締役 設計部長 | 2002年2月 | 常務取締役 技術本部長 | 2011年4月 | 常務取締役 | 2011年5月 | ㈱ATR-Trek 代表取締役就任 | 2011年6月 | 常務取締役退任 | 2012年5月 | ㈱ATR-Trek 取締役就任(現任) | 2012年6月 | 取締役就任 技術本部本部長 | 2013年4月 | 取締役 通信キャリア事業部長 | 2014年4月
| 取締役 イノベーションデザイン部長(現任) |
| (注)3 | 100,800 |
取締役 | コーポレートコーディネーション部長 | 西田 明弘 | 1959年11月22日生 |
|
| | 1984年5月 2001年11月 | ローム㈱入社 当社入社 | 2007年4月 | 第3事業部部長 | 2007年5月 | ㈱ATR-Trek入社 取締役就任 営業部長 | 2009年5月 | 代表取締役社長就任 | 2011年5月 | 取締役副社長就任 | 2012年5月 | 代表取締役社長就任 | 2014年5月 | 当社入社 コーポレートコーディネーション部長(現任) | 2014年6月 | 取締役就任予定 |
| (注)3 | 58,600 |
取締役 | | 矢永 雅治 | 1956年3月14日生 |
|
| | 1979年4月 2000年1月 | ソニー㈱入社 メモリースティック事業企画統括部長 | 2000年3月 | メモリースティック事業部長 | 2008年4月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長 | 2011年12月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長兼イメージングモジュール事業部長 | 2013年12月 | モバイルイメージング事業部副事業部長 | 2014年2月 | ソニー㈱退社 | 2014年6月 | 当社取締役就任予定 |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 池田 三春 | 1951年3月12日生 |
|
| | 1973年4月
2001年7月 | ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 当社入社 総務・人事部副部長 | 2002年2月 | 総務・人事部長 | 2005年4月 | 管理本部長 | 2005年6月 | 取締役就任 管理本部長 | 2008年6月 | 内部監査室室長 | 2009年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 8,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 津田 由紀夫 | 1943年4月13日生 |
|
| | 1967年4月 | ソニー㈱入社 | 1997年4月 | 日本ケイデンスデザインシステムズ社入社 | 1999年4月 | ㈱ユーエスシー(現㈱UKCエレクトロニクス)入社 | 1999年6月 | 同社 専務取締役就任 | 2002年6月 | 同社 代表取締役社長就任 | 2006年6月 | 同社 取締役副会長就任 | 2007年6月 | 同社 非常勤顧問 | 2008年6月 | 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))取締役相談役就任 | 2008年6月 2011年7月 | 当社監査役就任(現任) 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))コーポレートアドバイサー就任(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 伊藤 弥生 | 1973年1月8日生 |
|
| | 1998年10月 | 公認会計士試験 合格 | 1998年11月 | TAC㈱ 講師就任 | 1999年2月 | 伊藤弥生公認会計士補事務所 (現伊藤弥生公認会計士事務所)開設 代表(現任) | 2011年4月 | データライズ㈱ 取締役就任 (現任) | 2011年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 2,203,600 |
(注)1.矢永雅治氏は、社外取締役であります。
2.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、2014年3月31日現在のものであります。