有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100462K
株式会社ネクスグループ 役員の状況 (2014年11月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 秋 山 司 | 1964年10月23日生 | 1990年6月 | 当社入社 | (注)1 | - |
2006年2月 | 当社執行役員製品開発部長 | ||||||
2007年8月 | 当社執行役員技術開発部長 | ||||||
2008年2月 | 当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長 | ||||||
2009年1月 | 当社執行役員技術開発本部本部長 | ||||||
2009年11月 | 当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長 | ||||||
2010年12月 | 当社オペレーション本部本部長 | ||||||
2011年8月 | 当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | - | 石 原 直 樹 | 1974年9月9日生 | 2005年2月 | 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 | (注)1 | - |
2009年4月 | 株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役 | ||||||
2009年7月 | 株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長 | ||||||
2009年8月 | 株式会社健康倶楽部代表取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社顧問 | ||||||
2012年5月 | 当社経営企画部部長 | ||||||
当社代表取締役副社長(現任) | |||||||
2012年8月 | 株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年12月 | Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 深 見 修 | 1972年3月17日生 | 2011年3月 | 株式会社フィスコ経営戦略本部本部長 | (注)1 | - |
2011年10月 | イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年2月 | イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長 | ||||||
2013年3月 | 株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任) | ||||||
2013年12月 | 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
2014年11月 | イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 八 木 隆 二 | 1969年11月28日生 | 2010年3月 | 株式会社フィスコ入社 | (注)1 | - |
2011年10月 | イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) | ||||||
2013年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長(現任) | ||||||
2013年12月 | Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)。株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社ジェネラルソリューションズ(現株式会社フィスコIR)取締役(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社シヤンテイ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 取締役管理部部長 | 齊 藤 洋 介 | 1974年1月1日生 | 2005年7月 | 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役 | (注)1 | - |
2007年10月 | 株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長 | ||||||
2013年11月 | 当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー | ||||||
2013年12月 | Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
2014年2月 | 当社取締役経営企画部部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役管理部部長(現任) | ||||||
取締役 | モバイルプロダクト事業部事業部長兼営業部部長 | 山 崎 敦 | 1980年2月1日生 | 2006年4月 | 株式会社リョーサン入社 | (注)1 | - |
2009年11月 | 当社入社 | ||||||
2011年8月 | 当社営業本部第二営業部部長 | ||||||
2012年11月 | 当社営業本部本部長 | ||||||
2014年2月 | 当社取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役モバイルプロダクト事業部事業部長兼営業部部長(現任) | ||||||
取締役 | - | 長 瀬 眞 | 1950年3月13日生 | 1972年4月 | 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 | (注)1 | - |
2001年4月 | 同社執行役員秘書室長 | ||||||
2004年6月 | 同社取締役執行役員営業推進本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務取締役執行役員営業推進本部副本部長 | ||||||
2006年4月 | 同社常務取締役執行役員CSR推進委員会委員長、地球環境委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長、広報室、総務部、法務部、環境・社会貢献部担当 | ||||||
2007年4月 | 同社専務取締役執行役員 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2012年4月 | 株式会社ANA総合研究所代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 大場 ゆかり | 1962年4月12日生 | 1985年4月 | 株式会社リコー入社 | (注)2 | - |
2008年6月 | イー・旅ネット・ドット・コム株式会社入社 | ||||||
2009年3月 | 株式会社ウェブトラベル監査役(現任) | ||||||
2012年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 松 崎 祐 之 | 1976年2月25日生 | 2003年2月 | 株式会社シークエッジ(現 株式会社シークエッジ・インベストメント)入社 | (注)3 | - |
2009年4月 | 同社取締役 | ||||||
2011年4月 | 株式会社シークエッジ・インベストメント代表取締役(現任) | ||||||
2012年3月 | 株式会社フィスコ常勤監査役 | ||||||
2012年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社フィスコ取締役管理部長 | ||||||
2014年8月 | 株式会社フィスコ取締役管理本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | - | 中 村 孝 也 | 1974年9月5日生 | 1998年4月 | 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)2 | - |
2000年1月 | 株式会社フィスコ入社 | ||||||
2006年1月 | 株式会社カブ知恵取締役 | ||||||
2007年4月 | 株式会社フィスコ入社 | ||||||
2007年9月 | 株式会社フィスコプレイス取締役 | ||||||
2010年8月 | 同社代表取締役 | ||||||
2011年10月 | 株式会社フィスコ情報配信部部長 | ||||||
2012年3月 | 同社コンサルティング事業本部長兼情報配信部編集担当部長 | ||||||
同社取締役 | |||||||
2012年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2014年8月 | 同社取締役情報配信サービス事業本部長兼営業開発部長(現任) | ||||||
計 | - |
2 2012年10月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
3 2012年5月21日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 取締役長瀬眞氏は、社外取締役であります。
5 監査役松崎祐之及び中村孝也の各氏は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (株) |
下山 秀夫 (1957年10月27日生) | 1981年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1989年9月 同監査法人退社 1989年10月 下山公認会計士事務所開設所長(現任) 2004年6月 ケル株式会社監査役 2012年5月 株式会社フィスコ監査役(現任) | -株 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05702] S100462K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。