有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100296D
日本フエルト株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 取締役社長 | 大山 芳男 | 1948年1月23日生 | 1970年4月 当社入社 1999年6月 埼玉工場製造部長 2000年5月 埼玉工場製造部長兼施設部長 2001年6月 取締役就任 栃木工場長 2003年6月 常務取締役就任 技術部担当 2007年6月 常務取締役 技術部・研究開発部担当 2009年6月 代表取締役取締役社長(現任) 2013年5月 台湾惠爾得(股)董事長就任(現任) 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任) | (注)6 | 52,600 | |
常務取締役 | 海外営業部統括部長 | 鈴木 淳一 | 1952年1月2日生 | 1974年4月 当社入社 2003年7月 日本フエルト商事㈱国際部長 2004年2月 同社国際部長兼上海事務所長 2007年4月 当社国際部長兼上海事務所長 2009年6月 取締役就任 国際部長兼上海事務所長 2011年6月 取締役 国際部長 2013年6月 常務取締役就任 国際部長 2014年4月 常務取締役就任 海外営業部統括部長(現任) | (注)6 | 26,500 |
常務取締役 | 埼玉工場長 | 中川 誠二 | 1952年7月31日生 | 1976年4月 当社入社 2004年10月 技術第3部長 2007年3月 技術第1部長 2009年6月 取締役就任 技術部統括部長 2013年6月 常務取締役就任 埼玉工場長(現任) | (注)6 | 16,500 |
常務取締役 | 経理部長 | 清水 俊雄 | 1953年3月2日生 | 1975年4月 当社入社 2005年5月 経理部長 2011年6月 取締役就任 経理部長 2013年6月 常務取締役就任 経理部長(現任) | (注)6 | 29,400 |
常務取締役 | 営業部統括部長 | 芝原 誠一 | 1952年8月31日生 | 1976年4月 当社入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第1部長 2007年4月 当社営業第1部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年6月 取締役就任 営業部統括部長 2013年6月 常務取締役就任 営業部統括部長(現任) | (注)6 | 18,200 |
取締役 | 埼玉工場長代理 兼埼玉工場製造部長兼生産技術部長 | 金子 利夫 | 1953年12月20日生 | 1977年4月 当社入社 2006年10月 施設部長 2009年10月 栃木工場製造部長 2011年6月 栃木工場長兼製造部長 2013年6月 取締役就任 埼玉工場長代理兼埼玉 工場製造部長兼生産技術部長(現任) | (注)6 | 26,000 |
取締役 | 栃木工場長兼栃木工場製造部長 | 冨田 典男 | 1954年12月13日生 | 1979年4月 当社入社 2011年4月 埼玉工場製造部長兼施設部長 2013年6月 取締役就任 栃木工場長兼栃木工場製造部長(現任) | (注)6 | 13,100 |
取締役 | 技術部統括部長 兼研究開発部長 | 佐藤 文夫 | 1957年1月1日生 | 1979年4月 当社入社 2009年1月 技術第3部長 2013年4月 技術第3部長兼研究開発部長 2013年6月 取締役就任 技術部統括部長兼研究開発部長(現任) | (注)6 | 6,400 |
取締役 | 総務人事部長 | 矢﨑 荘太郎 | 1956年9月10日生 | 1980年4月 当社入社 2005年5月 経営企画室長 2009年10月 総務部長兼経営企画室長 2013年6月 取締役就任 総務人事部長(現任) | (注)6 | 14,800 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 中田 哲雄 | 1941年11月6日生 | 1964年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1991年6月 同省大臣官房審議官 1994年7月 中小企業庁長官 1995年7月 日本輸出入銀行理事 1997年7月 財団法人産業研究所所長 2004年4月 同志社大学大学院教授 2005年6月 当社取締役就任(現任) | (注)6 | 21,700 | |
常勤監査役 | 渡瀬 圭吾 | 1955年5月26日生 | 1979年4月 当社入社 2008年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長 2009年6月 人事部長 2012年6月 常勤監査役就任(現任) | (注)4 | 19,400 | |
監査役 | 丹羽 一彦 | 1945年9月16日生 | 1971年7月 弁護士登録(第一東京弁護士会入会) 1997年4月 中央国際法律事務所開設 2001年6月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 20,000 | |
監査役 | 小野田 洋右 | 1952年12月27日生 | 1977年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長 2004年6月 同行 営業第十二部長 2005年4月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役 2007年6月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 2010年6月 同社 代表取締役専務執行役員 2012年6月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | - | |
計 | 264,600 |
2.監査役丹羽一彦氏及び小野田洋右氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3.監査役小野田洋右氏は、株式会社清和クリエイトの代表取締役社長を2014年6月30日に退任する予定であります。
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00573] S100296D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。