有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002615
ソースネクスト株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役社長 (代表取締役) | - | 松 田 憲 幸 | 1965年5月28日生 | 1989年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)6 | 8,966,400 |
1993年9月 | 有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 | ||||||
1996年8月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年9月2012年9月 | 超字幕株式会社 代表取締役 SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任) | ||||||
専務取締役 (代表取締役) | - | 松 田 里 美 | 1965年7月5日生 | 1990年8月 | 北川工業株式会社入社 | (注)6 | 924,000 |
1992年1月 | 株式会社ティー・エフ・シー入社 | ||||||
1994年1月 | 有限会社トリプル・エー入社 専務取締役 | ||||||
1996年8月 | 当社専務取締役 | ||||||
2002年5月2012年9月 | 当社代表取締役専務(現任) SOURCENEXT Inc. Secretary(現任) | ||||||
取締役 | アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 | 青 山 文 彦 | 1967年8月3日生 | 1991年10月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)6 | 74,600 |
1999年7月 | デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 当社入社 | ||||||
2002年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年6月 | 任期満了により当社取締役退任 | ||||||
2005年9月 | 当社取締役 | ||||||
2009年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 企画・営業グループ担当常務執行役員 | 小 嶋 智 彰 | 1977年6月3日生 | 2001年9月 | 当社入社 | (注)6 | 19,600 |
2006年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 生 田 正 治 | 1935年1月19日生 | 1957年4月 | 三井船舶株式会社 (現・株式会社商船三井)入社 | (注)6 | 22,900 |
1994年6月 | 大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長 | ||||||
2000年6月 | 株式会社商船三井 代表取締役会長 | ||||||
2003年4月 | 日本郵政公社 総裁 | ||||||
2007年3月 | 同公社 総裁退任 | ||||||
2007年4月 | 株式会社商船三井 相談役 | ||||||
2008年6月 | テルモ株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2009年5月 | イオン株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
2010年2月 | 株式会社商船三井 最高顧問(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | - | 髙 澤 廣 志 | 1960年6月13日生 | 1984年4月 | 鹿島建設株式会社入社 | (注)6 | - |
1988年4月 | 野村證券株式会社入社 | ||||||
2000年1月 | 日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲージ株式会社入社CFO | ||||||
2001年5月 | 日本ジーエムエーシー・コマーシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役 | ||||||
2005年5月 | 楽天ストラテジックパートナーズ株式会社 代表取締役 | ||||||
2006年11月 | 楽天株式会社執行役員(現任) | ||||||
2009年8月 | RSエンパワメント株式会社代表取締役(現任) | ||||||
2010年6月2012年11月 2012年11月 2012年11月 | 当社社外取締役(現任) 楽天投信投資顧問株式会社取締役会長(非常勤)(現任) 楽天証券株式会社取締役副社長(非常勤)(現任) アイリオ生命保険株式会社(現・楽天生命保険株式会社)代表取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 久保利 英明 | 1944年8月29日生 | 1971年4月 1998年4月 2001年4月 2001年10月 2003年2月 2004年4月 2008年6月 | 弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表(現任) 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 当社社外監査役 大宮法科大学院大学教授(現任) 農林中央金庫 経営管理委員(現任) | (注)6 | - |
2011年6月 | 株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ) 社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人 (現・日本取引所自主規制法人)外部理事(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 高野 正三郎 | 1938年1月11日生 | 1968年1月 | 富士重工業株式会社入社 | (注)7 | 59,500 |
1980年9月 | 日本データ・ゼネラル株式会社入社 | ||||||
1991年3月 | 日本コンピュータシステム株式会社 入社 | ||||||
1999年12月 | 当社顧問 | ||||||
2000年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 小 林 哲 也 | 1958年9月5日生 | 1991年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)8 | - |
1999年7月 | 日弁連司法制度改革担当嘱託 | ||||||
2003年4月 | 文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員 | ||||||
2004年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
2006年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2007年5月 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任) | ||||||
2007年6月 | 日弁連研修センター委員長 | ||||||
2008年4月 | 慶應義塾大学法学部非常勤講師 | ||||||
2011年6月 | 持田製薬株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
監査役 | - | 髙 野 角 司 | 1940年4月7日生 | 1963年3月 1963年4月 1968年5月 | 明治大学商学部卒業 興国化学工業株式会社 (現・アキレス株式会社)入社 監査法人栄光会計事務所 (現・新日本有限責任監査法人)入社 | (注)8 | - |
1975年5月 | 髙野総合会計事務所開設 | ||||||
1996年12月 | センチュリー監査法人(現・新日本 有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2007年4月 | 株式会社丸善 非常勤監査役 | ||||||
2007年6月 | 日本出版販売株式会社 非常勤監査役(現任) | ||||||
2010年7月 | 税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 10,067,000 |
(注)1.専務取締役松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
2.取締役生田正治、髙澤廣志及び久保利英明は、社外取締役であります。
3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任しております。その他、専任の執行役員が5名おり、クリエイティブグループ兼ブランド推進室の森本清明及び新規事業企画室の藤本浩佐、開発・CSグループの望月邦彦、ECグループの田岡通子、技術戦略室の川竹一が担当しております。
5.当社は、2014年6月23日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
山 下 丈 | 1946年1月31日生 | 1968年3月 | 大阪大学法学部卒業 | - |
1972年6月 | 京都大学大学院法学研究科博士課程中途退学 | |||
1985年4月 | 広島大学教授 | |||
1997年4月 | 東海大学教授 | |||
1997年7月 | 弁護士登録 | |||
2002年3月 | 東海大学退職 | |||
2003年6月 | プリマハム株式会社監査役 | |||
2003年12月 | 日比谷パーク法律事務所入所 | |||
2004年4月 | 大宮法科大学院大学教授 | |||
2005年6月 | 株式会社りそな銀行監査役(現任) | |||
2006年6月 | 当社補欠監査役 | |||
2007年4月 2012年6月 | 明治学院大学大学院法務職研究科教授 プリマハム株式会社社外取締役(現任) |
6.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9.所有株式数は、2014年3月31日現在のものであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05647] S1002615)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。