|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | - | 上野 英理也 | 1959年9月17日生 |
|
| | 1985年4月 | タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック)入社 | 1988年10月 | アイテル株式会社入社 | 1994年3月 | 日本電算株式会社入社 | 1996年6月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | 2007年6月 | 当社代表取締役社長兼開発本部長就任 | 2009年6月 | 当社代表取締役社長兼SI事業部長兼経営情報室長就任 | 2010年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2011年6月 | 当社代表取締役社長兼SI本部長就任 | 2012年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) |
| 注3 | 234,600 |
専務取締役 | - | 吉行 亮二 | 1970年6月14日生 |
|
| | 1993年4月 | 株式会社西日本銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行 | 2001年6月 | 当社入社 | 2004年8月 | 当社監査役就任 | 2005年3月 | 当社監査役退任、管理本部長就任 | 2006年8月 | 当社取締役管理本部長就任 | 2007年6月 | 当社取締役内部監査室長兼管理本部長就任 | 2007年9月 | 当社常務取締役内部監査室長兼管理本部長就任 | 2008年6月 | 当社常務取締役管理本部長就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役SES事業部長兼管理本部長就任 | 2010年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼社長室長就任 | 2011年8月 | 株式会社匠工房社外取締役就任(現任) | 2011年8月 | 当社専務取締役管理本部長兼社長室長就任 | 2013年8月 | 株式会社ダブルスキル代表取締役社長就任(現任) | 2014年6月 | 当社専務取締役就任(現任) |
| 注3 | 16,800 |
常務取締役 | - | 桑原 利典 | 1958年10月15日生 |
|
| | 1982年4月 | 丸紅マシナリー株式会社(現 メディアコンフォート株式会社)入社 | 2002年8月 | 当社入社 | 2007年6月 | 当社営業本部長就任 | 2008年6月 | 当社執行役員営業本部長就任 | 2009年6月 | 当社執行役員SES事業部福岡本部長就任 | 2009年10月 | 当社SES事業部東京本部長就任 | 2010年6月 | 当社SES事業部長就任 | 2010年8月 | 当社取締役SES事業部長就任 | 2011年6月 | 当社取締役SI本部SI東京グループ長就任 | 2012年6月 | 当社取締役BtoBソリューション東京本部長就任 | 2013年8月 | 当社常務取締役BtoBソリューション本部長就任 | 2014年6月 | 当社常務取締役就任(現任) |
| 注3 | 11,400 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | BtoCソリューション本部長 | 久多見 旭 | 1978年11月13日生 |
|
| | 2001年4月 | 当社入社 | 2008年12月 | 当社技術本部部長就任 | 2009年6月 | 当社SI事業部部長就任 | 2011年6月 | 当社SI本部ソリューショングループ長就任 | 2012年6月 | 当社BtoCソリューション本部長就任 | 2014年8月 | 当社取締役BtoCソリューション本部長就任(現任) |
| 注3 | 2,400 |
取締役 | - | 辻 俊彦 | 1960年4月17日生 |
|
| | 1984年4月 | 住友不動産株式会社入社 | 1989年3月 | エヌイーディー株式会社入社 | 1996年2月 | 九州建設株式会社入社 | 1999年2月 | ジャパンメディアシステム株式会社入社 | 2000年2月 | 株式会社パソナテック入社 | 2001年6月 | 住信インベストメント株式会社入社 | 2002年8月 | 当社社外取締役就任 | 2005年6月 | 株式会社イーツリーズ・ジャパン社外取締役就任(現任) | 2008年6月 | 株式会社ジェイキャスト入社 | 2009年2月 | サイファー・テック株式会社取締役就任(現任) | 2014年8月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| 注3 | - |
常勤監査役 | - | 的野 雅一 | 1943年7月6日生 |
|
| | 1967年4月 | 株式会社西日本相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 | 1997年6月 | 株式会社サニックス常勤監査役就任 | 1998年7月 | 三洋信販株式会社(現プロミス株式会社)入社 | 2003年6月 | 同社常勤監査役就任 | 2008年8月 | 当社社外監査役就任(現任) |
| 注4 | 4,800 |
監査役 | - | 秀島 正博 | 1956年8月22日生 |
|
| | 1980年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 1984年4月 | 公認会計士登録 | 1995年7月 | 秀島公認会計士事務所設立 代表者(現任) | 1995年8月 | 税理士登録 | 1999年7月 | 当社社外監査役就任 | 2004年12月 | 日本乾溜工業株式会社社外監査役就任(現任) | 2007年3月 | 鳥越製粉株式会社社外監査役就任(現任) | 2008年8月 | 当社社外監査役退任、当社社外取締役就任 | 2014年8月 | 当社社外取締役退任、当社監査役就任(現任) |
| 注5 | 32,200 |
| | | | 計 | | 302,200 |
(注)1 取締役辻俊彦は、社外取締役であります。
2 監査役的野雅一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年8月22日以後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役的野雅一の任期は、2012年8月24日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役秀島正博の任期は、2014年8月22日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。