有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022RX
コムチュア株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役会長 | ― | 向 浩一 | 1946年 12月9日 | 1970年4月 | 株式会社データプロセスコンサルタント (現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社 | (注)1 | 128,000 |
1985年1月 | 当社設立、代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 大野 健 | 1948年 12月19日 | 1971年4月 | 株式会社野村電子計算センター (現株式会社野村総合研究所)入社 | (注)1 | 93,000 |
2000年6月 | 同社 代表取締役専務 | ||||||
2002年4月 | NRIデータサービス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 株式会社野村総合研究所取締役 | ||||||
2007年11月 | ニイウスコー株式会社 代表取締役会長兼社長 ニイウス株式会社 代表取締役会長兼社長 | ||||||
2010年1月 | 当社顧問 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2011年2月 | コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年4月 | コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 株式会社コスモネット代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 事業統括本部長 | 澤田 千尋 | 1961年 10月14日 | 1986年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)1 | ― |
2003年4月 | 同社ロータス事業部製品営業部長 | ||||||
2004年1月 | 同社ロータス事業部長 | ||||||
2009年4月 | 日本電気株式会社中央研究所支配人 | ||||||
2013年4月 | 同社理事兼事業イノベーション戦略本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員事業統括本部長(現任) | ||||||
2014年4月 | コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理 本部長 | 細川 琢夫 | 1953年 5月18日 | 1977年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)1 | ― |
2004年4月 | コベルコシステム株式会社出向 管理担当取締役 | ||||||
2007年4月 | 株式会社エクサ出向 管理担当取締役 | ||||||
2008年4月 | 同社転籍 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年5月 | 当社顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役経営企画本部長 | ||||||
2014年1月 | 当社取締役経営管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 奥田 兼三 | 1948年 2月18日 | 1970年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)1 | ― |
1993年1月 | 同社西日本支社統括システム部長 | ||||||
2002年1月 | コベルコシステム株式会社常務取締役 | ||||||
2006年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 同社顧問役 | ||||||
2012年5月 | 当社顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 田村 誠二 | 1944年 9月28日 | 1967年3月 | 日立システムエンジニアリング株式会社入社 | (注)2 | 3,000 |
1969年2月 | 株式会社日立製作所転籍 | ||||||
1995年8月 | 株式会社日立情報システムズ(現株式会社日立システムズ)転籍 | ||||||
2005年7月 | 当社入社、経営企画室長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役経営企画本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 中元 秀明 | 1954年 8月6日 | 1977年4月 | 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 | (注)2 | ― |
1990年11月 | 株式会社野村総合研究所戦略システム部課長 | ||||||
2003年4月 | 同社技術調査室長 | ||||||
2006年4月 | 同社情報技術本部企画・業務管理室長 | ||||||
2014年4月 | 同社IT基盤技術部(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 和中 新一 | 1942年 10月9日 | 1966年4月 | 東洋棉花株式会社(現豊田通商株式会社)入社 | (注)2 | ― |
1991年6月 | 株式会社トーメン 経理部長 | ||||||
2000年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2003年6月 | 三洋化成工業株式会社 監査役 | ||||||
2007年6月 | 同社監査役退任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | ― | 224,000 |
(注)1.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、田村 誠二については2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、中元 秀明及び和中 新一については2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 奥田 兼三は、社外取締役であります。
4.監査役 中元 秀明及び和中 新一は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05678] S10022RX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。